北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 宁波玺宝投资管理合伙企业(有限合伙) | 法定代表人 | 刘兆平 关联9家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限合伙企业 | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 102.0万人民币 | ||
登记机关 | 宁波市北仑区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2017-06-19 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91330206MA291XE03X |
注册号 | 330206000443568 | 组织机构代码 | MA291XE03 |
住址 | 浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区D0629 | ||
经营范围 | 投资管理;投资咨询。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
刘
刘兆平
|
*** | *** |
2 |
周
周旭峰
|
*** | *** |
3 |
杨
杨思倩
|
*** | *** |
4 |
汪
汪伟
|
*** | *** |
5 |
谢
谢华安
|
*** | *** |
6 |
李
李坡
|
*** | *** |
7 |
俞
俞海燕
|
*** | *** |
8 |
孙
孙雪
|
*** | *** |
9 |
王
王群
|
*** | *** |
10 |
黄
黄晶
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 刘兆平 共有9家公司 | 0.26% | 50.0万人民币 | 2017-12-01 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-06-13 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
姓名: 刘兆平(执行事务合伙人)
出资额: **.**万 百分比: **% 姓名: 周旭峰 出资额: **.*万 百分比: **% 姓名: 杨思倩 出资额: *.**万 百分比: *% 姓名: 汪伟 出资额: *.**万 百分比: *% 姓名: 俞海燕 出资额: *.**万 百分比: *% 姓名: 李坡 出资额: *.**万 百分比: *% 姓名: 谢华安 出资额: *.**万 百分比: *% 姓名: 孙雪 出资额: *.**万 百分比: *% 姓名: 杨春香 出资额: *.**万 百分比: *% 出资额: *.**万 百分比: *% 姓名: 王群 出资额: *.**万 百分比: *% 姓名: 黄晶 出资额: *.**万 百分比: *% 姓名: 沈健民 [退出] |
姓名: 刘兆平(执行事务合伙人)
出资额: **.**万 百分比: **% 姓名: 周旭峰 出资额: **.*万 百分比: **% 姓名: 杨思倩 出资额: *.**万 百分比: *% 姓名: 汪伟 出资额: *.**万 百分比: *% 姓名: 俞海燕 出资额: *.**万 百分比: *% 姓名: 李坡 出资额: *.**万 百分比: *% 姓名: 谢华安 出资额: *.**万 百分比: *% 姓名: 孙雪 出资额: *.**万 百分比: *% 姓名: 杨春香 出资额: *.**万 百分比: *% 姓名: 王群 出资额: *.**万 百分比: *% 姓名: 黄晶 出资额: *.**万 百分比: *% |
2 | 2022-09-16 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
姓名:刘兆平(执行事务合伙人)
出资额:**.**万 百分比:**% 姓名:周旭峰 出资额:**.*万 百分比:**% 姓名:汪伟 出资额:*.**万 百分比:*% 出资额:*.**万 百分比:*% 姓名:杨思倩 出资额:*.**万 百分比:*% 姓名:沈健民 出资额:*.**万 百分比:*% 姓名:俞海燕 出资额:*.**万 百分比:*% 姓名:孙雪 出资额:*.**万 百分比:*% 姓名:杨春香 出资额:*.**万 百分比:*% 姓名:王群 出资额:*.**万 百分比:*% 姓名:谢华安 出资额:*.**万 百分比:*% 姓名:黄晶 出资额:*.**万 百分比:*% 姓名:徐丹 [退出] |
姓名:刘兆平(执行事务合伙人)
出资额:**.**万 百分比:**% 姓名:周旭峰 出资额:**.*万 百分比:**% 姓名:杨思倩 出资额:*.**万 百分比:*% 姓名:汪伟 出资额:*.**万 百分比:*% 姓名:俞海燕 出资额:*.**万 百分比:*% 出资额:*.**万 百分比:*% 姓名:谢华安 出资额:*.**万 百分比:*% 姓名:孙雪 出资额:*.**万 百分比:*% 姓名:杨春香 出资额:*.**万 百分比:*% 姓名:沈健民 出资额:*.**万 百分比:*% 姓名:王群 出资额:*.**万 百分比:*% 姓名:黄晶 出资额:*.**万 百分比:*% 姓名:李坡 [新增] |
3 | 2022-07-25 | 财务负责人 |
原财务负责人姓名:戴妮芬
[退出]
原财务负责人固定电话:0574-86681291 [退出] 原财务负责人移动电话: [退出] 原财务负责人电子邮箱:dainifen@nimte.ac.cn [退出] 原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证 [退出] 原财务负责人身份证件号码:****6 [退出] |
现财务负责人姓名:王群
[新增]
现财务负责人固定电话: [新增] 现财务负责人移动电话: [新增] 现财务负责人电子邮箱: [新增] 现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证 [新增] 现财务负责人身份证件号码:****6 [新增] |
4 | 2022-07-25 | 章程备案 |
合伙协议调整[新增]
|
|
5 | 2022-07-25 | 财务负责人 |
原财务负责人姓名:戴妮芬
[退出]
原财务负责人固定电话:0574-86681291 [退出] 原财务负责人移动电话:13646621501 [退出] 原财务负责人电子邮箱:dainifen@nimte.ac.cn [退出] 原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证 [退出] 原财务负责人身份证件号码:430723************ [退出] |
现财务负责人姓名:王群
[新增]
现财务负责人固定电话: [新增] 现财务负责人移动电话:15988651261 [新增] 现财务负责人电子邮箱: [新增] 现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证 [新增] 现财务负责人身份证件号码:360102************ [新增] |
6 | 2022-07-25 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
***
|
***
|
7 | 2022-07-25 | 财务负责人 |
原财务负责人姓名:戴妮芬
[退出]
原财务负责人固定电话:****-******** [退出] 原财务负责人移动电话:*********** [退出] 原财务负责人电子邮箱:dainifen@nimte.ac.cn [退出] 原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证 [退出] 原财务负责人身份证件号码:****************** [退出] |
现财务负责人姓名:王群
[新增]
现财务负责人固定电话: [新增] 现财务负责人移动电话:*********** [新增] 现财务负责人电子邮箱: [新增] 现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证 [新增] 现财务负责人身份证件号码:****************** [新增] |
8 | 2022-07-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
姓名: 刘兆平(执行事务合伙人)
出资额: **.**万 姓名: 周旭峰 出资额: **.**万 百分比: **.****% [退出] 百分比: **.****% [退出] |
姓名: 刘兆平(执行事务合伙人)
出资额: **.**万 姓名: 周旭峰 百分比: **% [新增] 出资额: **.*万 [新增] 百分比: **% [新增] 姓名: 汪伟 [新增] 出资额: *.**万 [新增] 百分比: *% [新增] 姓名: 徐丹 [新增] 出资额: *.**万 [新增] 百分比: *% [新增] 姓名: 杨思倩 [新增] 出资额: *.**万 [新增] 百分比: *% [新增] 姓名: 沈健民 [新增] 出资额: *.**万 [新增] 百分比: *% [新增] 姓名: 俞海燕 [新增] 出资额: *.**万 [新增] 百分比: *% [新增] 姓名: 孙雪 [新增] 出资额: *.**万 [新增] 百分比: *% [新增] 姓名: 杨春香 [新增] 出资额: *.**万 [新增] 百分比: *% [新增] 姓名: 王群 [新增] 出资额: *.**万 [新增] 百分比: *% [新增] 姓名: 谢华安 [新增] 出资额: *.**万 [新增] 百分比: *% [新增] 姓名: 黄晶 [新增] 出资额: *.**万 [新增] 百分比: *% [新增] |
9 | 2021-09-01 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
姓名: 刘兆平(执行事务合伙人)
出资额: **.**万 百分比: **.****% 出资额: **.**万 百分比: **.****% 姓名: 周旭峰 出资额: **.**万 百分比: **.****% 姓名: 乌学东 [退出] |
姓名: 刘兆平(执行事务合伙人)
出资额: **.**万 百分比: **.****% 姓名: 周旭峰 出资额: **.**万 百分比: **.****% |
10 | 2021-09-01 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
营业期限至: 2037-06-
0
1
|
营业期限至: 2037-06-1
8
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |