北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 杭州桐庐申联环境投资发展有限公司 | 法定代表人 | 孙毅 关联31家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 10000.0万人民币 | ||
登记机关 | 桐庐县市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2017-08-14 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91330122MA28WYRY57 |
注册号 | 330122000172243 | 组织机构代码 | MA28WYRY5 |
住址 | 浙江省杭州市桐庐县城迎春南路28号迎春智谷一区408-84 | ||
经营范围 | 实业投资;货物进出口(法律、行政法规禁止经营项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事长 | |
2 | 监事 | |
3 | 董事兼总经理 | |
4 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阮海丰 共有13家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2017-09-27 | |
2 | 阮海丰 共有13家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2018-03-15 | |
3 | 叶锋 共有4家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2018-11-28 | |
4 | 吕均波 共有16家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2020-06-29 | |
5 | 王金良 共有2家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2018-06-13 | |
6 | 孙毅 共有31家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2017-08-14 | |
7 | 黄勇民 共有3家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2019-08-15 | |
8 | 张小峰 共有19家公司 | 94.0% | 940.0万人民币 | 2018-07-26 | |
9 | 阮海丰 共有13家公司 | 90.0% | 9000.0万人民币 | 2018-02-12 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-10-11 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
出资额:****万
百分比:**% 姓名:叶标 出资额:****万 百分比:**% 企业名称:浙江净沣环保科技有限公司 [退出] |
出资额:****万
姓名:叶标 出资额:****万 百分比:**% 出资额:****万 企业名称:浙富控股集团股份有限公司 [新增] 百分比:**.*% [新增] 企业名称:上海沣石恒达私募基金合伙企业(有限合伙) [新增] 百分比:**.*% [新增] |
2 | 2023-10-11 | 章程备案 | ||
3 | 2023-10-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码:******************
职位:董事兼总经理 姓名:吕均波 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:孙毅 证件号码:****************** 职位:董事长 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:裘田芳 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:叶标 [退出] 姓名:张超 [退出] |
姓名:吕均波
证件号码:****************** 职位:监事 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:孙毅 证件号码:****************** 职位:董事长 证件号码:****************** 职位:董事兼总经理 姓名:裘田芳 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:孙峰民 [新增] 姓名:胡络斌 [新增] |
4 | 2019-01-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码: ******************
证件号码: ****************** 姓名: 吕均波 [退出] 职位: 监事姓名: 阮海丰 [退出] 职位: 执行董事兼总经理 [退出] |
证件号码: ******************
证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 姓名: 叶标 [新增] 职位: 董事兼总经理姓名: 吕均波 [新增] 职位: 监事姓名: 孙毅 [新增] 职位: 董事长姓名: 张超 [新增] 职位: 董事 [新增] |
5 | 2019-01-28 | 负责人变更 |
阮海丰
[退出]
|
孙毅
[新增]
|
6 | 2018-11-05 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
出资额: ****万
出资额: ****万 出资额: ****万 百分比: **% 姓名: 叶标 [退出] 百分比: **% 姓名: 孙毅 [退出] 百分比: **% 企业名称: 平潭沣石恒达投资管理合伙企业(有限合伙) [退出] |
出资额: ****万
出资额: ****万 百分比: **% 企业名称: 浙江净沣环保科技有限公司 [新增] 百分比: **% 姓名: 叶标 [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |