北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 上银国际(深圳)有限公司 | 法定代表人 | 茅彦民 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(港澳台法人独资) | 所属行业 | 金融业-其他金融业-其他未列明金融业-其他未包括金融业 |
注册资本 | 20098.0万人民币 | ||
登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2017-05-27 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91440300MA5EJJFBXC |
注册号 | 440300280022867 | 组织机构代码 | MA5EJJFBX |
住址 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | ||
经营范围 | (一)在国家允许外商投资的领域依法进行投资;(二)受其所投资企业的书面委托(经董事会一致通过),向其所投资企业提供下列服务:1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品,并提供售后服务;2、在外汇管理部门的同意和监督下,在其所投资企业之间平衡外汇;3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务;4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保。(三)在中国境内设立科研开发中心或部门,从事新产品及高新技术的研究开发,转让其研究开发成果,并提供相应的技术服务;(四)为其投资者提供咨询服务,为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务。(五)承接其母公司和关联公司的服务外包业务(在特别管理措施范围内投资须经审批)。^ |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 董事,总经理 | |
3 | 董事长 | |
4 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 郭楚华 共有4家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2017-09-15 | |
2 | 吕剑敏 共有7家公司 | 33.0% | 660.0万人民币 | 2019-09-11 | |
3 | { res.NAME }} | 19.98% | 2000.0万人民币 | 2022-11-17 | |
4 | { res.NAME }} | 16.6% | 390.0万人民币 | 2022-11-23 | |
5 | { res.NAME }} | 13.7% | 200.0万人民币 | 2022-04-01 | |
6 | { res.NAME }} | 9.98% | 500.0万人民币 | 2021-01-05 | |
7 | 上银国际股权投资基金管理(深圳)有限公司 共有1家公司 | 8.5% | 1700.0万人民币 | 2019-01-18 | |
8 | { res.NAME }} | 4.63% | 1000.0万人民币 | 2019-12-04 | |
9 | { res.NAME }} | 1.0% | 1000.0万人民币 | 2024-04-17 | |
10 | { res.NAME }} | 0.25% | 2000.0万人民币 | 2022-02-25 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
郭楚华
他有 4家公司 |
2017-09-15 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-07 | 其他事项备案 |
王参合
[退出]
|
李伟忠
[新增]
|
2 | 2023-08-10 | 负责人变更 |
张翠娥
[退出]
|
茅彦民
[新增]
|
3 | 2023-08-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张翠娥:总经理
[退出]
|
茅彦民:总经理
[新增]
|
4 | 2023-08-10 | 其他事项备案 |
魏永莉
[退出]
|
王参合
[新增]
|
5 | 2023-08-10 | 董事长或执行董事成员 |
郭楚华(董事),张翠娥(董事长),张翠娥(董事),张翠娥(总经理)
|
茅彦民(董事),茅彦民(总经理),李卯(董事),朱守元(董事长)
|
6 | 2023-08-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张翠娥:董事
[退出]
郭楚华:董事 [退出] |
茅彦民:董事
[新增]
李卯:董事 [新增] |
7 | 2023-08-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张翠娥:董事长
[退出]
|
朱守元:董事长
[新增]
|
8 | 2020-11-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蔡伟松:董事长
[退出]
|
张翠娥:董事长
[新增]
|
9 | 2020-11-20 | 负责人变更 |
蔡伟松
[退出]
|
张翠娥
[新增]
|
10 | 2020-11-20 | 董事长或执行董事成员 |
蔡伟松(董事长),蔡伟松(总经理)
|
张翠娥(总经理),张翠娥(董事长)
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |