北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 宁波奉化财创产业引导基金有限公司 | 法定代表人 | 沈盼盼 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 宁波奉化天明港股权投资有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(国有独资) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 10000.0万人民币 | ||
登记机关 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2017-05-24 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | 0人 | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91330283MA29152Y9E |
注册号 | 330283000181954 | 组织机构代码 | MA29152Y9 |
住址 | 浙江省宁波市奉化区岳林街道大成东路275号(自主申报) | ||
经营范围 | 私募股权投资。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 监事 | |
3 | 董事 | |
4 | 监事会主席 | |
5 | 监事 | |
6 | 监事 | |
7 | 经理,董事长 | |
8 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 林磊杰 共有12家公司 | 100.0% | 150000.0万人民币 | 2021-09-18 | |
2 | 戴剑旭 共有2家公司 | 100.0% | 500.0万人民币 | 2020-05-25 | |
3 | 宁波市奉化区工贸实业有限公司 共有1家公司 | 20.0% | 12200.0万人民币 | 2018-10-26 | |
4 | { res.NAME }} | 10.0% | 10000.0万人民币 | 2019-12-16 | |
5 | { res.NAME }} | 5.0% | 5000.0万人民币 | 2022-11-09 | |
6 | { res.NAME }} | 5.0% | 2500.0万人民币 | 2022-11-09 | |
7 | 毕时椿 共有6家公司 | 4.52% | 637.2355万人民币 | 2002-06-21 | |
8 | 倪杰 共有12家公司 | 3.0% | 10.36万人民币 | 2020-08-17 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
戴剑旭
他有 2家公司 |
2020-05-25 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-05-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码: ******************
职位: 监事 姓名: 单方平 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 张宁 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事长 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名: 沈盼盼 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 王亚萍 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 胡小勍 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 黄宣娜 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:朱建民 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 余艳云 [退出] 姓名: 戴剑旭 [退出] 姓名: 戴剑旭 [退出] |
姓名: 单方平
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 张宁 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 沈盼盼 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名: 沈盼盼 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 王亚萍 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 胡小勍 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 黄宣娜 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:朱建民 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 楼珊珊 [新增] 姓名: 陈颖莹 [新增] |
2 | 2024-05-07 | 负责人变更 |
戴剑旭
[退出]
|
沈盼盼
[新增]
|
3 | 2019-12-17 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
有限责任公司(国有独资)
|
4 | 2019-12-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码: ******************
证件号码: ****************** 职位: 经理 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 徐小君 [退出] 职位: 执行董事 [退出] 姓名: 徐小君 [退出] 姓名: 蒋娜 [退出] |
证件号码: ******************
职位: 监事 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 经理 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 姓名: 余艳云 [新增] 姓名: 单方平 [新增] 职位: 董事 [新增] 姓名: 张宁 [新增] 姓名: 戴剑旭 [新增] 职位: 董事长 [新增] 姓名: 戴剑旭 [新增] 姓名: 沈盼盼 [新增] 姓名: 王亚萍 [新增] 姓名: 胡小勍 [新增] 职位: 监事会主席 [新增] 姓名: 黄宣娜 [新增] 职位: 董事 [新增] |
5 | 2019-12-17 | 驻在地址变更 |
浙江省宁波市奉化区岳林
东路**号
|
浙江省宁波市奉化区岳林
街道大成东路***号(自主申报)
|
6 | 2019-12-17 | 其他事项备案 |
原联络员姓名:朱建民
[退出]
原联络员固定电话: [退出] 原联络员移动电话:*********** [退出] 原联络员电子邮箱:***********@***.com [退出] 原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 [退出] 原联络人员证件号码:****************** [退出] 原财务负责人姓名:朱建民 [退出] 原财务负责人固定电话: [退出] 原财务负责人移动电话:*********** [退出] 原财务负责人电子邮箱:***********@***.com [退出] 原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证 [退出] 原财务负责人身份证件号码:****************** [退出] |
现联络员姓名:戴剑旭
[新增]
现联络员固定电话: [新增] 现联络员移动电话:*********** [新增] 现联络员电子邮箱:*********@qq.com [新增] 现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 [新增] 现联络人员证件号码:****************** [新增] 现财务负责人姓名:朱建民 [新增] 现财务负责人固定电话: [新增] 现财务负责人移动电话:*********** [新增] 现财务负责人电子邮箱:***********@***.com [新增] 现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证 [新增] 现财务负责人身份证件号码:****************** [新增] |
7 | 2019-12-17 | 名称变更 |
宁波奉化天明港股权投资有限公司
|
宁波奉化财创产业引导基金有限公司
|
8 | 2019-12-17 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
出资额: *****万
百分比: ***% 企业名称: 宁波奉化兴奉国创股权投资有限公司 [退出] |
出资额: *****万
百分比: ***% 企业名称: 宁波市奉化区财政局 [新增] |
9 | 2019-12-17 | 负责人变更 |
徐小君
[退出]
|
戴剑旭
[新增]
|
10 | 2018-07-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 徐小君
证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 执行董事 姓名: 蒋娜 [退出] 职位: 监事 姓名: 谢慧坚 [退出] 职位: 经理 [退出] |
姓名: 徐小君
证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 执行董事 姓名: 徐小君 [新增] 职位: 经理 姓名: 蒋娜 [新增] 职位: 监事 [新增] |
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 宁波奉化财创产业引导基金有限公司基本账户公款竞争性存放银行招标项目招标公告 | 招标方 | 2023-12-21 | 详情 |
2 | 宁波奉化财创产业引导基金有限公司基本账户公款竞争性存放银行招标项目结果公告 | 招标方 | 2023-12-21 | 详情 |
3 | 宁波奉化财创产业引导基有限公司基本账户公款竞争性存放银行招标项目 | 招标方 | 2023-09-22 | 详情 |
4 | 宁波奉化天明港股权投资有限公司基本存款账户竞争性存放项目采购公告 | 中标方 | 2017-06-06 | 详情 |
5 | 宁波奉化天明港股权投资有限公司基本存款账户竞争性存放项目的采购公告 | 竞标方 | 2017-06-03 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |