北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 宁波开投蓝城投资开发集团有限公司 | 法定代表人 | 谢功益 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 宁波开投蓝城投资开发有限公司 | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 房地产业-房地产业-房地产开发经营 |
注册资本 | 10000.0万人民币 | ||
登记机关 | 宁波市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2018-05-02 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91330201MA2AJG4N0J |
注册号 | 330215000210059 | 组织机构代码 | MA2AJG4N0 |
住址 | 浙江省宁波高新区创苑路98号1号楼18层 | ||
经营范围 | 新农村小镇建设;房地产开发、投资、运营、咨询;建设工程项目管理、工程咨询、代建业务;企业管理咨询;房地产营销策划;房地产销售代理;房地产中介服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 副董事长 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事兼总经理 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事 | |
6 | 监事 | |
7 | 监事会主席 | |
8 | 监事 | |
9 | 副董事长 | |
10 | 董事长 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陈健 共有18家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2023-04-13 | |
2 | 陈健 共有18家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2021-05-17 | |
3 | 陈健 共有18家公司 | 85.0% | 36975.0万人民币 | 2019-04-11 | |
4 | 陈健 共有18家公司 | 80.0% | 8000.0万人民币 | 2018-10-17 | |
5 | 陈健 共有18家公司 | 73.04% | 7000.0万人民币 | 2019-04-09 | |
6 | 陈健 共有18家公司 | 70.0% | 3500.0万人民币 | 2023-03-09 | |
7 | 陈健 共有18家公司 | 60.0% | 6000.0万人民币 | 2020-07-17 | |
8 | 陈健 共有18家公司 | 51.0% | 2550.0万人民币 | 2023-06-19 | |
9 | 邹永生 共有16家公司 | 51.0% | 1530.0万人民币 | 2024-07-18 | |
10 | 陈健 共有18家公司 | 51.0% | 510.0万人民币 | 2019-08-07 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-04-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 宋卫平
证件号码: R******(A) 职位: 副董事长 姓名: 杨丹丹 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 王怡鸥 证件号码: ****************** 职位: 副董事长 姓名: 袁鸢 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 谢功益 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 钟小茜 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陆文晖 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陆立霞 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈健 证件号码: ****************** 职位: 董事兼总经理 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 陈凯 [退出] 姓名:张辉 [退出] |
证件号码: ******************
职位: 监事 姓名: 宋卫平 证件号码: R******(A) 职位: 副董事长 姓名: 杨丹丹 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 王怡鸥 证件号码: ****************** 职位: 副董事长 姓名: 袁鸢 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 谢功益 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 钟小茜 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陆文晖 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陆立霞 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈健 证件号码: ****************** 职位: 董事兼总经理 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 刘伟 [新增] 姓名:孙识道 [新增] |
2 | 2023-10-31 | 负责人变更 |
史庭军
[退出]
|
谢功益
[新增]
|
3 | 2023-10-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码: ******************
职位: 董事长 姓名: 宋卫平 证件号码: R******(A) 职位: 副董事长 姓名: 杨丹丹 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 证件号码: ****************** 职位: 副董事长 姓名: 袁鸢 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 钟小茜 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陆文晖 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陆立霞 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈健 证件号码: ****************** 职位: 董事兼总经理 姓名: 陈凯 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 史庭军 [退出] 姓名: 袁俊敏 [退出] 姓名:张世生 [退出] |
姓名: 宋卫平
证件号码: R******(A) 职位: 副董事长 姓名: 杨丹丹 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 证件号码: ****************** 职位: 副董事长 姓名: 袁鸢 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 钟小茜 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陆文晖 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陆立霞 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈健 证件号码: ****************** 职位: 董事兼总经理 姓名: 陈凯 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 王怡鸥 [新增] 姓名: 谢功益 [新增] 姓名:张辉 [新增] |
4 | 2023-10-31 | 其他事项备案 |
股东宁波德翔投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人由陈凯变更为宁波梅山保税港区德熙企业管理咨询有限公司(委派代表:支丽英)
[退出]
|
其他事项备案:股东法人变更
[新增]
公司章程修改备案:第五章第十四、十五条 [新增] |
5 | 2022-02-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 史庭军
证件号码: ****************** 职位: 董事长 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 宋卫平 证件号码: R******(A) 职位: 副董事长 姓名: 杨丹丹 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 袁俊敏 证件号码: ****************** 职位: 副董事长 姓名: 袁鸢 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陆文晖 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陆立霞 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈健 证件号码: ****************** 职位: 董事兼总经理 姓名: 陈凯 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 叶文存 [退出] |
姓名: 史庭军
证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 宋卫平 证件号码: R******(A) 职位: 副董事长 姓名: 杨丹丹 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 袁俊敏 证件号码: ****************** 职位: 副董事长 姓名: 袁鸢 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陆文晖 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陆立霞 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈健 证件号码: ****************** 职位: 董事兼总经理 姓名: 陈凯 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 钟小茜 [新增] |
6 | 2021-12-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 史庭军
证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 叶文存 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 宋卫平 证件号码: R******(A) 职位: 副董事长 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 袁俊敏 证件号码: ****************** 职位: 副董事长 姓名: 袁鸢 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陆文晖 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陆立霞 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈健 证件号码: ****************** 职位: 董事兼总经理 姓名: 陈凯 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 徐敏艳 [退出] |
姓名: 史庭军
证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 叶文存 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 宋卫平 证件号码: R******(A) 职位: 副董事长 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 袁俊敏 证件号码: ****************** 职位: 副董事长 姓名: 袁鸢 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陆文晖 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陆立霞 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈健 证件号码: ****************** 职位: 董事兼总经理 姓名: 陈凯 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 杨丹丹 [新增] |
7 | 2021-05-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 史庭军
证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 叶文存 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 宋卫平 证件号码: R******(A) 职位: 副董事长 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 袁俊敏 证件号码: ****************** 职位: 副董事长 姓名: 袁鸢 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陆文晖 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陆立霞 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈健 证件号码: ****************** 职位: 董事兼总经理 姓名: 陈凯 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 李芳萍 [退出] |
姓名: 史庭军
证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 叶文存 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 宋卫平 证件号码: R******(A) 职位: 副董事长 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 袁俊敏 证件号码: ****************** 职位: 副董事长 姓名: 袁鸢 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陆文晖 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陆立霞 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈健 证件号码: ****************** 职位: 董事兼总经理 姓名: 陈凯 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 徐敏艳 [新增] |
8 | 2020-10-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码: ******************
职位: 董事 姓名: 史庭军 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 叶文存 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 宋卫平 证件号码: R******(A) 职位: 副董事长 姓名: 李芳萍 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 袁俊敏 证件号码: ****************** 职位: 副董事长 姓名: 袁鸢 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陆文晖 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈健 证件号码: ****************** 职位: 董事兼总经理 姓名: 陈凯 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 冯辉 [退出] |
姓名: 史庭军
证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 叶文存 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 宋卫平 证件号码: R******(A) 职位: 副董事长 姓名: 李芳萍 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 袁俊敏 证件号码: ****************** 职位: 副董事长 姓名: 袁鸢 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陆文晖 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈健 证件号码: ****************** 职位: 董事兼总经理 姓名: 陈凯 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陆立霞 [新增] |
9 | 2020-09-08 | 名称变更 |
宁波开投蓝城投资开发有限公司
|
宁波开投蓝城投资开发
集团
有限公司
|
10 | 2019-10-25 | 其他事项备案 |
|
股东宁波德翔投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人由陈凯变更为宁波梅山保税港区德熙企业管理咨询有限公司(委派代表:支丽英)。[新增]
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-06-25 | - | 宁波德翔投资管理合伙企业(有限合伙) | 宁波开发投资集团有限公司 | 5 | 1000.0000 |
2 | 2023-06-25 | - | 蓝城房产建设管理集团有限公司 | 宁波开发投资集团有限公司 | 5 | 4200.0000 |
3 | 2023-06-25 | - | - | 宁波开发投资集团有限公司 | - | - |
4 | 2020-03-24 | - | - | 宁波开发投资集团有限公司 | - | - |
5 | 2020-03-24 | - | 蓝城房产建设管理集团有限公司 | 宁波开发投资集团有限公司 | - | 4200.0000 |
6 | 2020-03-24 | - | 宁波德翔投资管理合伙企业(有限合伙) | 宁波开发投资集团有限公司 | - | 1000.0000 |
7 | 2019-11-15 | - | 宁波德翔投资管理合伙企业(有限合伙) | 宁波开发投资集团有限公司 | - | 1000.0000 |
8 | 2019-11-15 | - | 蓝城房产建设管理集团有限公司 | 宁波开发投资集团有限公司 | - | 4200.0000 |
9 | 2019-05-27 | - | 宁波德翔投资管理合伙企业(有限合伙) | 宁波开发投资集团有限公司 | - | 1000.0000 |
10 | 2019-05-27 | - | 蓝城房产建设管理集团有限公司 | 宁波开发投资集团有限公司 | - | 4200.0000 |
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
序号 | 发布日期 | 岗位 | 薪资 | 学历 | 工作经验 | 城市 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
详情 |
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 滨江新城核心区8#地块(北仑区BLXB-04-13b地块)房地产项目代建开发中标结果公告[A3302060260022739002001] | 中标方 | 2024-09-19 | 详情 |
2 | 滨江新城核心区8#地块(北仑区BLXB-04-13b地块)房地产项目代建开发中标结果公告 | 中标方 | 2024-09-19 | 详情 |
3 | 鄞州区首南街道石家村文化及产品创意、规划方案设计中标候选人公示 | 竞标方 | 2022-09-02 | 详情 |
4 | 鄞州区首南街道石家村文化及产品创意、规划方案设计中标候选人公示 | 竞标方 | 2022-09-01 | 详情 |
5 | 大拈花湾文化旅游康养项目B邻里中心设计 | 竞标方 | 2022-05-19 | 详情 |
6 | 大拈花湾文化旅游康养项目B邻里中心设计中标候选人公示 | 竞标方 | 2022-05-19 | 详情 |
7 | 大拈花湾文化旅游康养项目B邻里中心设计中标候选人公示 | 竞标方 | 2022-05-18 | 详情 |
8 | 大拈花湾文化旅游康养项目B邻里中心设计定标候选人公示 | 竞标方 | 2022-04-14 | 详情 |
9 | 宁波市自然资源和规划局国有土地使用权招拍挂出让成交公示(甬储出2020-041号) | 竞标方 | 2020-06-23 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |