北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:浙江同源康医药股份有限公司成立于2017年,以临床医药研发为核心的国家高新技术企业,专注于肿瘤和免疫肿瘤创新药物的研发。建立了专注于靶向治疗的小分子药物设计筛选平台; 氘代药物研发技术平台;构建大分子免疫治疗平台。 ...更多
公司名称 | 浙江同源康医药股份有限公司 | 法定代表人 | 吴豫生 关联10家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市、外商投资企业投资) | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-研究和试验发展-医学研究和试验发展-医学研究和试验发展 |
注册资本 | 32295.5818万人民币 | ||
登记机关 | 湖州市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2017-11-02 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91330500MA2B3D0G3Q |
注册号 | 330500000028307 | 组织机构代码 | MA2B3D0G3 |
住址 | 浙江省湖州市长兴经济开发区明珠路1278号长兴世贸大厦A座14层1403-2室 | ||
经营范围 | 新药、医疗器械、保健品、医药中间体的技术开发、转让和服务。(除外商投资准入特别管理措施内容)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事长兼总经理 | |
4 | 副总经理 | |
5 | 监事 | |
6 | 监事会主席 | |
7 | 董事 | |
8 | 副董事长 | |
9 | 董事 | |
10 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | { res.NAME }} | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2020-05-25 | |
2 | 吴豫生 共有10家公司 | 100.0% | 4500.0万人民币 | 2020-10-28 | |
3 | { res.NAME }} | 100.0% | 4000.0万人民币 | 2021-11-22 | |
4 | 吴豫生 共有2家公司 | 70.0% | 1400.0万人民币 | 2021-03-25 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-03-20 | 工商登记联络员备案 |
原联络员姓名:高剑昕
[退出]
原联络员固定电话: [退出] 原联络员移动电话:*********** [退出] 原联络员电子邮箱: [退出] 原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 [退出] 原联络人员证件号码:****************** [退出] |
现联络员姓名:吴嘉怡
[新增]
现联络员固定电话: [新增] 现联络员移动电话:*********** [新增] 现联络员电子邮箱: [新增] 现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 [新增] 现联络人员证件号码:****************** [新增] |
2 | 2024-03-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:丁兆
证件号码:****************** 职位:董事 姓名:何超 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:冷瑜婷 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:吴豫生 证件号码:********* 职位:董事长兼总经理 姓名:孟晓英 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:尚静 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:张森泉 证件号码:M******(*) 职位:董事 姓名:李钧 证件号码:********* 职位:董事 姓名:梁阿朋 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:沈秀华 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:牛成山 证件号码:****************** 职位:监事会主席 姓名:蒋鸣昱 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:许文青 证件号码:USA************ 职位:董事 姓名:顾虹 证件号码:********* 职位:副董事长 姓名:高剑昕 证件号码:****************** 职位:副总经理 姓名:高剑昕 职位:财务负责人 证件号码:****************** [退出] |
姓名:丁兆
证件号码:****************** 职位:董事 姓名:何超 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:冷瑜婷 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:吴豫生 证件号码:********* 职位:董事长兼总经理 姓名:孟晓英 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:尚静 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:张森泉 证件号码:M******(*) 职位:董事 姓名:李钧 证件号码:********* 职位:董事 姓名:梁阿朋 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:沈秀华 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:牛成山 证件号码:****************** 职位:监事会主席 姓名:蒋鸣昱 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:许文青 证件号码:USA************ 职位:董事 姓名:顾虹 证件号码:********* 职位:副董事长 姓名:高剑昕 证件号码:****************** 职位:副总经理 姓名:吴豫生 职位:财务负责人 证件号码:******** [新增] |
3 | 2024-03-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:丁兆
证件号码:****************** 职位:董事 姓名:何超 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:吴豫生 证件号码:********* 职位:董事长兼总经理 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:孟晓英 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:尚静 证件号码:****************** 职位:监事 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:李钧 证件号码:********* 职位:董事 姓名:梁阿朋 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:牛成山 证件号码:****************** 职位:监事会主席 姓名:顾虹 证件号码:********* 职位:副董事长 姓名:高剑昕 证件号码:****************** 职位:副总经理 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:高剑昕 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:刘星雨 [退出] 姓名:姜恩 [退出] 姓名:孙烽 [退出] 姓名:李俊 [退出] 姓名:高天华 [退出] |
姓名:丁兆
证件号码:****************** 职位:董事 姓名:何超 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:吴豫生 证件号码:********* 职位:董事长兼总经理 姓名:孟晓英 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:尚静 证件号码:****************** 职位:监事 职位:董事 姓名:李钧 证件号码:********* 职位:董事 姓名:梁阿朋 证件号码:****************** 职位:监事 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:牛成山 证件号码:****************** 职位:监事会主席 证件号码:****************** 职位:董事 职位:董事 姓名:顾虹 证件号码:********* 职位:副董事长 姓名:高剑昕 证件号码:****************** 职位:副总经理 姓名:高剑昕 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:冷瑜婷 [新增] 姓名:张森泉 [新增] 证件号码:M******(*) [新增] 姓名:沈秀华 [新增] 姓名:蒋鸣昱 [新增] 姓名:许文青 [新增] 证件号码:USA************ [新增] |
4 | 2024-01-15 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
30358.8938
|
32295.5818
(+6.38%)
|
5 | 2024-01-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:何超
证件号码:****************** 职位:董事 姓名:刘星雨 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:吴豫生 证件号码:********* 职位:董事长兼总经理 姓名:姜恩 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:孙烽 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:孟晓英 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:尚静 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:李俊 证件号码:****************** 职位:监事 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:李钧 证件号码:********* 职位:董事 姓名:梁阿朋 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:牛成山 证件号码:****************** 职位:监事会主席 姓名:顾虹 证件号码:********* 职位:副董事长 姓名:高剑昕 证件号码:****************** 职位:副总经理 姓名:高剑昕 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:李力 [退出] |
证件号码:******************
职位:董事 姓名:何超 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:刘星雨 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:吴豫生 证件号码:********* 职位:董事长兼总经理 姓名:姜恩 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:孙烽 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:孟晓英 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:尚静 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:李俊 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:李钧 证件号码:********* 职位:董事 姓名:梁阿朋 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:牛成山 证件号码:****************** 职位:监事会主席 姓名:顾虹 证件号码:********* 职位:副董事长 姓名:高剑昕 证件号码:****************** 职位:副总经理 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:高剑昕 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:丁兆 [新增] 姓名:高天华 [新增] |
6 | 2022-06-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 刘星雨
证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 吴豫生 证件号码: ********* 职位: 董事长兼总经理 姓名: 姜恩 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 孙烽 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 孟晓英 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 尚静 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 李俊 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 李力 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 李钧 证件号码: ********* 职位: 董事 姓名: 梁阿朋 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 牛成山 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 顾虹 证件号码: ********* 职位: 副董事长 姓名: 高剑昕 证件号码: ****************** 职位: 副总经理 姓名:高剑昕 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 |
证件号码: ******************
职位: 董事 姓名: 刘星雨 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 吴豫生 证件号码: ********* 职位: 董事长兼总经理 姓名: 姜恩 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 孙烽 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 孟晓英 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 尚静 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 李俊 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 李力 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 李钧 证件号码: ********* 职位: 董事 姓名: 梁阿朋 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 牛成山 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 顾虹 证件号码: ********* 职位: 副董事长 姓名: 高剑昕 证件号码: ****************** 职位: 副总经理 姓名:高剑昕 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 何超 [新增] |
7 | 2021-07-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 吴豫生
证件号码: ********* 职位: 董事长兼总经理 姓名: 孙烽 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 孟晓英 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 尚静 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 李力 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 李钧 证件号码: ********* 职位: 董事 姓名: 梁阿朋 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 牛成山 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 顾虹 证件号码: ********* 职位: 副董事长 姓名: 高剑昕 证件号码: ****************** 职位: 副总经理 |
证件号码: ******************
职位: 监事 姓名: 吴豫生 证件号码: ********* 职位: 董事长兼总经理 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 孙烽 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 孟晓英 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 尚静 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 李力 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 李钧 证件号码: ********* 职位: 董事 姓名: 梁阿朋 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 牛成山 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 顾虹 证件号码: ********* 职位: 副董事长 姓名: 高剑昕 证件号码: ****************** 职位: 副总经理 姓名: 刘星雨 [新增] 姓名: 姜恩 [新增] 姓名: 李俊 [新增] |
8 | 2021-01-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 吴豫生
证件号码: ********* 职位: 董事长兼总经理 姓名: 孙烽 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 梁阿朋 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 牛成山 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 证件号码: ********* 职位: 董事 姓名: 顾虹 证件号码: ********* 职位: 副董事长 姓名: 高剑昕 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 高剑昕 证件号码: ****************** 职位: 副总经理 姓名: 戴书缙 [退出] 姓名: 杜佳音 [退出] 姓名: 陈鹏辉 [退出] |
姓名: 吴豫生
证件号码: ********* 职位: 董事长兼总经理 姓名: 孙烽 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ********* 职位: 董事 姓名: 梁阿朋 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 牛成山 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 顾虹 证件号码: ********* 职位: 副董事长 姓名: 高剑昕 证件号码: ****************** 职位: 副总经理 姓名: 孟晓英 [新增] 姓名: 尚静 [新增] 姓名: 李力 [新增] 姓名: 李钧 [新增] |
9 | 2019-05-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 吴豫生
证件号码: ********* 证件号码: ****************** 职位: 董事姓名: 梁阿朋 证件号码: ****************** 职位: 监事姓名: 牛成山 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席姓名: 陈鹏辉 证件号码: ********* 职位: 董事姓名: 顾虹 证件号码: ********* 职位: 副董事长姓名: 高剑昕 证件号码: ****************** 职位: 董事姓名: 高剑昕 证件号码: ****************** 职位: 副总经理 职位: 董事长兼总经理姓名: 杜佳音 [退出] 职位: 监事姓名: 邹大鹏 [退出] |
姓名: 吴豫生
证件号码: ********* 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 董事姓名: 梁阿朋 证件号码: ****************** 职位: 监事姓名: 牛成山 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席姓名: 陈鹏辉 证件号码: ********* 职位: 董事姓名: 顾虹 证件号码: ********* 职位: 副董事长姓名: 高剑昕 证件号码: ****************** 职位: 董事姓名: 高剑昕 证件号码: ****************** 职位: 副总经理 职位: 董事长兼总经理姓名: 孙烽 [新增] 职位: 董事姓名: 戴书缙 [新增] 职位: 监事姓名: 杜佳音 [新增] |
10 | 2018-09-06 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
企业名称: 贝沃特医药技术(上海)有限公司
出资额: ****万 出资形式: 货币 企业名称: 郑州泰基鸿诺医药股份有限公司 出资额: *****万 出资形式: 专利 |
企业名称: 贝沃特医药技术(上海)有限公司
出资额: ****万 出资形式: 货币 企业名称: 郑州泰基鸿诺医药股份有限公司 出资额: *****万 出资形式: 专利 |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
序号 | 日期 | 轮次 | 金额 | 投资方 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-05-24 | B+轮 | 4亿 | 国海创新资本,文周投资,浙商创投,海邦投资,长兴金控控股 |
2 | 2020-12-03 | B轮 | 2.6亿 | 三花资本,国创君和,复容投资,复容资本,杭州三花弘道投资,毅达资本,融汇资本 |
3 | 2019-01-01 | 战略投资 | 未披露 | 腾远投资 |
4 | 2018-05-24 | A轮 | 未披露 | 博远资本,泰基鸿诺,贝沃特 |
序号 | 发布日期 | 岗位 | 薪资 | 学历 | 工作经验 | 城市 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
详情 |
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-04-07 | 优多沙 | 70762447 | 05类-医药 | |
2 | 2023-04-07 | 优达沙 | 70745891 | 05类-医药 | |
3 | 2023-04-07 | 卡达沙 | 70760051 | 05类-医药 | |
4 | 2023-04-07 | 泰优萨 | 70738199 | 05类-医药 | |
5 | 2023-04-07 | 康多沙 | 70733767 | 05类-医药 | |
6 | 2023-04-07 | 奎瑞沙 | 70738212 | 05类-医药 | |
7 | 2022-10-31 | KARDORISSO | 68058093 | 05类-医药 | |
8 | 2020-08-28 | 同源康医药 TYK MEDICINES | 49320001 | 05类-医药 | |
9 | 2019-11-21 | TYK | 42490357 | 42类-网站服务 | |
10 | 2019-11-21 | TYK MEDICINES | 42518777 | 35类-广告销售 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-03-27 | 浙江同源康医药股份有限公司 | www.deuracor.com | 浙ICP备19008464号 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |