北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 苏州小鼎圣赢投资中心(有限合伙) | 法定代表人 | - |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限合伙企业 | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务 |
注册资本 | 14022.8万人民币 | ||
登记机关 | 苏州市行政审批局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2016-12-19 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91320500MA1N4A8J5J |
注册号 | 320500000103298 | 组织机构代码 | MA1N4A8J5 |
住址 | 江苏省苏州市吴江区松陵镇苏州河路18号 | ||
经营范围 | 对外投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
袁
袁炀
|
*** | *** |
2 |
陈
陈杭燕
|
*** | *** |
3 |
姜
姜斌
|
*** | *** |
4 |
李
李晓光
|
*** | *** |
5 |
吕
吕俊霞
|
*** | *** |
6 |
赵
赵东辉
|
*** | *** |
7 |
金
金庆红
|
*** | *** |
8 |
杨
杨文德
|
*** | *** |
9 |
王
王扬波
|
*** | *** |
10 |
杨
杨英选
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | { res.NAME }} | 74.89% | 748.9万人民币 | 2018-05-28 | |
2 | 冯起蛟 共有8家公司 | 13.23% | 26.46万人民币 | 2014-09-09 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-05-10 | 投资人(股权)变更 |
金庆红
张洪丽 吴定蓥 郑友弟 朱长莉 丁治珍 莫茹雄 杨永鹏 邵万新 吕俊霞 王扬波 唐再朝 韩花萍 千权 陈海洋 秦大兴 杨英选 陈杭燕 孟新春 姜斌 李志军 武思凡 周存文 李同语 龙广珍 冯敏 吴文斌 杨文德 郭有 杨广敏 黄小蓉 毛秀珍 朱宣英 赵东辉 李晓光 刘析滟 蒋维斌 杨春燕 牛犟 姬玉华 方明 王晓红 谷青 袁炀 王逊青 曾庆国 李胜聪 上海煌熙资产管理有限公司 [退出] 广州小鼎资产管理有限责任公司 [退出] |
金庆红
张洪丽 吴定蓥 郑友弟 朱长莉 丁治珍 莫茹雄 杨永鹏 邵万新 吕俊霞 王扬波 唐再朝 韩花萍 千权 陈海洋 秦大兴 杨英选 陈杭燕 孟新春 姜斌 李志军 武思凡 李同语 龙广珍 冯敏 周存文 吴文斌 杨文德 郭有 杨广敏 黄小蓉 毛秀珍 朱宣英 赵东辉 李晓光 刘析滟 蒋维斌 杨春燕 姬玉华 方明 王晓红 牛犟 谷青 袁炀 王逊青 曾庆国 李胜聪 上海诺谨资产管理有限公司 [新增] |
2 | 2017-05-10 | 负责人变更 |
广州小鼎资产管理有限责任公司(委派代表:吴春艳)
[退出]
|
上海诺瑾资产管理有限公司(委派代表:吴春艳)
[新增]
|
3 | 2017-03-24 | 投资人(股权)变更 |
广州小鼎资产管理有限责任公司
上海煌熙资产管理有限公司 荣秀平 [退出] |
上海煌熙资产管理有限公司
广州小鼎资产管理有限责任公司 金庆红 [新增] 张洪丽 [新增] 吴定蓥 [新增] 郑友弟 [新增] 朱长莉 [新增] 丁治珍 [新增] 莫茹雄 [新增] 杨永鹏 [新增] 邵万新 [新增] 吕俊霞 [新增] 王扬波 [新增] 唐再朝 [新增] 韩花萍 [新增] 千权 [新增] 陈海洋 [新增] 秦大兴 [新增] 杨英选 [新增] 陈杭燕 [新增] 孟新春 [新增] 姜斌 [新增] 李志军 [新增] 武思凡 [新增] 周存文 [新增] 李同语 [新增] 龙广珍 [新增] 冯敏 [新增] 吴文斌 [新增] 杨文德 [新增] 郭有 [新增] 杨广敏 [新增] 黄小蓉 [新增] 毛秀珍 [新增] 朱宣英 [新增] 赵东辉 [新增] 李晓光 [新增] 刘析滟 [新增] 蒋维斌 [新增] 杨春燕 [新增] 牛犟 [新增] 姬玉华 [新增] 方明 [新增] 王晓红 [新增] 谷青 [新增] 袁炀 [新增] 王逊青 [新增] 曾庆国 [新增] 李胜聪 [新增] |
4 | 2017-03-24 | 负责人变更 |
广州小鼎资产管理有限责任公司(委派代表:GUKANGLI)
[退出]
|
广州小鼎资产管理有限责任公司(委派代表:吴春艳)
[新增]
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |