北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:俊安集团于1992年在中国香港注册成立,是一家集资源开发、生产、物流、贸易、地产开发、现代服务于一体的多元化经营、全球化发展的现代大型国际企业集团。目前集团下属企业50余个,经营覆盖全球80多个国家和地区,资产总额超过60亿美元,全球经营收入超过70亿美元,全球雇员总数将近12,000人。 近20年来,俊安集团坚持资源型产业发展战略,秉承贸易型服务特色优势艰苦创业,成功实现了由原来的单一型贸易企业向以贸易为基础、以不可再生资源为依托、以地产业为辅助的综合性大型集团企业的跨越,实现了产业升级和经营的全球布局,成为发展稳健、运行规范、业绩突出、竞争有力的现代国际企业集团,正在朝着全球冶金产业世界级的资源开发者与贸易增值服务商成功迈进! 俊安地产是“俊安集团”四大核心业务板块之一。 俊安地产借助于“俊安集团”品牌、人才、资金和技术等丰富资源,在运营过程中充分发挥俊安集团业务板块全、经营规模大、经营布局广、融资能力强等集团优势。迄今为止,俊安地产已成为了俊安集团的主营业务之一,形成了商业地产为排头兵,住宅、工业、生态地产项目全面开花的运营模式,着力打造自己的地产品牌,致力于成为中国房地产行业的创新者和领先者。 ...更多
公司名称 | 本溪俊安实业有限公司 | 法定代表人 | 于连池 关联3家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 批发和零售业-批发业-矿产品、建材及化工产品批发-建材批发 |
注册资本 | 38015.77万人民币 | ||
登记机关 | 本溪市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2010-12-07 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91210500564632214T |
注册号 | 210500400008391 | 组织机构代码 | 564632214 |
住址 | 辽宁省本溪经济技术开发区枫叶路188栋4层1-1室 | ||
经营范围 | 建筑材料、钢材的自营、代理进出口及批发零售业务;焦炭、铁矿砂的批发零售(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品) 。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 经理,执行董事 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 于连池 共有3家公司 | 100.0% | 3000.0万人民币 | 2017-07-05 | |
2 | 蔡汉光 共有33家公司 | 100.0% | 800.0万人民币 | 2011-09-20 | |
3 | 蔡汉光 共有33家公司 | 100.0% | 200.0万人民币 | 2016-01-11 | |
4 | 于杨 共有1家公司 | 100.0% | 200.0万人民币 | 2011-04-22 | |
5 | 于连池 共有1家公司 | 49.0% | 98.0万人民币 | 2012-12-27 | |
6 | 李继常 共有12家公司 | 8.26% | 10.0万人民币 | 2016-05-25 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-03-20 | 负责人变更 |
李继常
[退出]
|
于连池
[新增]
|
2 | 2024-03-20 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
3 | 2024-03-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
1王建荣监事
[退出]
2李继常执行董事 [退出] 3李继常经理 [退出] |
1于连池经理
[新增]
2王建荣监事 [新增] 3于连池执行董事 [新增] |
4 | 2021-07-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
1何小丰执行董事
[退出]
2何小丰经理 [退出] 3王建荣监事 [退出] |
1王建荣监事
[新增]
2李继常执行董事 [新增] 3李继常经理 [新增] |
5 | 2021-07-29 | 负责人变更 |
何小丰
[退出]
|
李继常
[新增]
|
6 | 2017-02-23 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
1俊安发展有限公司
[退出]
|
1天津长隆房地产开发有限公司
[新增]
|
7 | 2017-02-23 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(台港澳法人独资)
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
8 | 2017-02-23 | 负责人变更 |
蔡穗新
[退出]
|
何小丰
[新增]
|
9 | 2017-02-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
1蔡穗新执行董事
[退出]
2王建荣监事 [退出] |
1何小丰执行董事
[新增]
2何小丰经理 [新增] 3王建荣监事 [新增] |
10 | 2017-02-23 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(港澳台法人独资)
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |