北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 乐清昌悦置业有限公司 | 法定代表人 | 潘贵平 关联196家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 房地产业-房地产业-房地产开发经营-房地产开发经营 |
注册资本 | 1000.0万人民币 | ||
登记机关 | 乐清市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2018-03-19 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91330382MA2CN8PU3N |
注册号 | 330382000557980 | 组织机构代码 | MA2CN8PU3 |
住址 | 浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十一路238号 | ||
经营范围 | 房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事长 | |
2 | 董事,经理 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事 | |
5 | 监事 | |
6 | 董事 | |
7 | 监事 | |
8 | 董事 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-06-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码:******************
职位:董事 姓名:徐云峰 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:戴振华 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:柳亚千 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:潘贵平 证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:肖军伟 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:贺亮 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:贺亮 证件号码:****************** 职位:经理 姓名:钱锦益 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:孙权辉 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:张健 [退出] |
姓名:徐云峰
证件号码:****************** 职位:监事 姓名:戴振华 证件号码:****************** 职位:监事 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:柳亚千 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:潘贵平 证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:肖军伟 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:贺亮 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:贺亮 证件号码:****************** 职位:经理 姓名:钱锦益 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:孙权辉 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:李祥 [新增] |
2 | 2022-12-08 | 负责人变更 |
熊青
[退出]
|
潘贵平
[新增]
|
3 | 2022-12-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码: ******************
职位: 监事 姓名: 张健 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 徐云峰 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 肖军伟 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 贺亮 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 钱锦益 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 经理 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 刘星星 [退出] 姓名: 张武 [退出] 姓名: 熊青 [退出] 姓名: 黄超 [退出] 姓名:钱潇猷 [退出] |
姓名: 张健
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 徐云峰 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 肖军伟 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 贺亮 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 贺亮 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名: 钱锦益 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 戴振华 [新增] 姓名: 柳亚千 [新增] 姓名: 潘贵平 [新增] 姓名:孙权辉 [新增] |
4 | 2021-08-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 刘星星
证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 张武 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 徐云峰 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 熊青 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 肖军伟 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 贺亮 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 钱锦益 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 黄超 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名: 张建新 [退出] |
姓名: 刘星星
证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 张武 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 徐云峰 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 熊青 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 肖军伟 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 贺亮 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 钱锦益 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 黄超 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名: 张健 [新增] |
5 | 2021-04-22 | 其他事项备案 |
原联络员姓名:陈亮亮
[退出]
原联络员固定电话: [退出] 原联络员移动电话:*********** [退出] 原联络员电子邮箱: [退出] 原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 [退出] 原联络人员证件号码:****************** [退出] 原财务负责人姓名:林海 [退出] 原财务负责人固定电话: [退出] 原财务负责人移动电话:*********** [退出] 原财务负责人电子邮箱: [退出] 原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证 [退出] 原财务负责人身份证件号码:****************** [退出] |
现联络员姓名:周施施
[新增]
现联络员固定电话: [新增] 现联络员移动电话:*********** [新增] 现联络员电子邮箱:zhoushishi@xincheng.com [新增] 现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 [新增] 现联络人员证件号码:****************** [新增] 现财务负责人姓名:钱潇猷 [新增] 现财务负责人固定电话: [新增] 现财务负责人移动电话:*********** [新增] 现财务负责人电子邮箱: [新增] 现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证 [新增] 现财务负责人身份证件号码:****************** [新增] |
6 | 2021-04-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码: ******************
职位: 董事 姓名: 徐云峰 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 熊青 证件号码: ****************** 职位: 董事长 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 钱锦益 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 黄超 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名: 张健 [退出] 姓名: 朱健 [退出] 姓名: 申鑫 [退出] 姓名: 程冀 [退出] 姓名: 陈清 [退出] |
证件号码: ******************
职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 徐云峰 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 熊青 证件号码: ****************** 职位: 董事长 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 钱锦益 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 黄超 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名: 刘星星 [新增] 姓名: 张建新 [新增] 姓名: 张武 [新增] 姓名: 肖军伟 [新增] 姓名: 贺亮 [新增] |
7 | 2020-03-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码: ******************
职位: 董事长 姓名: 徐云峰 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名: 申鑫 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 钱锦益 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈清 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 张磊 [退出] 姓名: 潘想余 [退出] 姓名: 潘想余 [退出] 姓名: 纪志远 [退出] 姓名: 金亮辉 [退出] |
证件号码: ******************
职位: 董事 姓名: 徐云峰 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 申鑫 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 钱锦益 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈清 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名: 张健 [新增] 姓名: 朱健 [新增] 姓名: 熊青 [新增] 姓名: 程冀 [新增] 姓名: 黄超 [新增] |
8 | 2020-03-27 | 其他事项备案 |
原联络员姓名:陈亮亮
[退出]
原联络员固定电话: [退出] 原联络员移动电话:*********** [退出] 原联络员电子邮箱: [退出] 原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 [退出] 原联络人员证件号码:****************** [退出] 原财务负责人姓名:熊舒翼 [退出] 原财务负责人固定电话: [退出] 原财务负责人移动电话:*********** [退出] 原财务负责人电子邮箱: [退出] 原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证 [退出] 原财务负责人身份证件号码:****************** [退出] |
现联络员姓名:陈亮亮
[新增]
现联络员固定电话: [新增] 现联络员移动电话:*********** [新增] 现联络员电子邮箱: [新增] 现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 [新增] 现联络人员证件号码:****************** [新增] 现财务负责人姓名:林海 [新增] 现财务负责人固定电话: [新增] 现财务负责人移动电话:*********** [新增] 现财务负责人电子邮箱: [新增] 现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证 [新增] 现财务负责人身份证件号码:****************** [新增] |
9 | 2020-03-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码: ******************
职位: 董事长 姓名: 徐云峰 姓名: 张磊 [退出] |
证件号码: ******************
姓名: 徐云峰 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 董事长 证件号码: ****************** 姓名: 张健 [新增] 职位: 董事 [新增] 职位: 监事 [新增] 姓名: 朱健 [新增] 职位: 监事 [新增] 姓名: 熊青 [新增] 姓名: 申鑫 [新增] [新增] |
10 | 2020-03-27 | 负责人变更 |
张磊
[退出]
|
熊青
[新增]
|
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
序号 | 案号 | 立案日期 | 执行法院 | 执行标的 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (2024)浙0382执2039号 | 2024-05-09 | 浙江省乐清市人民法院 | 107241.0 | 详情 | 2 | (2024)浙0382执1234号 | 2024-03-22 | 浙江省乐清市人民法院 | 1353244.0 | 详情 |
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-10-08 | 乐文罚字〔2018〕第038号 | - | 乐清市文化市场行政执法大队 |
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 处罚事由 | 处罚结果 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-10-08 | 乐文罚字﹝2018﹞第038号 | - | - | 乐清市文化市场行政执法大队 |
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |