北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:首创方舟投资管理(北京)有限公司系由首创集团、首创创投、世纪方舟、盛世方舟等主要机构作为股东成立的专业投资机构。拥有雄厚的股东实力得到JP摩根综合性金融控股平台在资本运作方面的全方位支持亦借助首创集团庞大的实业网络获取良好的投资机会和协同效应。致力于打造成为优秀的国际化中外平行基金。 ...更多
公司名称 | 华夏锦兴投资管理(北京)有限公司 | 法定代表人 | 董锦兴 关联15家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 首创方舟投资管理(北京)有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 100.0万人民币 | ||
登记机关 | 北京市东城区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2012-09-05 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91110101053605919J |
注册号 | 110101015231200 | 组织机构代码 | 053605919 |
住址 | 北京市东城区东四十条甲22号1号楼6层B725 | ||
经营范围 | 投资管理;投资咨询;企业管理咨询。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 经理 | |
2 | 监事 | |
3 | 执行董事 | |
4 | 财务负责人 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | { res.NAME }} | 90.91% | 100.0万人民币 | 2019-12-20 | |
2 | 高兴桥 共有29家公司 | 50.0% | 1000.0万人民币 | 2019-10-31 | |
3 | { res.NAME }} | 25.9% | 51800.0万人民币 | 2022-02-28 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-02-06 | 名称变更 |
首创方舟
投资管理(北京)有限公司
|
华夏锦兴
投资管理(北京)有限公司
|
2 | 2023-02-06 | 投资人(股权)变更 |
董锦兴
自然人股东 北京世纪方舟资本管理中心(有限合伙) [退出] 法人股东 [退出] 北京首创创业投资有限公司 [退出] 法人股东 [退出] 北京首都创业集团有限公司 [退出] 法人股东 [退出] 北京思玛克投资管理有限公司 [退出] 法人股东 [退出] 盛世方舟投资管理(北京)有限公司 [退出] 法人股东 [退出] |
董锦兴
自然人股东 华夏复兴国际控股有限公司 [新增] 企业法人 [新增] |
3 | 2023-02-06 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈少羽,董锦兴*,卢文毅,宋玉鸣,孙永青,汪洪
|
董锦兴*,刘偲,刘欣,汪洪
|
4 | 2021-03-17 | 住所变更 |
北京市东城区东
直门南大街5号608室
|
北京市东城区东
四十条甲22号1号楼6层B725
|
5 | 2015-04-01 | 法定代表人变更 |
刘晓光
[退出]
|
董锦兴
[新增]
|
6 | 2015-04-01 | 负责人变更 |
孙永青,董事
卢文毅,董事 宋玉鸣,董事 汪洪,监事 刘晓光*,董事长 [退出] 董锦兴,董事 [退出] 董锦兴,经理 [退出] |
孙永青,董事
宋玉鸣,董事 卢文毅,董事 汪洪,监事 董锦兴*,董事长 [新增] 陈少羽,董事 [新增] 董锦兴*,经理 [新增] |
7 | 2015-04-01 | 董事(理事)、经理、监事 |
董锦兴
,刘晓光
*,卢文毅,宋玉鸣,孙永青,汪洪
|
陈少羽,
董锦兴*,卢文毅,宋玉鸣,孙永青,汪洪
|
8 | 2015-04-01 | 董事(理事)、经理、监事 |
卢文毅,董事
宋玉鸣,董事 孙永青,董事 董锦兴,经理 汪洪,监事 刘晓光,董事长 [退出] 董锦兴,董事 [退出] |
卢文毅,董事
宋玉鸣,董事 孙永青,董事 董锦兴,经理 汪洪,监事 董锦兴,董事长 [新增] 陈少羽,董事 [新增] |
9 | 2014-08-15 | 负责人变更 |
刘晓光*,董事长
卢文毅,董事 宋玉鸣,董事 董锦兴,总经理 [退出] 刘偲,监事 [退出] |
刘晓光*,董事长
卢文毅,董事 宋玉鸣,董事 董锦兴,董事 [新增] 孙永青,董事 [新增] 董锦兴,经理 [新增] 汪洪,监事 [新增] |
10 | 2014-08-14 | 董事(理事)、经理、监事 |
刘晓光,董事长
宋玉鸣,董事 卢文毅,董事 董锦兴,总经理 [退出] 刘偲,监事 [退出] |
刘晓光,董事长
卢文毅,董事 宋玉鸣,董事 孙永青,董事 [新增] 董锦兴,董事 [新增] 董锦兴,经理 [新增] 汪洪,监事 [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
序号 | 案号 | 立案日期 | 执行法院 | 执行标的 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (2023)辽0106执恢322号 | 2023-03-20 | 沈阳市铁西区人民法院 | 20087400.0 | 详情 |
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-06-09 | - | - | - | 北京市工商行政管理局东城分局 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2013-12-11 | 首创方舟投资管理(北京)有限公司 | www.beijing-capital.com | 京ICP备13051115号 |
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |