北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 同芙健康产业集团有限公司 | 法定代表人 | 周振林 关联35家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 同芙健康产业有限公司,广东同芙健康产业有限公司,深圳同芙信息服务有限公司,深圳同芙实业控股有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 居民服务、修理和其他服务业-其他服务业-其他未列明服务业-其他未列明服务业 |
注册资本 | 5000.0万人民币 | ||
登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2017-11-22 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91440300MA5EUQKHXA |
注册号 | 440300202998114 | 组织机构代码 | MA5EUQKHX |
住址 | 深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园二期4栋2101 | ||
经营范围 | 投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询;经济信息咨询;企业管理咨询;商务信息咨询;健康养生管理咨询(不含医疗行为);健康产业项目投资。^美容服务。第二类医疗器械销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事,经理 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 叶道学 共有3家公司 | 100.0% | 8000.0万人民币 | 2018-05-14 | |
2 | 郭显教 共有11家公司 | 100.0% | 8000.0万人民币 | 2018-05-08 | |
3 | 张早立 共有1家公司 | 100.0% | 8000.0万人民币 | 2018-09-03 | |
4 | 吴镇国 共有1家公司 | 100.0% | 1500.0万人民币 | 2018-05-11 | |
5 | 黄友高 共有11家公司 | 100.0% | 1500.0万人民币 | 2019-03-26 | |
6 | 张玉玲 共有1家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2022-04-22 | |
7 | 肖书才 共有10家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2019-05-31 | |
8 | 谭丽 共有9家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2021-06-18 | |
9 | 吴玉霞 共有4家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2021-04-16 | |
10 | 周卫平 共有5家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2019-09-10 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
丘学明
他有 1家公司 |
2019-09-30 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-07-02 | 其他事项备案 |
马铭泽
[退出]
|
周振林
[新增]
|
2 | 2024-07-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马铭泽:总经理
[退出]
|
周振林:经理
[新增]
|
3 | 2024-07-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
彭运英:执行董事[删除]
|
|
4 | 2024-07-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖书才:监事[删除]
|
|
5 | 2024-07-02 | 章程备案 |
2024-0
1
-0
8
|
2024-0
7
-0
1
|
6 | 2024-07-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
周振林:董事[新增]
|
7 | 2024-01-10 | 监事信息 |
李荣(董事)
[退出]
刘芳(总经理) [退出] 王国芳(董事) [退出] 周振林(董事长) [退出] 黄幼红(职工监事) [退出] 王晓辉(监事) [退出] 张达(职工监事) [退出] 陈培灿(监事) [退出] 黄友高(董事) [退出] 吴镇国(董事) [退出] 刘芳(董事) [退出] 邹思盈(监事) [退出] |
彭运英(执行董事)
[新增]
肖书才(监事) [新增] 马铭泽(总经理) [新增] |
8 | 2024-01-10 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
同芙集团
(中国)股份
有限公司 5000.0(万元)100.00%
|
同芙
国际控股
集团有限公司 5000.0(万元)100.00%
|
9 | 2024-01-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王晓辉:监事
[退出]
黄幼红:职工监事 [退出] 张达:职工监事 [退出] 陈培灿:监事 [退出] 邹思盈:监事 [退出] |
肖书才:监事
[新增]
|
10 | 2024-01-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘芳:总经理
[退出]
|
马铭泽:总经理
[新增]
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |