北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 九江市城市发展集团有限公司 | 法定代表人 | 袁立 关联3家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 九江市城市投资发展有限公司 | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 350000.0万人民币 | ||
登记机关 | 九江市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2017-09-30 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91360400MA36UDM4XE |
注册号 | 360400110005238 | 组织机构代码 | MA36UDM4X |
住址 | 江西省九江市八里湖新区长虹西大道186号汇金中心1栋公寓式写字楼2305号 | ||
经营范围 | 土地整理与一级开发;房地产开发、经营;城市基础设施项目的建设、管理和运营;接受市政府委托承担城市基础设施及市政公用项目的投资、运营和管理任务;从事授权范围内国有资产经营和资本运作;城市建设和公共服务投资;市场营销策划;房屋租赁;物业管理;城市园林绿化;建筑材料购销;工程和技术研究和试验发展;新材料技术开发服务;城市建设投融资;实业投资;股权投资;经营和管理项目建设资金和专项基金;城建项目管理和运营;建设工程装饰装修;能源投资;互联网信息服务;国际贸易及进出口业务;境内外项目投资及对所投资项目进行管理,以及相关外经外贸业务;境外房地产项目开发经营;承包境外各类工程和境内外资工程及上述境外工程所需的设备、材料出口。(不得从事吸收公众存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)** |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 监事 | |
3 | 董事,总经理 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事长 | |
6 | - | |
7 |
蔡
蔡敏敏(职工代表监事)
|
监事 |
8 |
郦
郦中凯(职工代表监事)
|
监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邓泽华 共有2家公司 | 100.0% | 300000.0万人民币 | 1982-03-03 | |
2 | 黄晓智 共有18家公司 | 100.0% | 200000.0万人民币 | 2007-07-26 | |
3 | 王勇 共有1家公司 | 100.0% | 104075.6万人民币 | 2017-04-18 | |
4 | 余策政 共有10家公司 | 100.0% | 50000.0万人民币 | 2005-07-27 | |
5 | 吴武龙 共有15家公司 | 100.0% | 50000.0万人民币 | 2010-08-06 | |
6 | 扶圣才 共有6家公司 | 100.0% | 30000.0万人民币 | 2010-09-09 | |
7 | 黄晓智 共有18家公司 | 100.0% | 15000.0万人民币 | 2018-09-18 | |
8 | 黄晓智 共有18家公司 | 100.0% | 12500.0万人民币 | 2010-09-17 | |
9 | 扶圣才 共有6家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2020-03-20 | |
10 | 袁建强 共有3家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2020-07-13 |
登录即可免费查看!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-07-17 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
姓名:沈维,职务:监事
姓名:蔡敏敏(职工代表监事),职务:监事 姓名:柯兴旺,职务:监事 姓名:郦中凯(职工代表监事),职务:监事 姓名:扶圣才,职务:董事 姓名:彭平江,职务:董事 姓名:袁立,职务:董事长 姓名:曾昭宏,职务:监事会主席 姓名:袁立,职务:经理 [退出] |
姓名:彭平江,职务:董事
姓名:袁立,职务:董事长 姓名:曾昭宏,职务:监事会主席 姓名:沈维,职务:监事 姓名:蔡敏敏(职工代表监事),职务:监事 姓名:柯兴旺,职务:监事 姓名:扶圣才,职务:董事 姓名:郦中凯(职工代表监事),职务:监事 姓名:扶圣才,职务:经理 [新增] |
2 | 2024-07-17 | 法定代表人变更 |
袁立
|
袁立
|
3 | 2024-07-17 | 驻在地址变更 |
江西省九江市
浔阳区长虹大道32号
|
江西省九江市
八里湖新区长虹西大道186号汇金中心1栋公寓式写字楼2305号
|
4 | 2023-12-26 | 董事备案 |
职务:监事,姓名:蔡敏敏(职工代表监事),性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******
职务:监事,姓名:沈维,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:柯兴旺,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:蔡敏敏(职工代表监事),性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:沈维,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:柯兴旺,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:经理,姓名:袁立,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:郦中凯(职工代表监事),性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:经理,姓名:袁立,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:扶圣才,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事会主席,姓名:曾昭宏,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:彭平江,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:袁立,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] 职务:董事长,姓名:朱超,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] |
职务:监事,姓名:蔡敏敏(职工代表监事),性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******
职务:董事,姓名:扶圣才,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:柯兴旺,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:彭平江,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:沈维,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:经理,姓名:袁立,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事会主席,姓名:曾昭宏,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:郦中凯(职工代表监事),性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事长,姓名:袁立,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] |
5 | 2023-11-21 | 董事备案 |
职务:董事,姓名:彭平江,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******
职务:监事会主席,姓名:曾昭宏,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:袁立,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:沈维,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:沈维,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:经理,姓名:袁立,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:经理,姓名:袁立,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事会主席,姓名:曾昭宏,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:郦中凯(职工代表监事),性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:郦中凯(职工代表监事),性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:柯兴旺,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:蔡敏敏(职工代表监事),性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事长,姓名:朱超,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** |
职务:监事,姓名:蔡敏敏(职工代表监事),性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******
职务:监事,姓名:柯兴旺,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:彭平江,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:沈维,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:袁立,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:经理,姓名:袁立,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事会主席,姓名:曾昭宏,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事长,姓名:朱超,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:郦中凯(职工代表监事),性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:扶圣才,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] |
6 | 2023-07-25 | 法定代表人变更 |
朱超
[退出]
|
袁立
[新增]
|
7 | 2022-01-25 | 企业类型变更 |
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)(1153)
|
其他有限责任公司(1190)
|
8 | 2022-01-25 | 投资人(股权)变更 |
投资人:九江市国有投资控股集团有限公司,出资额:350000万,占100%,出资方式:货币,实物,其他,出资时间:2027-09-29
[退出]
|
投资人:九江市国有投资控股集团有限公司,出资额:315000万,占90%,出资方式:货币,实物,其他,出资时间:2027-09-29
[新增]
投资人:江西省行政事业资产集团有限公司,出资额:35000万,占10%,出资方式:货币,实物,其他,出资时间:2027-09-29 [新增] |
9 | 2021-11-01 | 投资人(股权)变更 |
投资人:九江市国有资产监督管理委员会,出资额:350000万,占100%,出资方式:货币,实物,其他,出资时间:2027-09-29
[退出]
|
投资人:九江市国有投资控股集团有限公司,出资额:350000万,占100%,出资方式:货币,实物,其他,出资时间:2027-09-29
[新增]
|
10 | 2021-11-01 | 企业类型变更 |
有限责任公司(国有独资)(1110)
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)(1153)
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 关于[浔南加油站出入口安全隐患消除工程]中选结果的公示 | 招标方 | 2024-09-06 | 详情 |
2 | 浔南加油站出入口安全隐患消除工程 | 招标方 | 2024-09-04 | 详情 |
3 | 九江市城市发展集团有限公司2025年度中期票据主承销商服务采购(二标包)补充文件 | 招标方 | 2024-07-25 | 详情 |
4 | 九江市城市发展集团有限公司2025年度中期票据主承销商服务采购(一标包)答疑文件 | 招标方 | 2024-07-25 | 详情 |
5 | 九江市城市发展集团有限公司2025年度中期票据主承销商服务采购(一标包)补充文件 | 招标方 | 2024-07-22 | 详情 |
6 | 九江市城市发展集团有限公司2025年度中期票据主承销商服务采购(二标包)补充文件 | 招标方 | 2024-07-22 | 详情 |
7 | 关于[九江利明水表安装有限公司领导离任审计]中选结果的公示 | 招标方 | 2024-05-30 | 详情 |
8 | 九江利明水表安装有限公司领导离任审计 | 招标方 | 2024-05-30 | 详情 |
9 | 城发集团2024年4月30日会计报表审核项目(项目编号:JZCF-2024-CS009(二次)竞争性磋商流标公告 | 招标方 | 2024-04-29 | 详情 |
10 | 城发集团2024年4月30日会计报表审核项目(项目编号:JZCF-2024-CS009(二次))竞争性磋商采购公告 | 招标方 | 2024-04-23 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-04-15 | 九江市城市发展集团有限公司 | jjcfjt.cn | 19 |
2 | 2019-04-15 | 九江市城市发展集团有限公司 | www.jjcfjt.cn | 赣ICP备19004621号 |
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |