北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 江西至泰信息科技有限公司 | 法定代表人 | 冯佑昌 关联4家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-互联网信息服务-互联网信息服务 |
注册资本 | 500.0万人民币 | ||
登记机关 | 南昌市红谷滩区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2017-12-04 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91360125MA36YC6UXQ |
注册号 | 360125210152355 | 组织机构代码 | MA36YC6UX |
住址 | 江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋1818室 | ||
经营范围 | 互联网信息技术服务;计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
冯
冯佑昌
|
*** | *** |
2 |
胡
胡佳佳
|
*** | *** |
3 |
涂
涂红良
|
*** | *** |
4 |
苏
苏薇
|
*** | *** |
5 |
赵
赵红
|
*** | *** |
6 |
张
张亮
|
*** | *** |
7 |
刘
刘炎
|
*** | *** |
8 |
傅
傅任岐
|
*** | *** |
9 |
林
林森
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 执行董事,总经理 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-03-19 | 其他变更 |
姓名:冯佑昌,职务:经理
姓名:刘炎,职务:监事 姓名:张亮,职务:董事 [退出] 姓名:何挺,职务:董事 [退出] 姓名:杨剑,职务:董事 [退出] 姓名:冯佑昌,职务:董事长 [退出] 姓名:黄华,职务:董事 [退出] |
姓名:冯佑昌,职务:经理
姓名:刘炎,职务:监事 姓名:冯佑昌,职务:执行董事 [新增] |
2 | 2019-03-19 | 法定代表人变更 |
冯佑昌
|
冯佑昌
|
3 | 2019-03-19 | 投资人(股权)变更 |
投资人:涂红良,出资额:12.95万,占2.59%,出资方式:货币,出资时间:2037-11-29
[退出]
投资人:彭蓉蓉,出资额:7.75万,占1.55%,出资方式:货币,出资时间:2037-11-29 [退出] 投资人:冯佑昌,出资额:129.35万,占25.87%,出资方式:货币,出资时间:2037-11-29 [退出] 投资人:何挺,出资额:14.25万,占2.85%,出资方式:货币,出资时间:2037-11-29 [退出] 投资人:赵红,出资额:64.7万,占12.94%,出资方式:货币,出资时间:2037-11-29 [退出] 投资人:胡甜甜,出资额:2.6万,占 0.5200%,出资方式:货币,出资时间:2037-11-29 [退出] 投资人:杨剑,出资额:61.5万,占12.3%,出资方式:货币,出资时间:2037-11-29 [退出] 投资人:程新路,出资额:5.2万,占1.04%,出资方式:货币,出资时间:2037-11-29 [退出] 投资人:闵超,出资额:5.2万,占1.04%,出资方式:货币,出资时间:2037-11-29 [退出] 投资人:胡佳佳,出资额:5.2万,占1.04%,出资方式:货币,出资时间:2037-11-29 [退出] 投资人:林森,出资额:4.2万,占 0.8400%,出资方式:货币,出资时间:2037-11-29 [退出] 投资人:苏薇,出资额:64.7万,占12.94%,出资方式:货币,出资时间:2037-11-29 [退出] 投资人:黄华,出资额:64.75万,占12.95%,出资方式:货币,出资时间:2037-11-29 [退出] 投资人:王春玲,出资额:12.95万,占2.59%,出资方式:货币,出资时间:2037-11-29 [退出] 投资人:张亮,出资额:28.5万,占5.7%,出资方式:货币,出资时间:2037-11-29 [退出] 投资人:刘炎,出资额:16.2万,占3.24%,出资方式:货币,出资时间:2037-11-29 [退出] |
投资人:傅任岐,出资额:12.95万,占2.59%,出资方式:货币,出资时间:2037-11-27
[新增]
投资人:胡佳佳,出资额:104.95万,占20.99%,出资方式:货币,出资时间:2037-11-27 [新增] 投资人:林森,出资额:4.2万,占 0.8400%,出资方式:货币,出资时间:2037-11-27 [新增] 投资人:冯佑昌,出资额:129.35万,占25.87%,出资方式:货币,出资时间:2037-11-27 [新增] 投资人:涂红良,出资额:74.45万,占14.89%,出资方式:货币,出资时间:2037-11-27 [新增] 投资人:赵红,出资额:64.7万,占12.94%,出资方式:货币,出资时间:2037-11-27 [新增] 投资人:苏薇,出资额:64.7万,占12.94%,出资方式:货币,出资时间:2037-11-27 [新增] 投资人:张亮,出资额:28.5万,占5.7%,出资方式:货币,出资时间:2037-11-27 [新增] 投资人:刘炎,出资额:16.2万,占3.24%,出资方式:货币,出资时间:2037-11-27 [新增] |
4 | 2019-02-22 | 法定代表人变更 |
黄华
[退出]
|
冯佑昌
[新增]
|
5 | 2019-02-22 | 其他变更 |
姓名:张亮,职务:董事
姓名:何挺,职务:董事 姓名:刘炎,职务:监事 姓名:杨剑,职务:董事 姓名:黄华,职务:董事长 [退出] 姓名:黄华,职务:经理 [退出] 姓名:冯佑昌,职务:董事 [退出] |
姓名:刘炎,职务:监事
姓名:张亮,职务:董事 姓名:何挺,职务:董事 姓名:杨剑,职务:董事 姓名:冯佑昌,职务:经理 [新增] 姓名:黄华,职务:董事 [新增] 姓名:冯佑昌,职务:董事长 [新增] |
6 | 2018-03-13 | 投资人(股权)变更 |
投资人:黄华,出资额:64.72万,占12.944%,出资方式:货币,出资时间:2037-11-29
[退出]
投资人:李云飞,出资额:435.28万,占87.056%,出资方式:货币,出资时间:2037-11-29 [退出] |
投资人:涂红良,出资额:12.95万,占2.59%,出资方式:货币,出资时间:2037-11-29
[新增]
投资人:彭蓉蓉,出资额:7.75万,占1.55%,出资方式:货币,出资时间:2037-11-29 [新增] 投资人:冯佑昌,出资额:129.35万,占25.87%,出资方式:货币,出资时间:2037-11-29 [新增] 投资人:何挺,出资额:14.25万,占2.85%,出资方式:货币,出资时间:2037-11-29 [新增] 投资人:赵红,出资额:64.7万,占12.94%,出资方式:货币,出资时间:2037-11-29 [新增] 投资人:胡甜甜,出资额:2.6万,占0.5200%,出资方式:货币,出资时间:2037-11-29 [新增] 投资人:杨剑,出资额:61.5万,占12.3%,出资方式:货币,出资时间:2037-11-29 [新增] 投资人:程新路,出资额:5.2万,占1.04%,出资方式:货币,出资时间:2037-11-29 [新增] 投资人:闵超,出资额:5.2万,占1.04%,出资方式:货币,出资时间:2037-11-29 [新增] 投资人:胡佳佳,出资额:5.2万,占1.04%,出资方式:货币,出资时间:2037-11-29 [新增] 投资人:林森,出资额:4.2万,占0.8400%,出资方式:货币,出资时间:2037-11-29 [新增] 投资人:苏薇,出资额:64.7万,占12.94%,出资方式:货币,出资时间:2037-11-29 [新增] 投资人:黄华,出资额:64.75万,占12.95%,出资方式:货币,出资时间:2037-11-29 [新增] 投资人:王春玲,出资额:12.95万,占2.59%,出资方式:货币,出资时间:2037-11-29 [新增] 投资人:张亮,出资额:28.5万,占5.7%,出资方式:货币,出资时间:2037-11-29 [新增] 投资人:刘炎,出资额:16.2万,占3.24%,出资方式:货币,出资时间:2037-11-29 [新增] |
7 | 2018-03-13 | 其他变更 |
姓名:黄华,职务:经理
姓名:黄华,职务:执行董事 [退出] 姓名:李云飞,职务:监事 [退出] |
姓名:黄华,职务:经理
姓名:黄华,职务:董事长 [新增] 姓名:张亮,职务:董事 [新增] 姓名:何挺,职务:董事 [新增] 姓名:冯佑昌,职务:董事 [新增] 姓名:刘炎,职务:监事 [新增] 姓名:杨剑,职务:董事 [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |