北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:零度智控是一家无人机研发及无人机解决方案提供商,以固定翼核心控制系统起步,后扩展至多旋翼无人机领域,先后推出了飞行控制系统、增稳云台、商用无人机整机、影视航拍系统等数十款产品,广泛应用于测绘、安防、影视、农业、电力及科研等领域。 ...更多
公司名称 | 零度智控(北京)智能科技有限公司 | 法定代表人 | 余祖军 关联2家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(中外合资) | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-科技推广和应用服务业-技术推广服务-其他技术推广服务 |
注册资本 | 1306.7677万人民币 | ||
登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2009-02-24 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91110108685789779N |
注册号 | 110108011706365 | 组织机构代码 | 685789779 |
住址 | 北京市海淀区高里掌路1号院15号楼3层1单元301 | ||
经营范围 | 无人机自动驾驶仪的技术开发;技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训;计算机系统集成;数据处理;销售开发后的软件产品。(该企业于2016年9月27日前为内资企业,于2016年9月27日转为外资企业。)(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 | *** | *** | |
2 | *** | *** | |
3 | *** | *** | |
4 | *** | *** | |
5 | *** | *** | |
6 | *** | *** | |
7 | *** | *** | |
8 | *** | *** | |
9 |
S
SVICNO.30NEWTECHNOLOGYBUSINESSINVESTMENTL.L.P.
|
*** | *** |
10 | *** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 监事 | |
3 | 监事 | |
4 | 总经理 | |
5 | 董事 | |
6 | 董事 | |
7 | 董事长 | |
8 | 监事会主席 | |
9 | 董事 | |
10 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 余祖军 共有2家公司 | 100.0% | 5100.0万人民币 | 2016-05-31 | |
2 | 杨建军 共有5家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2016-03-23 | |
3 | 陈刚 共有5家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 2017-04-05 | |
4 | 陈一峰 共有7家公司 | 70.0% | 350.0万人民币 | 2015-09-06 | |
5 | 文昕 共有8家公司 | 51.0% | 51.0万人民币 | 2015-09-18 | |
6 | 曾浩 共有3家公司 | 40.0% | 2000.0万人民币 | 2015-02-13 | |
7 | 万红 共有1家公司 | 10.0% | 55.5556万人民币 | 2015-05-22 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
车辰
他有 1家公司 |
2017-01-19 | 吊销,未注销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-04-11 | 投资人(股权)变更 |
SVIC NO.30 NEW TECHNOLOGY BUSINESS INVESTMENT L.L.P.
外国(地区)企业 北京民航合源投资中心(有限合伙) 法人股东 北京云晟投资管理合伙企业(有限合伙) 法人股东 北京昀锦投资管理合伙企业(有限合伙) 法人股东 赤星天行(天津)资产管理合伙企业(有限合伙) 法人股东 高通(中国)控股有限公司 外商投资企业 法人股东 法人股东 上海未易投资管理中心(有限合伙) 法人股东 深圳市天和同心投资有限公司 法人股东 信达国萃股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙) 法人股东 自然人股东 叶宗高 自然人股东 零度阿尔法(天津)科技中心(有限合伙) [退出] 零度双子星(天津)科技中心(有限合伙) [退出] 杨建军 [退出] |
SVIC NO.30 NEW TECHNOLOGY BUSINESS INVESTMENT L.L.P.
外国(地区)企业 北京民航合源投资中心(有限合伙) 法人股东 北京云晟投资管理合伙企业(有限合伙) 法人股东 北京昀锦投资管理合伙企业(有限合伙) 法人股东 赤星天行(天津)资产管理合伙企业(有限合伙) 法人股东 高通(中国)控股有限公司 外商投资企业 上海未易投资管理中心(有限合伙) 法人股东 深圳市天和同心投资有限公司 法人股东 信达国萃股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙) 法人股东 叶宗高 自然人股东 勋凡(珠海)投资合伙企业(有限合伙) [新增] |
2 | 2022-04-11 | 住所变更 |
北京市海淀区
东北旺西路8号9号楼二区二层205-1
|
北京市海淀区
高里掌路1号院15号楼3层1单元301
|
3 | 2020-07-28 | 董事(理事)、经理、监事 |
余祖军,董事长
孙宇飞,董事 王蕾,董事 杨建军,总经理 赵国栋,监事会主席 胡子怡,监事 利媚,监事 唐晓辉,董事 [退出] 王晓光,董事 [退出] 谭炜,董事 [退出] 吴娟,董事 [退出] |
余祖军,董事长
孙宇飞,董事 王蕾,董事 杨建军,总经理 赵国栋,监事会主席 利媚,监事 胡子怡,监事 刘亚平,董事 [新增] 刘红英,董事 [新增] 于全强,董事 [新增] 梁桂波,董事 [新增] |
4 | 2020-05-21 | 董事(理事)、经理、监事 |
余祖军,董事长
孙宇飞,董事 唐晓辉,董事 王晓光,董事 谭炜,董事 吴娟,董事 杨建军,总经理 赵国栋,监事会主席 胡子怡,监事 利媚,监事 谭世博,董事 [退出] |
余祖军,董事长
唐晓辉,董事 王晓光,董事 孙宇飞,董事 谭炜,董事 吴娟,董事 杨建军,总经理 赵国栋,监事会主席 胡子怡,监事 利媚,监事 王蕾,董事 [新增] |
5 | 2018-11-27 | 董事(理事)、经理、监事 |
唐晓辉 董事
谭世博 董事 王晓光 董事 孙宇飞 董事 谭炜 董事 吴娟 董事 杨建军 总经理 赵国栋 监事会主席 胡子怡 监事 利媚 监事 陈一峰* 董事长 [退出] |
吴娟 董事
谭炜 董事 唐晓辉 董事 王晓光 董事 谭世博 董事 孙宇飞 董事 杨建军 总经理 赵国栋 监事会主席 利媚 监事 胡子怡 监事 余祖军* 董事长 [新增] |
6 | 2018-11-27 | 董事(理事)、经理、监事 |
孙宇飞,董事
谭世博,董事 谭炜,董事 王晓光,董事 吴娟,董事 唐晓辉,董事 杨建军,总经理 赵国栋,监事会主席 胡子怡,监事 利媚,监事 陈一峰,董事长 [退出] |
孙宇飞,董事
谭世博,董事 唐晓辉,董事 王晓光,董事 谭炜,董事 吴娟,董事 杨建军,总经理 赵国栋,监事会主席 胡子怡,监事 利媚,监事 余祖军,董事长 [新增] |
7 | 2018-11-27 | 法定代表人 |
陈一峰
[退出]
|
余祖军
[新增]
|
8 | 2018-08-07 | 董事(理事)、经理、监事 |
赵国栋 监事会主席
杨建军* 董事长 [退出] 沈劲 董事 [退出] 任寰 董事 [退出] 华旸 董事 [退出] 孙宏涛 董事 [退出] 史圣卿 董事 [退出] 杨建军* 经理 [退出] 李峥 监事 [退出] 王蓓 监事 [退出] |
赵国栋 监事会主席
陈一峰* 董事长 [新增] 唐晓辉 董事 [新增] 谭世博 董事 [新增] 王晓光 董事 [新增] 孙宇飞 董事 [新增] 谭炜 董事 [新增] 吴娟 董事 [新增] 杨建军 总经理 [新增] 胡子怡 监事 [新增] 利媚 监事 [新增] |
9 | 2018-08-07 | 董事(理事)、经理、监事 |
赵国栋,监事会主席
杨建军,董事长 [退出] 沈劲,董事 [退出] 任寰,董事 [退出] 华旸,董事 [退出] 孙宏涛,董事 [退出] 史圣卿,董事 [退出] 杨建军,经理 [退出] 李峥,监事 [退出] 王蓓,监事 [退出] |
赵国栋,监事会主席
陈一峰,董事长 [新增] 唐晓辉,董事 [新增] 谭世博,董事 [新增] 王晓光,董事 [新增] 孙宇飞,董事 [新增] 谭炜,董事 [新增] 吴娟,董事 [新增] 杨建军,总经理 [新增] 胡子怡,监事 [新增] 利媚,监事 [新增] |
10 | 2018-08-07 | 法定代表人 |
杨建军
[退出]
|
陈一峰
[新增]
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-10-31 | 京工商海青龙当处字〔2017〕第111号 | 北京市工商行政管理局海淀分局 | |
2 | 2010-04-15 | 京工商海处字(2010)第 790 号 | - | 北京市工商行政管理局海淀分局 |
3 | 2010-04-15 | - | - | 北京市海淀区工商 |
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 处罚事由 | 处罚结果 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-10-31 | 京工商海青龙当处字﹝2017﹞第111号 | 已经工商行政管理部门登记注册并领取营业执照的法人、其他经济组织或者个体工商户,从事网络商品交易及有关服务,未在其网站首页或者从事经营活动的主页面醒目位置公开营业执照登载的信息或者其营业执照的电子链接标识 | 罚款0.0万元 | 北京市工商行政管理局海淀分局 |
2 | 2010-04-15 | 京工商海处字﹝2010﹞第790号 | ,根据《中华人民共和国公司登记管理条例》第八十条的规定 | 罚款:10000元,罚没合计:10000元 | 海淀分局 |
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-01-29 | - | 杨建军 | 信达国萃股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙) | 6 | 223.3609 |
2 | 2022-01-29 | - | 零度阿尔法(天津)科技中心(有限合伙) | 北京民航合源投资中心(有限合伙) | 6 | 91.0735 |
3 | 2022-01-29 | - | 杨建军 | 北京民航合源投资中心(有限合伙) | 6 | 223.3609 |
4 | 2022-01-29 | - | 零度双子星(天津)科技中心(有限合伙) | 信达国萃股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙) | 6 | 45.0729 |
5 | 2022-01-29 | - | 零度阿尔法(天津)科技中心(有限合伙) | 信达国萃股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙) | 6 | 91.0735 |
6 | 2022-01-29 | - | 零度双子星(天津)科技中心(有限合伙) | 北京民航合源投资中心(有限合伙) | 6 | 45.0729 |
7 | 2022-01-29 | - | 零度双子星(天津)科技中心(有限合伙) | 北京民航合源投资中心(有限合伙) | 6 | 45.0729 |
8 | 2022-01-29 | - | 零度阿尔法(天津)科技中心(有限合伙) | 信达国萃股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙) | 6 | 91.0735 |
9 | 2022-01-29 | - | 杨建军 | 信达国萃股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙) | 6 | 223.3609 |
10 | 2022-01-29 | - | 零度阿尔法(天津)科技中心(有限合伙) | 北京民航合源投资中心(有限合伙) | 6 | 91.0735 |
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
序号 | 日期 | 轮次 | 金额 | 投资方 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-08-03 | C轮 | 未披露 | Samsung Ventures |
2 | 2016-09-23 | B轮 | 1.5亿人民币 | 高通创投,千合资本,名航资本,信达金誉,合源资本,赤星资产,信达资本 |
3 | 2015-01-20 | A轮 | 5000万人民币 | 雷柏科技 |
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
¥11920
(115条工资数据)
说明:工资水平在¥11920之间,其中拿 工资的人占比最多达到,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国地震局地壳应力研究所无人机平台系统采购项目 | 中标方 | 2009-11-12 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-11-18 | 零度 | 42395288A | 09类-科学仪器 | |
2 | 2019-11-26 | ZEROTECH | 42610235A | 41类-教育娱乐 | |
3 | 2017-10-17 | ZEROTECH | 26920230 | 35类-广告销售 | |
4 | 2018-10-16 | DOFUN | 34066969 | 09类-科学仪器 | |
5 | 2016-12-21 | ZEROSPACE | 22344216 | 12类-运输工具 | |
6 | 2017-05-03 | HESPER | 23933329 | 09类-科学仪器 | |
7 | 2017-05-03 | HESPER | 23932985 | 12类-运输工具 | |
8 | 2015-07-30 | ZEROTECH | 17549728 | 35类-广告销售 | |
9 | 2016-10-20 | DOBBY | 21631466 | 28类-健身器材 | |
10 | 2016-12-21 | ZEROSPACE | 22344102 | 28类-健身器材 |
序号 | 登记批准日期 | 软件全称 | 软件简称 | 登记号 | 分类 | 版本号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-02-22 | 零度智控编队飞行控制软件(FFCS) | - | 2017SR051299 | 操作系统-通用 | V1.0 |
2 | 2016-09-23 | 零度智控云台控制软件 | HIZERO | 2016SR272426 | 行业应用软件-软件业 | V1.0 |
3 | 2016-06-15 | 零度智控Dobby飞行控制软件 | Do.Fun | 2016SR143511 | 行业应用软件-软件业 | V1.0 |
4 | 2015-05-15 | ZeroFlow光流传感器控制软件 | ZeroFlow | 2015SR082763 | 嵌入式应用软件-软件业 | V1.0 |
5 | 2015-03-26 | 零度智控android手机地面站软件 | - | 2015SR054359 | 行业应用软件-软件业 | V1.2 |
6 | 2015-03-26 | 零度智控ios手机地面站软件 | - | 2015SR054434 | 行业应用软件-软件业 | V1.0 |
7 | 2013-09-12 | Z-T30云台控制软件 | - | 2013SR099781 | 行业应用软件-通用 | V1.0 |
8 | 2013-09-02 | Z2000云台控制软件 | - | 2013SR093666 | 行业应用软件-通用 | V1.0 |
9 | 2012-08-23 | YS-X6多旋翼PC地面站软件 | - | 2012SR078272 | 行业应用软件-通用 | V1.0 |
10 | 2012-08-23 | YS09固定翼飞行控制软件 | - | 2012SR078273 | 行业应用软件-通用 | V1.0 |
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-07-12 | 零度智控(北京)智能科技有限公司 | www.zerotech.com | 京ICP备09102555号 |
2 | 2018-07-12 | 零度智控测试 | www.dobbyfun.cn | 京ICP备09102555号 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |