北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 珠海恒哲企业管理合伙企业(有限合伙) | 法定代表人 | 赖春红 关联32家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限合伙企业 | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务 |
注册资本 | 100.0万人民币 | ||
登记机关 | 横琴粤澳深度合作区商事服务局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2018-09-30 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91440400MA52BCKD4C |
注册号 | 440003000559009 | 组织机构代码 | MA52BCKD4 |
住址 | 珠海市横琴新区下村7号三楼 | ||
经营范围 | 一般项目:企业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
赖
赖春红
|
*** | *** |
2 |
周
周昵
|
*** | *** |
3 |
龚
龚海荣
|
*** | *** |
4 |
邓
邓强泉
|
*** | *** |
5 |
陈
陈爱民
|
*** | *** |
6 |
徐
徐喆
|
*** | *** |
7 |
王
王润
|
*** | *** |
8 |
杜
杜树林
|
*** | *** |
9 |
王
王冬平
|
*** | *** |
10 |
李
李嘉永
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 赖春红 共有32家公司 | 11.53% | 4244.1785万人民币 | 2007-07-30 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-01-05 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
周坤 0.149580万
赖骏 0.223763万 蒋晗 0.097288万 王瑞 0.149580万 骆伟才 0.072966万 莫顺毅 0.149580万 黄宇辉 0.223763万 李嘉永 0.285784万 易艾青 0.149580万 袁冬 0.149580万 刘帆 0.121610万 王宏财 0.149580万 邹庭 0.149580万 杜树林 0.486440万 林航 0.074182万 张耀林 0.131339万 刘丽丽 0.149580万 王冬平 0.373343万 邓强泉 7.474158万 周昵 17.144959万 彭世兵 0.223763万 龚海荣 7.474158万 刘陈诗涛 0.149580万 钱礼昆 0.223763万 王润 0.522924万 詹海燕 0.074182万 徐喆 2.432202万 刘向东 0.074182万 陈爱民 7.474158万 [退出] 赖春红 53.444853万 [退出] |
骆伟才 0.072966万
黄宇辉 0.223763万 莫顺毅 0.149580万 王瑞 0.149580万 刘帆 0.121610万 袁冬 0.149580万 李嘉永 0.285784万 杜树林 0.486440万 邹庭 0.149580万 王宏财 0.149580万 林航 0.074182万 张耀林 0.131339万 易艾青 0.149580万 赖骏 0.223763万 刘丽丽 0.149580万 周坤 0.149580万 蒋晗 0.097288万 王冬平 0.373343万 邓强泉 7.474158万 彭世兵 0.223763万 周昵 17.144959万 龚海荣 7.474158万 刘陈诗涛 0.149580万 钱礼昆 0.223763万 王润 0.522924万 詹海燕 0.074182万 徐喆 2.432202万 刘向东 0.074182万 陈爱民 4.140003万 [新增] 赖春红 56.779008万 [新增] |
2 | 2023-12-13 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
莫顺毅
骆伟才 黄宇辉 王瑞 刘帆 李嘉永 袁冬 杜树林 邹庭 赖骏 林航 张耀林 刘丽丽 周坤 易艾青 陈爱民 邓强泉 王冬平 周昵 赖春红 彭世兵 龚海荣 刘陈诗涛 钱礼昆 蒋晗 王润 詹海燕 徐喆 刘向东 陈天二 [退出] |
王瑞
骆伟才 莫顺毅 黄宇辉 李嘉永 易艾青 袁冬 刘帆 邹庭 杜树林 林航 张耀林 刘丽丽 周坤 赖骏 蒋晗 陈爱民 王冬平 邓强泉 周昵 彭世兵 赖春红 龚海荣 刘陈诗涛 钱礼昆 王润 詹海燕 徐喆 刘向东 王宏财 [新增] |
3 | 2023-05-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
莫顺毅
杜树林 邹庭 林航 赖骏 骆伟才 黄宇辉 刘帆 李嘉永 王瑞 袁冬 刘丽丽 易艾青 周坤 陈爱民 王冬平 彭世兵 周昵 赖春红 刘陈诗涛 钱礼昆 蒋晗 王润 詹海燕 徐喆 陈天二 刘向东 张耀林 |
莫顺毅
骆伟才 黄宇辉 王瑞 刘帆 李嘉永 袁冬 杜树林 邹庭 赖骏 林航 张耀林 刘丽丽 周坤 易艾青 陈爱民 王冬平 周昵 赖春红 彭世兵 刘陈诗涛 钱礼昆 蒋晗 王润 詹海燕 徐喆 陈天二 刘向东 邓强泉 [新增] 龚海荣 [新增] |
4 | 2023-01-06 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
莫顺毅
骆伟才 王瑞 刘帆 李嘉永 邹庭 林航 杜树林 赖骏 黄宇辉 袁冬 张耀林 刘丽丽 易艾青 周坤 陈爱民 王冬平 周昵 赖春红 彭世兵 刘陈诗涛 钱礼昆 蒋晗 詹海燕 徐喆 陈天二 王润 刘向东 刘炎 [退出] 夏益民 [退出] 郭匀飞 [退出] 王艳 [退出] 王雪晨 [退出] |
莫顺毅
杜树林 邹庭 林航 赖骏 骆伟才 黄宇辉 刘帆 李嘉永 王瑞 袁冬 刘丽丽 易艾青 周坤 陈爱民 王冬平 彭世兵 周昵 赖春红 刘陈诗涛 钱礼昆 蒋晗 王润 詹海燕 徐喆 陈天二 刘向东 张耀林 |
5 | 2022-06-14 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
陈天二
莫顺毅 骆伟才 黄宇辉 刘炎 袁冬 王瑞 刘帆 杜树林 夏益民 邹庭 郭匀飞 张耀林 徐喆 王润 陈爱民 周坤 易艾青 王冬平 彭世兵 周昵 王艳 赖春红 刘陈诗涛 王雪晨 钱礼昆 蒋晗 詹海燕 刘丽丽 刘向东 李嘉永 林航 赖骏 方雅宜 [退出] 杨维 [退出] 罗永成 [退出] 许妙海 [退出] 林翠连 [退出] 王黎敏 [退出] 龙军 [退出] |
莫顺毅
骆伟才 王瑞 刘炎 刘帆 李嘉永 邹庭 林航 杜树林 赖骏 夏益民 黄宇辉 袁冬 张耀林 刘丽丽 易艾青 周坤 陈爱民 王冬平 郭匀飞 周昵 王艳 赖春红 彭世兵 刘陈诗涛 王雪晨 钱礼昆 蒋晗 詹海燕 徐喆 陈天二 王润 刘向东 |
6 | 2022-06-14 | 业务范围变更 |
协议记载的经营范围:企业管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:企业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2021-12-07 | 工商登记联络员备案 |
赖春红
|
黄辉
|
8 | 2021-12-07 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
徐喆
林翠连 龙军 周坤 王艳 刘向东 彭世兵 王雪晨 袁冬 陈爱民 王冬平 刘陈诗涛 周昵 赖春红 王黎敏 刘炎 杨维 钱礼昆 刘帆 郭匀飞 黄宇辉 李嘉永 夏益民 王润 张耀林 陈天二 蒋晗 杜树林 邹庭 詹海燕 刘丽丽 莫顺毅 骆伟才 王瑞 易艾青 许妙海 林航 赖骏 罗永成 方雅宜 邹水奇 [退出] 李佳林 [退出] 金巍 [退出] 黄煜楷 [退出] |
陈天二
莫顺毅 骆伟才 黄宇辉 刘炎 袁冬 王瑞 刘帆 方雅宜 杜树林 杨维 夏益民 邹庭 郭匀飞 罗永成 张耀林 徐喆 王润 陈爱民 周坤 许妙海 易艾青 林翠连 王冬平 彭世兵 周昵 王艳 王黎敏 赖春红 刘陈诗涛 王雪晨 钱礼昆 蒋晗 龙军 詹海燕 刘丽丽 刘向东 李嘉永 林航 赖骏 |
9 | 2021-12-07 | 驻在地址变更 |
珠海市横琴新区
宝华路6号105室-59940(集中办公区)
|
珠海市横琴新区
下村7号三楼
|
10 | 2020-12-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
周昵
赖春红 |
周昵
赖春红 徐喆 [新增] 林翠连 [新增] 龙军 [新增] 周坤 [新增] 王艳 [新增] 刘向东 [新增] 邹水奇 [新增] 李佳林 [新增] 彭世兵 [新增] 王雪晨 [新增] 袁冬 [新增] 陈爱民 [新增] 王冬平 [新增] 刘陈诗涛 [新增] 金巍 [新增] 王黎敏 [新增] 刘炎 [新增] 杨维 [新增] 钱礼昆 [新增] 刘帆 [新增] 郭匀飞 [新增] 黄宇辉 [新增] 李嘉永 [新增] 夏益民 [新增] 王润 [新增] 张耀林 [新增] 陈天二 [新增] 蒋晗 [新增] 杜树林 [新增] 邹庭 [新增] 詹海燕 [新增] 刘丽丽 [新增] 莫顺毅 [新增] 骆伟才 [新增] 王瑞 [新增] 易艾青 [新增] 许妙海 [新增] 黄煜楷 [新增] 林航 [新增] 赖骏 [新增] 罗永成 [新增] 方雅宜 [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |