北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 深圳市奥园实业发展有限公司 | 法定代表人 | 林显团 关联72家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 深圳市奥园投资发展有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-其他商务服务业-其他未列明商务服务业 |
注册资本 | 300000.0万人民币 | ||
登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2018-08-06 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91440300MA5F8QK289 |
注册号 | 440300205109490 | 组织机构代码 | MA5F8QK28 |
住址 | 深圳市南山区招商街道沿山路33号南玻工业大厦整栋 | ||
经营范围 | 投资兴办实业、项目投资(具体项目另行申报);投资咨询;经济信息咨询;为企业提供管理服务;商业信息咨询;工程咨询;总部服务咨询,营销顾问,国内贸易;经营进出口业务(以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);为酒店提供管理服务;汽车租赁;场地租赁;会议策划;礼仪服务、会务服务;展览展示策划;市场营销策划;服装零售;工艺美术品零售(不含象牙及其制品);日用品零售;纺织品及针织品零售;票务代理;房屋租赁;为餐饮企业提供管理服务;企业管理咨询;洗衣服务;翻译;提供机动车代驾服务;摄影;健身服务;保健按摩。^提供住宿服务;游泳馆经营;中餐制售;西餐制售;咖啡制售;快餐制售;韩式料理制售;日式料理制售;提供酒水服务;水产品冷冻加工;酒水零售;冷热饮品制售;预包装食品零售(含冷藏冷冻食品);散装食品零售(含冷藏冷冻食品);小吃制售;甜品制售;冷冻饮品及食用冰制造;烟草制品零售;冷冻肉批发、零售;打印及复印;提供公共浴室。; |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 执行董事,总经理 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 殷冀 共有19家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2020-11-19 | |
2 | 林显团 共有72家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2021-06-22 | |
3 | 庄斌强 共有1家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2021-07-02 | |
4 | 朱海亮 共有59家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 2023-03-28 | |
5 | 林显团 共有72家公司 | 90.0% | 90000.0万人民币 | 2015-02-11 | |
6 | 何国平 共有150家公司 | 49.0% | 7350.0万人民币 | 1999-07-08 | |
7 | 李修刚 共有8家公司 | 40.0% | 20000.0万人民币 | 2014-03-26 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
谭炳川
他有 2家公司 |
2019-05-29 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马军:董事长
[退出]
|
林显团:执行董事
[新增]
|
2 | 2024-06-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周宇雯:监事
[退出]
|
芦杜航:监事
[新增]
|
3 | 2024-06-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谭毅:董事
[退出]
邱少坤:董事 [退出] |
|
4 | 2024-06-27 | 章程备案 |
202
2
-0
8
-18
|
202
4
-0
6
-18
|
5 | 2022-08-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邵静:监事
[退出]
刘汉东:职工监事 [退出] 邱少坤:监事会主席 [退出] 冼毅:监事 [退出] 陶卓:职工监事 [退出] |
周宇雯:监事
[新增]
|
6 | 2022-08-24 | 总经理 |
胡浩(董事),谭毅(董事),马军(总经理),杨海能(董事),刘汉东(职工监事),邱少坤(监事会主席),唐嘉(董事),陈勇(董事),陶卓(职工监事),邵静(监事),龚革(董事),冼毅(监事)
|
周宇雯(监事),邱少坤(董事),谭毅(董事),林显团(总经理)
|
7 | 2022-08-24 | 章程备案 |
2020-10-21
|
2022-08-18
|
8 | 2022-08-24 | 负责人变更 |
马军
[退出]
|
林显团
[新增]
|
9 | 2022-08-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谭毅:董事
陈勇:董事 [退出] 龚革:董事 [退出] 杨海能:董事 [退出] 胡浩:董事 [退出] 唐嘉:董事 [退出] |
谭毅:董事
邱少坤:董事 [新增] |
10 | 2022-08-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马军:总经理
[退出]
|
林显团:总经理
[新增]
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-07-31 | 未知:穗铭(深圳)建筑工程有限公司,广州市忠诚海悦商务服务有限公司,南京奥园置业有限公司,郑州奥悦湖置业有限公司,宇泓(深圳)建筑材料有限公司,西咸新区绿城颐观房地产有限公司,宏冠轩(广州)建筑材料有限公司,深圳市奥园实业发展有限公司,西安市怡景苑房地产开发有限公司,珠海市忠诚海乐商务服务有限公司,广州迅恒置业有限公司 | 裁判文书 | 广州市番禺区人民法院 | 详情 |
2 | 2024-03-05 | 未知:H某某,郑州奥悦湖置业有限公司,穗铭(深圳)建筑工程有限公司,西安市怡景苑房地产开发有限公司,广州迅恒置业有限公司,西咸新区绿城颐观房地产有限公司,重庆番奥房地产开发有限公司,深圳市奥园实业发展有限公司,宇泓(深圳)建筑材料有限公司,广州市万贝投资管理有限公司,南京奥园置业有限公司,六安奥禾置业有限公司,广州市忠诚海悦商务服务有限公司,珠海市忠诚海乐商务服务有限公司,宏冠轩(广州)建筑材料有限公司 | 其他 | 广州市番禺区人民法院 | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-08-26 | - | - | 东莞农村商业银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行 | ��Ч | - |
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |