北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 西安长庆钻宇实业集团有限公司 | 法定代表人 | 杨毅 关联2家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 西安长庆钻井技术服务有限责任公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 建筑业-土木工程建筑业-电力工程施工 |
注册资本 | 14317.31万人民币 | ||
登记机关 | 西安市高陵区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2000-11-24 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 916101177262600470 |
注册号 | 610126100002509 | 组织机构代码 | 726260047 |
住址 | 西安市高陵区泾河工业园区 | ||
经营范围 | 各类油、气井、地热井、水井作业施工;录井工程作业、固井工程作业;钻采设备、工具的加工、制造、维修及工艺技术服务;钢结构制造及机械加工;道路工程施工;工业与民用建筑;油田化学助剂生产与销售;汽车运输(限分支机构经营)、维修及配件经销售;劳保用品的生产、销售;乳制品的生产、销售(限分支机构经营);;企业投资、咨询、工程承包;餐饮、娱乐(限分支机构经营);货物和技术的进出口经营(国家禁止和限制的进出口货物、技术除外)。机电产品(除汽车)制造、维修及销售;钻井工具,油管防腐;卷闸门安装,装饰材料,装饰与装潢;林产品,养殖业,水产品,印刷(限分支机构经营);国内物资贸易、企业物业服务(除法律法规规定的前置许可项目);天然气长途管道输送与销售业务(限分支机构经营);动产、不动产租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事长兼总经理 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事,财务负责人 | |
5 | 董事 | |
6 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杨毅 共有2家公司 | 100.0% | 3022.76万人民币 | 2000-09-04 | |
2 | 王中江 共有1家公司 | 100.0% | 140.0万人民币 | 2002-05-15 | |
3 | 刘庆龙 共有1家公司 | 85.08% | 1057.0万人民币 | 2004-01-15 | |
4 | { res.NAME }} | 84.32% | 4239.4万人民币 | 2001-04-11 | |
5 | 曹中陆 共有3家公司 | 53.0% | 212.0万人民币 | 2005-01-05 | |
6 | { res.NAME }} | 52.31% | 288.42万人民币 | 2000-12-28 | |
7 | 张文锦 共有1家公司 | 17.0% | 51.0万人民币 | 2003-10-15 | |
8 | 杨海恩 共有1家公司 | 10.1251% | 913.67万人民币 | 2008-02-29 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
谢先涛
他有 3家公司 |
2010-06-18 | 注销 | |
2 |
康安平
他有 1家公司 |
2004-08-19 | 注销 | |
3 |
张克君
他有 1家公司 |
2004-04-02 | 注销 | |
4 |
窦改君
他有 2家公司 |
2003-11-28 | 吊销,已注销 | |
5 |
桑学杰
他有 1家公司 |
2003-11-25 | 注销 | |
6 |
谭银水
他有 1家公司 |
2003-11-25 | 注销 | |
7 |
张雅丽
他有 1家公司 |
2003-11-25 | 注销 | |
8 |
蒋真友
他有 1家公司 |
2003-05-20 | 注销 | |
9 |
侯奎
他有 2家公司 |
2003-04-23 | 吊销 | |
10 |
王定
他有 1家公司 |
2001-02-13 | 吊销,已注销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-05-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码: ******************
职位: 监事姓名: 李力 证件号码: ****************** 职位: 董事姓名: 刘会强 证件号码: ****************** 职位: 董事姓名: 刘旭 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 董事姓名: 杨毅 证件号码: ****************** 姓名: 贺皓 [退出] 职位: 董事姓名: 文鹏祥 [退出] 职位: 董事长兼总经理 [退出] |
证件号码: ******************
职位: 监事姓名: 李力 证件号码: ****************** 职位: 董事姓名: 刘会强 证件号码: ****************** 职位: 董事姓名: 刘旭 证件号码: ****************** 职位: 董事姓名: 杨毅 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 姓名: 贾葳莉 [新增] 职位: 董事长兼总经理姓名: 张科峰 [新增] 职位: 董事 [新增] |
2 | 2022-05-11 | 投资人(股权)变更 |
企业名称: 长庆石油勘探局集体资产投资管理中心
[退出]
出资额: 2326.03 [退出] 百分比: 16.25企业名称: 长庆石油勘探局有限公司 [退出] 出资额: 11991.28 [退出] 百分比: 83.75 [退出] |
企业名称: 长庆石油勘探局有限公司
[新增]
出资额: 14317.31 [新增] 百分比: 100 [新增] |
3 | 2022-05-11 | 企业类型变更 |
1190--其他有限责任公司
|
1153--有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
4 | 2022-05-11 | 章程备案 |
无
|
同意本次章程备案
|
5 | 2022-05-11 | 章程备案 | ||
6 | 2021-06-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码: ******************
职位: 董事姓名: 刘会强 证件号码: ****************** 职位: 董事姓名: 刘旭 证件号码: ****************** 职位: 董事姓名: 文鹏祥 证件号码: ****************** 职位: 董事姓名: 杨毅 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 姓名: 李力 [退出] 职位: 董事长兼总经理姓名: 周延礼 [退出] 职位: 监事 [退出] |
证件号码: ******************
证件号码: ****************** 职位: 董事姓名: 刘会强 证件号码: ****************** 职位: 董事姓名: 刘旭 证件号码: ****************** 职位: 董事姓名: 文鹏祥 证件号码: ****************** 职位: 董事姓名: 杨毅 证件号码: ****************** 姓名: 贺皓 [新增] 职位: 监事姓名: 李力 [新增] 职位: 董事长兼总经理 [新增] |
7 | 2020-08-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码: ******************
职位: 董事姓名: 文鹏祥 证件号码: ****************** 职位: 董事姓名: 杨毅 证件号码: ****************** 职位: 董事长兼总经理姓名: 周延礼 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 刘旭 [退出] |
证件号码: ******************
证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 董事姓名: 文鹏祥 证件号码: ****************** 职位: 董事姓名: 杨毅 证件号码: ****************** 职位: 董事长兼总经理姓名: 周延礼 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 李力 [新增] 职位: 董事姓名: 刘会强 [新增] 职位: 董事姓名: 刘旭 [新增] |
8 | 2020-05-19 | 负责人变更 |
李蒙
[退出]
|
杨毅
[新增]
|
9 | 2020-05-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码: ******************
证件号码: ****************** 职位: 董事姓名: 杨毅 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 李蒙 [退出] 职位: 董事长姓名: 文鹏祥 [退出] 职位: 董事姓名: 周延礼 [退出] |
证件号码: ******************
证件号码: ****************** 职位: 董事姓名: 杨毅 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 刘旭 [新增] 职位: 董事姓名: 文鹏祥 [新增] 职位: 董事长兼总经理姓名: 周延礼 [新增] |
10 | 2020-05-19 | 企业联络人员、财务人员 |
原
联络人员姓名:郑凤静,
原
联络人员固定电话:,
原
联络人员移动电话:***********,
原
财务负责人姓名:,
原
财务负责人固定电话:,
原
财务负责人移动电话:,
原
办税人姓名:,
原
办税人固定电话:,
原
办税人移动电话:,
原
生产经营地:,
原
生产经营地所在行政区划:
|
现
联络人员姓名:郑凤静,
现
联络人员固定电话:,
现
联络人员移动电话:***********,
现
财务负责人姓名:
刘旭
,
现
财务负责人固定电话:
***-********
,
现
财务负责人移动电话:
***********
,
现
办税人姓名:,
现
办税人固定电话:,
现
办税人移动电话:,
现
生产经营地:,
现
生产经营地所在行政区划:
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2009-06-10 | 钻宇 | 7459815 | 07类-机械设备 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |