北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 国科创业投资管理有限公司 | 法定代表人 | 吴乐斌 关联16家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 中科院创业投资管理有限公司 | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 金融业-资本市场服务 |
注册资本 | 5000.0万人民币 | ||
登记机关 | 广州市黄埔区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2017-11-16 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91120110MA05XY8213 |
注册号 | 440112003334124 | 组织机构代码 | MA05XY821 |
住址 | 广州市黄埔区开源大道136号A栋205室 | ||
经营范围 | 以自有资金从事投资活动;私募基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事长 | |
3 | 监事 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事,经理 | |
6 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 林杨林 共有27家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2018-06-29 | |
2 | 曾军 共有88家公司 | 49.0% | 490.0万人民币 | 2018-12-05 | |
3 | 朱诚 共有13家公司 | 40.0% | 400.0万人民币 | 2019-04-15 | |
4 | 李冰 共有22家公司 | 34.0% | 340.0万人民币 | 2018-08-16 | |
5 | 吕华 共有1家公司 | 32.0% | 64.0万人民币 | 2018-08-17 | |
6 | 李冰 共有6家公司 | 30.0% | 300.0万人民币 | 2018-09-28 | |
7 | 张学锋 共有10家公司 | 30.0% | 150.0万人民币 | 2018-07-09 | |
8 | 张剑 共有21家公司 | 30.0% | 150.0万人民币 | 2016-09-29 | |
9 | 聂克伟 共有1家公司 | 29.0% | 290.0万人民币 | 2018-09-11 | |
10 | 中科院创业投资管理有限公司 共有1家公司 | 29.0% | 290.0万人民币 | 2019-01-03 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
林杨林
他有 27家公司 |
2018-06-29 | 注销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-17 | 住所变更 |
广州市黄埔区
(中新广州知识城)亿创街1号406房之273
|
广州市黄埔区
开源大道136号A栋205室
|
2 | 2024-04-15 | 名称变更 |
中
科
院
创业投资管理有限公司
|
国
科创业投资管理有限公司
|
3 | 2023-03-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘荣光
吴乐斌 周树华 曹慧涛 [退出] 林杨林 [退出] |
刘荣光
吴乐斌 周树华 张莉 [新增] 刘克峰 [新增] |
4 | 2023-03-20 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
宁波大鸿科技有限公司
共青城君和创业投资管理合伙企业(有限合伙) 中国科学院控股有限公司 中科院创新孵化投资有限责任公司 [退出] |
宁波大鸿科技有限公司
共青城君和创业投资管理合伙企业(有限合伙) 中国科学院控股有限公司 国科科技创新投资有限责任公司 [新增] |
5 | 2023-03-20 | 工商登记联络员备案 |
包志强
|
余江
|
6 | 2023-03-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曹慧涛
[退出]
|
刘克峰
[新增]
|
7 | 2021-08-16 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
|
其他有限责任公司
|
8 | 2020-11-16 | 驻在地址变更 |
天津市东丽区东丽湖汇智北道智空间广场一期4号楼8层02室84号
|
广州市黄埔区(中新广州知识城)亿创街1号406房之273
|
9 | 2020-11-16 | - |
中科院创业投资管理有限公司
|
中科院创业投资管理有限公司
|
10 | 2020-11-16 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(外商投资企业合资)
|
有限责任公司(外商投资企业
与内资
合资)
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
序号 | 发布日期 | 岗位 | 薪资 | 学历 | 工作经验 | 城市 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
详情 |
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 武汉中科育成创业投资管理有限公司29%股权 | 招标方 | 2024-09-25 | 详情 |
2 | 武汉中科育成创业投资管理有限公司29%股权 | 招标方 | 2024-09-09 | 详情 |
3 | 湖北中科长投投资基金管理有限公司5%股权 | 竞标方 | 2022-08-12 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-02-05 | 中科院创投官网 | www.casvc.com | 津ICP备18000775号-1 |
2 | 2018-02-05 | 中科院创投官网 | www.casvc.com | 津ICP备18000775号 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |