北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 义乌市中梁创置业有限公司 | 法定代表人 | 铁朝永 关联66家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 房地产业-房地产业-房地产开发经营-房地产开发经营 |
注册资本 | 1000.0万人民币 | ||
登记机关 | 义乌市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2018-06-13 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91330782MA2DD3Y59P |
注册号 | 330782001308818 | 组织机构代码 | MA2DD3Y59 |
住址 | 浙江省金华市义乌市稠江街道铁东南路197号2楼(自主申报) | ||
经营范围 | 一般项目:商务服务设施投资及管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事 | |
4 | 监事会主席 | |
5 | 经理,董事长 | |
6 | 董事 | |
7 | 监事 | |
8 | 董事 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-07-24 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(
非
自然人投资或控股的法人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
2 | 2024-07-24 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
60000
|
1000
(-98.33%)
|
3 | 2024-07-24 | 驻在地址变更 |
浙江省
义乌市稠江街道总部经济园A*栋****室(自主申报)
|
浙江省
金华市义乌市稠江街道铁东南路***号*楼(自主申报)
|
4 | 2023-05-24 | 工商登记联络员备案 |
原联络员姓名:刘艳
[退出]
原联络员固定电话: [退出] 原联络员移动电话:*********** [退出] 原联络员电子邮箱: [退出] 原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 [退出] 原联络人员证件号码:****************** [退出] |
现联络员姓名:铁朝永
[新增]
现联络员固定电话: [新增] 现联络员移动电话:*********** [新增] 现联络员电子邮箱: [新增] 现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 [新增] 现联络人员证件号码:****************** [新增] |
5 | 2023-05-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:唐方勇
证件号码:****************** 职位:监事会主席 姓名:彭鹏 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:明利 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:曾爱辉 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:经理 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:汪洋 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:沈锋明 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:陈培昆 证件号码:****************** 职位:监事 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:李隆喜 [退出] 姓名:李隆喜 [退出] 姓名:林建国 [退出] |
姓名:唐方勇
证件号码:****************** 职位:监事会主席 姓名:彭鹏 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:明利 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:曾爱辉 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:汪洋 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:沈锋明 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:经理 证件号码:****************** 姓名:陈培昆 证件号码:****************** 职位:监事 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:铁朝永 [新增] 姓名:铁朝永 [新增] 职位:董事长 [新增] 姓名:李皓钦 [新增] |
6 | 2023-05-24 | 负责人变更 |
李隆喜
[退出]
|
铁朝永
[新增]
|
7 | 2023-01-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:明利
证件号码:****************** 职位:董事 姓名:曾爱辉 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:李隆喜 证件号码:****************** 职位:经理 姓名:李隆喜 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:汪洋 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:沈锋明 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:监事会主席 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:陈培昆 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:林建国 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:边园 [退出] 姓名:郭龙飞 [退出] |
证件号码:******************
职位:监事会主席 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:明利 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:曾爱辉 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:李隆喜 证件号码:****************** 职位:经理 姓名:李隆喜 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:汪洋 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:沈锋明 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:陈培昆 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:林建国 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:唐方勇 [新增] 姓名:彭鹏 [新增] |
8 | 2022-01-14 | 其他事项备案 |
原联络员姓名:诸佳乐
[退出]
原联络员固定电话: [退出] 原联络员移动电话:*********** [退出] 原联络员电子邮箱: [退出] 原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 [退出] 原联络人员证件号码:****************** [退出] 原财务负责人姓名:林建国 [退出] 原财务负责人固定电话: [退出] 原财务负责人移动电话:*********** [退出] 原财务负责人电子邮箱: [退出] 原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证 [退出] 原财务负责人身份证件号码:****************** [退出] |
现联络员姓名:刘艳
[新增]
现联络员固定电话: [新增] 现联络员移动电话:*********** [新增] 现联络员电子邮箱: [新增] 现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 [新增] 现联络人员证件号码:****************** [新增] 现财务负责人姓名:林建国 [新增] 现财务负责人固定电话: [新增] 现财务负责人移动电话:*********** [新增] 现财务负责人电子邮箱: [新增] 现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证 [新增] 现财务负责人身份证件号码:****************** [新增] |
9 | 2022-01-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 明利
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 曾爱辉 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 姓名: 汪洋 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 边园 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 郭龙飞 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名: 陈培昆 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 李伟 [退出] 职位: 董事长 [退出] 姓名: 陈勇 [退出] 姓名: 陈勇 [退出] |
姓名: 明利
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 曾爱辉 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 经理 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 汪洋 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 边园 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 郭龙飞 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈培昆 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 李隆喜 [新增] 姓名: 李隆喜 [新增] 姓名: 沈锋明 [新增] |
10 | 2022-01-14 | 负责人变更 |
陈勇
[退出]
|
李隆喜
[新增]
|
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-01-17 | - | 金华市福桥置业有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司义乌分行 | - | 20000.0000 |
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 四川大学华西第二医院诊疗环境改造项目(华西院区妇幼临床教学科研楼装修及安装系统升级改造工程)四川大学华西第二医院诊疗环境改造项目(华西院区妇幼临床教学科研楼装修及安装系统升级改造工程)二阶段-外立面改造项目施工标段中标候选人公示 | 竞标方 | 2023-07-14 | 详情 |
2 | 作废公告(W2023)第733号 | 竞标方 | 2023-04-21 | 详情 |
3 | 新都兴城国际足球体育公园项目施工一标段外墙幕墙(1、2、4号楼)工程施工/标段评标结果公示 | 竞标方 | 2023-04-19 | 详情 |
4 | 新都兴城国际足球体育公园项目施工一标段外墙幕墙(1、2、4号楼)工程施工/标段中标候选人公示 | 竞标方 | 2023-04-19 | 详情 |
5 | 作废公告(W2023)第730号 | 竞标方 | 2023-04-15 | 详情 |
6 | 金地团体“借新还旧”:拟发债融资110亿元权柄发卖占比低屡被诟病 | 招标方 | 2022-01-15 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |