北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 东莞康特尔云终端系统有限公司 | 法定代表人 | 王成群 关联7家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 东莞康特尔电子有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(中外合资) | 所属行业 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-非专业视听设备制造 |
注册资本 | 3168.6153万美元 | ||
登记机关 | 东莞市市场监督管理局 | 经营状态 | 吊销,已注销 |
成立日期 | 2005-03-10 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91441900MAA49MWG28 |
注册号 | 441900400038527 | 组织机构代码 | MAA49MWG2 |
住址 | 东莞市高埗镇高龙路外经工业园区 | ||
经营范围 | 生产和销售数字电视机、数字摄录机、数字录放机、数字放声设备、卫星导航定位接收设备(CPND导航仪)、第三代及后续移动通信系统手机(3G智能手机)、便携式微型计算机(平板电脑)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
格
格兰佩克斯有限公司
|
*** | *** |
2 | *** | *** | |
3 | *** | *** | |
4 | *** | *** | |
5 | *** | *** | |
6 | *** | *** | |
7 | *** | *** | |
8 | *** | *** | |
9 | *** | *** | |
10 | *** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 副董事长 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事长,总经理 | |
4 | 监事 | |
5 | 董事 | |
6 | 董事 | |
7 | 董事 | |
8 | 监事会主席 | |
9 | 监事 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2014-03-27 | 投资总额变更 |
4000.0000
|
4200.0000
(+5.0%)
|
2 | 2014-03-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
冯望和,董事
胡晓波,监事会主席 孟春华,监事 王成群,董事长 王成群,董事长 王文娟,监事 赵岗,副董事长 朱忠明,董事 胡登宏,董事,总经理 [退出] 李文国,董事 [退出] |
冯望和,董事
胡晓波,监事会主席 孟春华,监事 王成群,董事长 王文娟,监事 赵岗,副董事长 朱忠明,董事 石求利,董事 [新增] 王成群,总经理 [新增] 姚建可,董事 [新增] |
3 | 2014-03-27 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
股东发生变更[新增]
|
4 | 2014-03-27 | 章程备案 |
章程修正案[新增]
|
|
5 | 2014-03-27 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
2976.3177
|
3168.6153
(+6.46%)
|
6 | 2013-07-11 | 注册资本(金)变更 |
2670.7460
|
2976.3177
(+11.44%)
|
7 | 2013-07-11 | 股东备案 |
冯望和,董事
胡登宏,董事,总经理 李文国,董事 王成群,董事长 赵岗,副董事长 朱忠明,董事 胡晓波,监事 [退出] 罗梁军,监事 [退出] 郑兴长,监事会主席 [退出] |
冯望和,董事
胡登宏,董事,总经理 李文国,董事 王成群,董事长 赵岗,副董事长 朱忠明,董事 胡晓波,监事会主席 [新增] 孟春华,监事 [新增] 王文娟,监事 [新增] |
8 | 2013-07-11 | 投资总额变更 |
3700.0000
|
4000.0000
(+8.11%)
|
9 | 2013-02-05 | 股东备案 |
王成群
[退出]
执行董事 [退出] |
冯望和,董事
[新增]
胡登宏,董事,总经理 [新增] 胡晓波,监事 [新增] 李文国,董事 [新增] 罗梁军,监事 [新增] 王成群,董事长 [新增] 赵岗,副董事长 [新增] 郑兴长,监事会主席 [新增] 朱忠明,董事 [新增] |
10 | 2013-02-05 | 企业类型变更 |
51
5
0
|
51
1
0
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2015-01-16 | 2014-33-119 | - | 东莞市人力资源局 |
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2011-04-26 | 康特尔 | 9390629 | 40类-材料加工 | |
2 | 2013-09-05 | DIGIX | 13197103 | 09类-科学仪器 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |