北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 南京华赛基业二号管理咨询中心(有限合伙) | 执行事务合伙人 | 南京弘赛企业管理咨询有限责任公司 关联2家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限合伙企业 | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-法律服务 |
注册资本 | 65.3333万人民币 | ||
登记机关 | 南京江北新区管理委员会行政审批局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2018-06-08 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91320191MA1WNPLM5P |
注册号 | 320191000158703 | 组织机构代码 | MA1WNPLM5 |
住址 | 南京市江北新区星火路10号鼎业百泰生物大楼C809-1室 | ||
经营范围 | 经济信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 | *** | *** | |
2 | *** | *** | |
3 |
田
田鸣
|
*** | *** |
4 |
刘
刘方
|
*** | *** |
5 |
刘
刘洁
|
*** | *** |
6 |
杨
杨建滨
|
*** | *** |
7 |
郭
郭振修
|
*** | *** |
8 |
李
李罕
|
*** | *** |
9 |
李
李娜
|
*** | *** |
10 |
孙
孙海曼
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邵阳 共有6家公司 | - | - | 2013-03-29 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-08-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
朱柳青
叶斌 朱甜甜 南京华赛基业四号管理咨询中心(有限合伙) 田鸣 南京弘赛企业管理咨询有限责任公司 戴剑 孙娟 高彦受 胡伟 张玲玲 沙媛媛 吴舒雨 张金奉 毛宇 刘惠 黄晓芳 尤明 夏业伟 高四贺 张爱旭 刘思含 孙海曼 李娜 李罕 杨鹏 杨建滨 郭振修 刘方 杜萍 马骧原 刘洁 张聪胜 鲍海蓉 曹新琪 朱冬琴 胡堃 [退出] 刘文增 [退出] |
朱柳青
叶斌 朱甜甜 南京华赛基业四号管理咨询中心(有限合伙) 田鸣 南京弘赛企业管理咨询有限责任公司 戴剑 孙娟 高彦受 胡伟 张玲玲 沙媛媛 吴舒雨 张金奉 毛宇 刘惠 黄晓芳 尤明 夏业伟 高四贺 张爱旭 刘思含 孙海曼 李娜 李罕 杨鹏 杨建滨 郭振修 刘方 杜萍 马骧原 刘洁 张聪胜 鲍海蓉 曹新琪 朱冬琴 |
2 | 2024-04-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
毛宇
刘惠 黄晓芳 尤明 夏业伟 高四贺 张爱旭 刘思含 孙海曼 李娜 李罕 杨鹏 杨建滨 郭振修 刘方 杜萍 刘洁 张聪胜 鲍海蓉 马骧原 曹新琪 刘文增 朱冬琴 朱柳青 叶斌 胡堃 朱甜甜 南京华赛基业四号管理咨询中心(有限合伙) 田鸣 南京弘赛企业管理咨询有限责任公司 戴剑 孙娟 高彦受 胡伟 张玲玲 沙媛媛 吴舒雨 张金奉 戴鸥 [退出] 谭文斯 [退出] 陈珊珊 [退出] 王荣姣 [退出] 徐琳丽 [退出] 谭兰兰 [退出] 张亚琳 [退出] 王真 [退出] |
朱柳青
叶斌 胡堃 朱甜甜 南京华赛基业四号管理咨询中心(有限合伙) 田鸣 南京弘赛企业管理咨询有限责任公司 戴剑 孙娟 高彦受 胡伟 张玲玲 沙媛媛 吴舒雨 张金奉 毛宇 刘惠 黄晓芳 尤明 夏业伟 高四贺 张爱旭 刘思含 孙海曼 李娜 李罕 杨鹏 杨建滨 郭振修 刘方 杜萍 马骧原 刘洁 张聪胜 鲍海蓉 曹新琪 刘文增 朱冬琴 |
3 | 2023-06-19 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
尤明
杨鹏 高彦受 谭兰兰 胡伟 夏业伟 谭文斯 鲍海蓉 杨建滨 张亚琳 张玲玲 高四贺 马骧原 张爱旭 郭振修 叶斌 曹新琪 王真 沙媛媛 陈珊珊 刘文增 吴舒雨 刘思含 刘方 胡堃 孙海曼 王荣姣 田鸣 张金奉 杜萍 朱甜甜 毛宇 戴鸥 朱冬琴 南京弘赛企业管理咨询有限责任公司 南京华赛基业四号管理咨询中心(有限合伙) 刘惠 李娜 刘洁 朱柳青 戴剑 李罕 张聪胜 孙娟 黄晓芳 徐琳丽 宋海洋 [退出] 朱思琪 [退出] |
毛宇
刘惠 黄晓芳 尤明 夏业伟 高四贺 张爱旭 刘思含 孙海曼 戴鸥 李娜 李罕 杨鹏 谭文斯 杨建滨 郭振修 陈珊珊 刘方 杜萍 刘洁 张聪胜 鲍海蓉 马骧原 曹新琪 刘文增 王荣姣 朱冬琴 朱柳青 徐琳丽 谭兰兰 张亚琳 叶斌 王真 胡堃 朱甜甜 南京华赛基业四号管理咨询中心(有限合伙) 田鸣 南京弘赛企业管理咨询有限责任公司 戴剑 孙娟 高彦受 胡伟 张玲玲 沙媛媛 吴舒雨 张金奉 |
4 | 2021-05-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
田鸣
南京弘赛企业管理咨询有限责任公司 戴剑 孙娟 高彦受 胡伟 张玲玲 朱思琪 沙媛媛 吴舒雨 张金奉 毛宇 刘惠 黄晓芳 尤明 夏业伟 高四贺 张爱旭 刘思含 孙海曼 戴鸥 李娜 李罕 杨鹏 谭文斯 杨建滨 郭振修 陈珊珊 张聪胜 刘方 杜萍 刘洁 宋海洋 鲍海蓉 马骧原 曹新琪 刘文增 王荣姣 徐琳丽 朱冬琴 朱柳青 陈鑫 [退出] 章乐华 [退出] 王晓霞 [退出] |
田鸣
南京弘赛企业管理咨询有限责任公司 戴剑 孙娟 高彦受 胡伟 张玲玲 朱思琪 沙媛媛 吴舒雨 张金奉 毛宇 刘惠 黄晓芳 尤明 夏业伟 孙海曼 高四贺 张爱旭 刘思含 戴鸥 郭振修 陈珊珊 刘方 杜萍 刘洁 张聪胜 宋海洋 鲍海蓉 刘文增 李娜 李罕 杨鹏 谭文斯 杨建滨 马骧原 曹新琪 王荣姣 朱冬琴 朱柳青 徐琳丽 谭兰兰 [新增] 张亚琳 [新增] 叶斌 [新增] 王真 [新增] 胡堃 [新增] 朱甜甜 [新增] 南京华赛基业四号管理咨询中心(有限合伙) [新增] |
5 | 2020-08-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
田鸣
南京弘赛企业管理咨询有限责任公司 戴剑 孙娟 高彦受 胡伟 张玲玲 朱思琪 沙媛媛 吴舒雨 张金奉 毛宇 刘惠 黄晓芳 尤明 夏业伟 高四贺 张爱旭 刘思含 孙海曼 戴鸥 李娜 李罕 杨鹏 陈鑫 谭文斯 杨建滨 刘方 章乐华 郭振修 陈珊珊 杜萍 刘洁 张聪胜 宋海洋 鲍海蓉 马骧原 曹新琪 刘文增 王荣姣 朱冬琴 朱柳青 王晓霞 徐琳丽 阎又敏 [退出] 袁为新 [退出] 王富锋 [退出] 彭平 [退出] 郭兵 [退出] 崔益健 [退出] |
田鸣
南京弘赛企业管理咨询有限责任公司 戴剑 孙娟 高彦受 胡伟 张玲玲 朱思琪 沙媛媛 吴舒雨 张金奉 毛宇 刘惠 黄晓芳 尤明 夏业伟 高四贺 张爱旭 刘思含 孙海曼 戴鸥 李娜 李罕 杨鹏 陈鑫 谭文斯 杨建滨 章乐华 郭振修 陈珊珊 刘方 杜萍 刘洁 张聪胜 宋海洋 鲍海蓉 马骧原 曹新琪 刘文增 王荣姣 朱冬琴 朱柳青 王晓霞 徐琳丽 |
6 | 2020-01-20 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
田鸣
南京弘赛企业管理咨询有限责任公司 阎又敏 袁为新 戴剑 孙娟 高彦受 胡伟 张玲玲 朱思琪 沙媛媛 吴舒雨 张金奉 毛宇 刘惠 黄晓芳 尤明 夏业伟 高四贺 张爱旭 刘思含 孙海曼 戴鸥 李娜 李罕 杨鹏 陈鑫 谭文斯 杨建滨 章乐华 郭振修 陈珊珊 刘方 杜萍 刘洁 张聪胜 宋海洋 鲍海蓉 马骧原 陈伟民 [退出] 叶文婧 [退出] |
田鸣
南京弘赛企业管理咨询有限责任公司 阎又敏 袁为新 戴剑 孙娟 高彦受 胡伟 张玲玲 朱思琪 沙媛媛 吴舒雨 张金奉 毛宇 刘惠 黄晓芳 尤明 夏业伟 高四贺 张爱旭 刘思含 孙海曼 戴鸥 李娜 李罕 杨鹏 陈鑫 谭文斯 杨建滨 章乐华 郭振修 陈珊珊 刘方 杜萍 刘洁 张聪胜 宋海洋 鲍海蓉 马骧原 曹新琪 [新增] 刘文增 [新增] 王荣姣 [新增] 朱冬琴 [新增] 王富锋 [新增] 朱柳青 [新增] 王晓霞 [新增] 徐琳丽 [新增] 彭平 [新增] 郭兵 [新增] 崔益健 [新增] |
7 | 2020-01-20 | 驻在地址变更 |
南京市江北新区
新锦湖路3-1号中丹生态生命科学产业园B栋1703室
|
南京市江北新区
星火路10号鼎业百泰生物大楼C809-1室
|
8 | 2019-01-11 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
田鸣
南京弘赛企业管理咨询有限责任公司 |
田鸣
南京弘赛企业管理咨询有限责任公司 阎又敏 [新增] 袁为新 [新增] 戴剑 [新增] 孙娟 [新增] 高彦受 [新增] 胡伟 [新增] 张玲玲 [新增] 朱思琪 [新增] 沙媛媛 [新增] 吴舒雨 [新增] 张金奉 [新增] 毛宇 [新增] 刘惠 [新增] 黄晓芳 [新增] 尤明 [新增] 夏业伟 [新增] 高四贺 [新增] 张爱旭 [新增] 刘思含 [新增] 孙海曼 [新增] 陈伟民 [新增] 戴鸥 [新增] 李娜 [新增] 李罕 [新增] 叶文婧 [新增] 杨鹏 [新增] 陈鑫 [新增] 谭文斯 [新增] 杨建滨 [新增] 章乐华 [新增] 郭振修 [新增] 陈珊珊 [新增] 刘方 [新增] 杜萍 [新增] 刘洁 [新增] 张聪胜 [新增] 宋海洋 [新增] 鲍海蓉 [新增] 马骧原 [新增] |
9 | 2018-08-07 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
田鸣
南京弘赛企业管理咨询有限责任公司 |
田鸣
南京弘赛企业管理咨询有限责任公司 |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |