北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 小草奇迹文化传播(天津)有限公司 | 法定代表人 | 朱现坤 关联32家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 所属行业 | 文化、体育和娱乐业-文化艺术业-其他文化艺术业-其他文化艺术业 |
注册资本 | 100.0万人民币 | ||
登记机关 | 中新天津生态城市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2018-11-23 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91120116MA06GKN430 |
注册号 | 120116000783790 | 组织机构代码 | MA06GKN43 |
住址 | 天津市滨海新区滨海天津生态城动漫大厦C区209(天津好邦商务秘书有限公司托管第1008号) | ||
经营范围 | 组织文化艺术交流活动;广播电视节目制作;电影发行;经纪业务;从事广告业务;经济贸易咨询;展览展示服务;互联网技术推广服务;会议服务;计算机系统服务;互联网应用软件服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 经理,执行董事 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杨腾 共有1家公司 | 100.0% | 500.0万人民币 | 2017-11-22 | |
2 | 吕日阳 共有11家公司 | 100.0% | 108.0万人民币 | 2016-09-14 | |
3 | 王凯 共有46家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 2023-04-26 | |
4 | 王凯 共有46家公司 | 99.0% | 99.0万人民币 | 2023-04-24 | |
5 | 王凯 共有46家公司 | 99.0% | 99.0万人民币 | 2023-04-24 | |
6 | 王凯 共有46家公司 | 99.0% | 99.0万人民币 | 2022-08-04 | |
7 | 王凯 共有46家公司 | 99.0% | 99.0万人民币 | 2023-04-26 | |
8 | 朱现坤 共有32家公司 | 57.19% | 304.99998万人民币 | 2019-11-13 | |
9 | 孙茂丰 共有4家公司 | 51.94% | 277.0万人民币 | 2022-05-16 | |
10 | 李杰 共有2家公司 | 51.0% | 104.0816万人民币 | 2022-05-07 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
吕日阳
他有 11家公司 |
2016-09-14 | 注销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-06-29 | 负责人变更 |
李岩
[退出]
|
朱现坤
[新增]
|
2 | 2021-06-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
法定代表人标识:是
[退出]
证件名称:身份证 [退出] 任职截止日期:2021-11-14 [退出] 任职起始日期:2018-11-15 [退出] 姓名:李岩 [退出] 中 国 [退出] |
法定代表人标识:空
[新增]
证件名称:空 [新增] 任职截止日期:空 [新增] 任职起始日期:空 [新增] 姓名:空 [新增] 国籍:空 [新增] |
3 | 2021-06-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
法定代表人标识:否
[退出]
证件名称:身份证 [退出] 任职截止日期:2021-11-14 [退出] 任职起始日期:2018-11-15 [退出] 姓名:李岩 [退出] 中 国 [退出] |
法定代表人标识:空
[新增]
证件名称:空 [新增] 任职截止日期:空 [新增] 任职起始日期:空 [新增] 姓名:空 [新增] 国籍:空 [新增] |
4 | 2021-06-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
法定代表人标识:否
[退出]
证件名称:身份证 [退出] 任职截止日期:2022-07-31 [退出] 任职起始日期:2019-08-01 [退出] 姓名:朱现坤 [退出] 国 [退出] |
法定代表人标识:空
[新增]
证件名称:空 [新增] 任职截止日期:空 [新增] 任职起始日期:空 [新增] 姓名:空 [新增] 国籍:空 [新增] |
5 | 2021-06-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:李岩
[退出]
|
姓名:空
[新增]
|
6 | 2021-06-29 | 负责人变更 |
姓名:李岩
[退出]
|
姓名:朱现坤
[新增]
|
7 | 2021-06-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
空
[退出]
|
王海鹏
[新增]
|
8 | 2021-06-29 | 负责人变更 |
姓名:李岩
[退出]
任职截止日期:2048-11-14 [退出] 任职起始日期:2018-11-15 [退出] 30468 [退出] |
姓名:朱现坤
[新增]
任职截止日期:2024-06-20 [新增] 任职起始日期:2021-06-21 [新增] |
9 | 2021-06-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
空
[退出]
|
朱现坤
[新增]
|
10 | 2021-06-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:朱现坤
[退出]
|
姓名:空
[新增]
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |