北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 厦门雅深房地产开发有限公司 | 法定代表人 | 杨伟功 关联9家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 房地产业-房地产业-房地产开发经营 |
注册资本 | 2061.0057万人民币 | ||
登记机关 | 厦门市翔安区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2017-09-27 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91350213MA2YLEEU9M |
注册号 | 350213200095722 | 组织机构代码 | MA2YLEEU9 |
住址 | 厦门市翔安区金海街道新澳路1527号1411室 | ||
经营范围 | 房地产开发经营;房屋建筑业;物业管理;自有房地产经营活动。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 经理,执行董事 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杨伟功 共有1家公司 | 100.0% | 1960.78万人民币 | 2020-04-23 | |
2 | 杨伟功 共有9家公司 | 98.08% | 1000.0万人民币 | 2018-02-26 | |
3 | 翟朝锋 共有6家公司 | 49.01% | 86500.0万人民币 | 2019-10-18 | |
4 | 林种元 共有21家公司 | 49.0% | 960.8万人民币 | 2018-06-28 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-09-22 | - |
企业基本信息:住所申报方式:,住所产权:租赁,住所:厦门市翔安区
马巷镇后滨村上庄
4
2号
,传真:,路段:,邮政编码:361000,联系电话:企业基本信息扩展表:集群住所文号:,住所(补充字段):,住所(楼):,是否集群住所企业:
|
企业基本信息:住所申报方式:
申报承诺制
,住所产权:租赁,住所:厦门市翔安区
金海街道新澳路1527号1
4
11室
,传真:,路段:,邮政编码:361000,联系电话:企业基本信息扩展表:集群住所文号:,住所(补充字段):,住所(楼):,是否集群住所企业:
|
2 | 2022-09-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
性别:男性
职务:监事 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:选举 法定代表人标志:2 任命单位: 公务员标志:2 变更标志: 性别:男性 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:选举 法定代表人标志:1 任命单位: 公务员标志:2 变更标志: 企业基本信息:主要人员信息:【删除】姓名:陈泽伟 [退出] 国籍:中国【删除】姓名:李民亮 [退出] 职务:执行董事兼总经理 [退出] 国籍:中国 [退出] |
性别:男性
职务:监事 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:选举 法定代表人标志:2 任命单位: 公务员标志:2 变更标志: 性别:男性 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:选举 法定代表人标志:1 任命单位: 公务员标志:2 变更标志: 性别:男性 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 法定代表人标志:2 任命单位: 公务员标志:2 变更标志: 企业基本信息:主要人员信息:【新增】姓名:肖章 [新增] 国籍:中国【新增】姓名:杨伟功 [新增] 职务:执行董事 [新增] 国籍:中国【新增】姓名:杨伟功 [新增] 职务:经理 [新增] 职务产生方式:聘任 [新增] 国籍:中国. [新增] |
3 | 2022-09-22 | 驻在地址变更 |
企业基本信息:住所申报方式:
,住所产权:租赁,住所:厦门市翔安区马巷镇后滨村上庄42号,传真:,路段:,邮政编码:361000,联系电话:13686099966企业基本信息扩展表:集群住所文号:,住所(补充字段):,住所(楼):,是否集群住所企业:
|
企业基本信息:住所申报方式:
申报承诺制,住所产权:租赁,住所:厦门市翔安区金海街道新澳路1527号1411室,传真:,路段:,邮政编码:361000,联系电话:17743122277企业基本信息扩展表:集群住所文号:,住所(补充字段):,住所(楼):,是否集群住所企业:.
|
4 | 2022-09-22 | - |
经营场所信息:【
删除
】备案日期:
20170927
,经营场所所在门牌号:
上庄42
,经营场所属地监管单位:350213A
MX4
,经营场所申报方式:,经营场所(楼):,:,:,:,经营场所产权:租赁,经营场所所在路:
后滨村
,经营场所(补充):,经营场所所在镇:
马巷镇
,经营场所:厦门市翔安区
马巷镇后滨村上庄
4
2号
,经营场所所在区划:厦门市翔安区企业基本信息:联系电话:许可信息:
|
经营场所信息:【
新增
】备案日期:,经营场所所在门牌号:,经营场所属地监管单位:350213A
DD3
,经营场所申报方式:
申报承诺制
,经营场所(楼):,:,:,:,经营场所产权:租赁,经营场所所在路:,经营场所(补充):,经营场所所在镇:,经营场所:厦门市翔安区
金海街道新澳路1527号1
4
11室
,经营场所所在区划:厦门市翔安区企业基本信息:联系电话:许可信息:
|
5 | 2022-09-22 | 工商登记联络员备案 |
工商登记联络人:备案日期:20200616,null:1,null:,邮政编码:36100
1
,null:,性别:男性,null:,null:,null:,null:,null:,姓名:黄
渊平
企业基本信息:
|
工商登记联络人:备案日期:20200616,null:1,null:,邮政编码:36100
0
,null:,性别:男性,null:,null:,null:,null:,null:,姓名:黄
永勇
企业基本信息:
|
6 | 2022-09-22 | 驻在地址变更 |
经营场所信息:【
删除】备案日期:20170927,经营场所所在门牌号:上庄42,经营场所属地监管单位:350213AMX4,经营场所申报方式:,经营场所(楼):,null:,null:,null:,经营场所产权:租赁,经营场所所在路:后滨村,经营场所(补充):,经营场所所在镇:马巷镇,经营场所:厦门市翔安区马巷镇后滨村上庄42号,经营场所所在区划:厦门市翔安区企业基本信息:联系电话:13686099966许可信息:.
|
经营场所信息:【
新增】备案日期:,经营场所所在门牌号:,经营场所属地监管单位:350213ADD3,经营场所申报方式:申报承诺制,经营场所(楼):,null:,null:,null:,经营场所产权:租赁,经营场所所在路:,经营场所(补充):,经营场所所在镇:,经营场所:厦门市翔安区金海街道新澳路1527号1411室,经营场所所在区划:厦门市翔安区企业基本信息:联系电话:17743122277许可信息:.
|
7 | 2022-09-22 | - |
工商登记联络人:备案日期:20200616,:1,:,邮政编码:36100
1
,:,性别:男性,:,:,:,:,:,姓名:黄
渊平
企业基本信息:
|
工商登记联络人:备案日期:20200616,:1,:,邮政编码:36100
0
,:,性别:男性,:,:,:,:,:,姓名:黄
永勇
企业基本信息:
|
8 | 2022-09-22 | - |
企业基本信息:主要人员信息:【
删除
】姓名:
陈泽伟
,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【
删除
】姓名:
李民亮
,性别:男性,职务:执行董事
兼总经理
,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
|
企业基本信息:主要人员信息:【
新增
】姓名:
肖章
,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【
新增
】姓名:
杨伟功
,性别:男性,职务:执行董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
【新增】姓名:杨伟功,性别:男性,职务:经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
|
9 | 2021-04-20 | - |
企业基本信息:主要人员信息:姓名:
张光启
,性别:男性,职务:执行董事兼总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
|
企业基本信息:主要人员信息:姓名:
李民亮
,性别:男性,职务:执行董事兼总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
|
10 | 2021-04-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
性别:男性
职务:执行董事兼总经理 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:选举 法定代表人标志:1 任命单位: 公务员标志:2 变更标志: 企业基本信息:主要人员信息:姓名:张光启 [退出] 国籍:中国 [退出] |
性别:男性
职务:执行董事兼总经理 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:选举 法定代表人标志:1 任命单位: 公务员标志:2 变更标志: 企业基本信息:主要人员信息:姓名:李民亮 [新增] 国籍:中国. [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-10-09 | - | - | 建信信托有限责任公司 | - | - |
2 | 2019-10-09 | - | 深圳市雅生实业有限公司 | 建信信托有限责任公司 | 6 | 2000.0000 |
3 | 2017-12-11 | - | - | 建信信托有限责任公司 | - | - |
4 | 2017-12-11 | - | - | 建信信托有限责任公司 | - | 2000.0000 |
5 | 2017-12-11 | - | - | 建信信托有限责任公司 | 5 | 2000 |
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |