北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 东莞市光烨新能源科技有限公司 | 法定代表人 | 黎贺坤 关联15家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 东莞市众帮光烨新能源科技有限公司 | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-科技推广和应用服务业-技术推广服务-新能源技术推广服务 |
注册资本 | 5000.0万人民币 | ||
登记机关 | 东莞市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2018-09-05 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91441900MA527XGJ3F |
注册号 | 441900005496784 | 组织机构代码 | MA527XGJ3 |
住址 | 广东省东莞市南城街道莞太路南城段111号民间金融大厦1栋2106室 | ||
经营范围 | 新能源的技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询;新能源投资;合同能源管理;为电动汽车提供充电服务;充电设施设计规划与建设、充电站投资、企业管理服务;电动汽车充电设备技术研发、转让、咨询、生产、销售、安装;汽车及其配件销售;汽车租赁服务;机动车维修;销售:节能产品、新能源汽车充电桩及配套设备、光伏发电设备及配件、风力发电设备及配件、电源变压器、智能控制器;增值电信业务经营;计算机信息技术咨询服务;信息系统集成服务;数据处理和存储服务;计算机网络平台的技术开发;计算机软件及硬件技术开发及相应的技术咨询;承装、承修、承试受电设施和供电设施;电力销售;提供停车场服务;仓储服务(不含危险化学品);充电管理系统平台运营、新能源汽车充电站设计、建设;新能源汽车充电服务、相关技术咨询及充电设施的销售、租赁与管理,物业租赁;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);设计、制作、代理、发布国内外各类广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事,董事长 | |
3 | 董事,经理 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事 | |
6 | 财务负责人 | |
7 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苏李燚 共有6家公司 | 51.0% | 510.0万人民币 | 2019-11-01 | |
2 | 苏李燚 共有6家公司 | 10.0% | 550.0万人民币 | 2020-09-27 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-03-19 | 工商登记联络员备案 |
何伟强
|
黎贺坤
|
2 | 2024-03-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李晓光(监事)
袁楚辉(财务负责人) 黎贺坤(执行董事) [退出] 李文辉(经理) [退出] |
袁楚辉(财务负责人)
李晓光(监事) 陈展焜(董事) [新增] 黎贺坤(董事,董事长) [新增] 李文辉(经理,董事) [新增] 潘浩(董事) [新增] 刘春来(董事) [新增] |
3 | 2024-02-08 | 负责人变更 |
苏李燚
[退出]
|
黎贺坤
[新增]
|
4 | 2024-02-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李佩莲(监事)
[退出]
苏李燚(执行董事) [退出] 陈展威(经理) [退出] 叶家瑶(财务负责人) [退出] |
李晓光(监事)
[新增]
黎贺坤(执行董事) [新增] 李文辉(经理) [新增] 袁楚辉(财务负责人) [新增] |
5 | 2023-09-13 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
东莞市数鼎科技有限公司 1250.000000万
东莞市新明新能源投资有限公司 400.000000万 胜蓝投资控股有限公司 1300.000000万 东莞市光烨节能科技有限公司 2050.000000万 [退出] |
胜蓝投资控股有限公司 1300.000000万
东莞市新明新能源投资有限公司 400.000000万 东莞市数鼎科技有限公司 1250.000000万 东莞市创烨新能源科技有限公司 2050.000000万 [新增] |
6 | 2023-09-13 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
东莞市数鼎科技有限公司
东莞市新明新能源投资有限公司 胜蓝投资控股有限公司 东莞市光烨节能科技有限公司 [退出] |
胜蓝投资控股有限公司
东莞市新明新能源投资有限公司 东莞市数鼎科技有限公司 东莞市创烨新能源科技有限公司 [新增] |
7 | 2023-09-13 | 驻在地址变更 |
广东省东莞市南城街道
宏图路39号18栋211室
|
广东省东莞市南城街道
莞太路南城段111号民间金融大厦1栋2106室
|
8 | 2022-12-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
东莞市光烨节能科技有限公司
东莞市新明实业投资有限公司 [退出] 潘民为 [退出] 黎贺坤 [退出] |
东莞市光烨节能科技有限公司
东莞市数鼎科技有限公司 [新增] 东莞市新明新能源投资有限公司 [新增] 胜蓝投资控股有限公司 [新增] |
9 | 2022-12-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
东莞市光烨节能科技有限公司 2050.000000万
东莞市新明实业投资有限公司 400.000000万 [退出] 潘民为 1300.000000万 [退出] 黎贺坤 1250.000000万 [退出] |
东莞市光烨节能科技有限公司 2050.000000万
东莞市数鼎科技有限公司 1250.000000万 [新增] 东莞市新明新能源投资有限公司 400.000000万 [新增] 胜蓝投资控股有限公司 1300.000000万 [新增] |
10 | 2021-11-03 | 负责人变更 |
何伟强
[退出]
|
苏李燚
[新增]
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |