北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 浙江和夏科技股份有限公司 | 法定代表人 | 夏慧鹏 关联14家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 浙江和夏汽车检测技术有限公司 | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-研究和试验发展-工程和技术研究和试验发展 |
注册资本 | 2611.7094万人民币 | ||
登记机关 | 湖州市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2017-10-23 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91330522MA2B39UD9G |
注册号 | 330522000210178 | 组织机构代码 | MA2B39UD9 |
住址 | 浙江省湖州市长兴县太湖街道陈王路1155号 | ||
经营范围 | 汽车及零部件、测控系统、测试设备、新能源汽车及零部件、机动车及零部件的检测;新能源科技、交通科技、环保科技领域内的技术服务;研发、生产、销售自动化控制设备、测试设备、仪器仪表、机电设备,机电设备安装、维修,货物进出口,技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事长 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事,总经理 | |
4 | 董事 | |
5 | 监事会主席 | |
6 | 监事 | |
7 | 董事 | |
8 | 监事 | |
9 | 董事 | |
10 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 臧宁 共有1家公司 | 100.0% | 2000.0万人民币 | 2022-06-24 | |
2 | 何志生 共有8家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2017-01-19 | |
3 | 方桢 共有8家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2021-09-03 | |
4 | 夏全辉 共有1家公司 | 100.0% | 200.0万人民币 | 2017-03-13 | |
5 | 夏全辉 共有1家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 2023-11-01 | |
6 | 祝轲卿 共有1家公司 | 40.0% | 400.0万人民币 | 2024-03-07 | |
7 | 李铁 共有5家公司 | 30.0% | 150.0万人民币 | 2019-06-06 | |
8 | 张舒 共有3家公司 | 19.0% | 1140.0万人民币 | 2021-03-29 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
袁斌
他有 2家公司 |
2022-01-20 | 在营 | |
2 |
方桢
他有 1家公司 |
2021-11-19 | 在营 | |
3 |
方桢
他有 1家公司 |
2021-09-03 | 注销 | |
4 |
赵波
他有 8家公司 |
2021-04-29 | 注销 | |
5 |
夏全辉
他有 1家公司 |
2017-03-13 | 在营 | |
6 |
何志生
他有 8家公司 |
2017-01-19 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-03-27 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
2565.0717
|
2611.7094
(+1.82%)
|
2 | 2023-07-21 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
2415.6501
|
2565.0717
(+6.19%)
|
3 | 2023-01-12 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
2385.4545
|
2415.6501
(+1.27%)
|
4 | 2023-01-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:何志生
证件号码:****************** 职位:董事 姓名:何志生 证件号码:****************** 职位:总经理 姓名:夏全辉 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:夏慧鹏 证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:孙岩 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:杨新春 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:杨洁 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:袁斌 证件号码:****************** 职位:监事会主席 姓名:赵波 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:陈艳 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:李伟 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:耿凯 [退出] |
姓名:何志生
证件号码:****************** 职位:董事 姓名:何志生 证件号码:****************** 职位:总经理 姓名:夏全辉 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:夏慧鹏 证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:孙岩 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:杨新春 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:杨洁 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:袁斌 证件号码:****************** 职位:监事会主席 姓名:赵波 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:陈艳 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:李伟 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:田春杉 [新增] |
5 | 2022-12-28 | 章程备案 |
无[删除]
|
|
6 | 2022-12-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 何志生
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 何志生 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 夏全辉 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 夏慧鹏 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 孙岩 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 杨新春 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 杨洁 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 耿凯 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 赵波 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈艳 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:李伟 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 夏志鹏 [退出] |
姓名: 何志生
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 何志生 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 夏全辉 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 夏慧鹏 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 孙岩 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 杨新春 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 杨洁 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 耿凯 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 赵波 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈艳 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:李伟 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 袁斌 [新增] |
7 | 2022-06-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 何志生
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 何志生 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 夏全辉 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 夏志鹏 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 夏慧鹏 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 孙岩 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 耿凯 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 赵波 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈艳 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:李伟 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 王慧芳 [退出] 姓名: 谢元东 [退出] |
姓名: 何志生
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 何志生 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 夏全辉 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 夏志鹏 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 夏慧鹏 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 孙岩 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 耿凯 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 赵波 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈艳 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:李伟 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 杨新春 [新增] 姓名: 杨洁 [新增] |
8 | 2021-12-30 | 其他事项备案 |
公司章程修改备案:新章程备案
[新增]
|
|
9 | 2021-07-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 何志生
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 何志生 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 夏全辉 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 夏志鹏 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 夏慧鹏 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 孙岩 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王慧芳 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 谢元东 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 赵波 证件号码: ****************** 职位: 董事 |
姓名: 何志生
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 何志生 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 夏全辉 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 夏志鹏 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 夏慧鹏 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 孙岩 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王慧芳 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 谢元东 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 赵波 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 耿凯 [新增] 姓名: 陈艳 [新增] |
10 | 2020-08-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 何志生
证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 夏全辉 证件号码: ****************** 姓名: 夏志鹏 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 夏慧鹏 证件号码: ****************** 职位: 董事长 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 王慧芳 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 俎琳琳 [退出] 职位: 董事兼总经理 [退出] 姓名: 张朋 [退出] 姓名: 李伟 [退出] |
姓名: 何志生
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 何志生 证件号码: ****************** 姓名: 夏全辉 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 夏志鹏 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 夏慧鹏 证件号码: ****************** 职位: 董事长 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王慧芳 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 职位: 总经理 [新增] 姓名: 孙岩 [新增] 姓名: 谢元东 [新增] 姓名: 赵波 [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
序号 | 发布日期 | 岗位 | 薪资 | 学历 | 工作经验 | 城市 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
详情 |
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 缩尺模型风洞中标结果公告(1) | 中标方 | 2024-01-15 | 详情 |
2 | 江苏通汇工程管理咨询有限公司关于无锡碳中和动力技术创新中心智能动力工程中心设备采购项目的中标公告JSTHCG2023-58 | 中标方 | 2023-11-29 | 详情 |
3 | 天津大学机械学院高速电机测试台架采购项目 | 中标方 | 2023-10-18 | 详情 |
4 | (中国长安汽车集团有限公司电机台架测试系统采购项目)中标候选人公示 | 竞标方 | 2023-07-05 | 详情 |
5 | 开发标定资源委外框架项目的中标公示 | 竞标方 | 2023-06-30 | 详情 |
6 | 中国长安汽车集团有限公司电机台架测试系统采购项目招标评标公示 | 竞标方 | 2023-06-27 | 详情 |
7 | 天津大学机械学院高速电机测试台架采购项目中标结果公告(1) | 竞标方 | 2022-12-26 | 详情 |
8 | 天津大学机械学院高速电机测试台架采购项目评标结果公示公告(1) | 竞标方 | 2022-12-20 | 详情 |
9 | 发动机台架评标结果公示公告(1) | 竞标方 | 2022-08-29 | 详情 |
10 | 开发标定资源委外框架协议需求的中标 | 竞标方 | 2022-06-21 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |