北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:万通龙山为万通地产集团旗下项目公司 ...更多
公司名称 | 北京万通龙山置业有限公司 | 法定代表人 | 张军 关联15家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 所属行业 | 房地产业-房地产业-房地产开发经营-房地产开发经营 |
注册资本 | 5500.0万人民币 | ||
登记机关 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2005-11-18 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91110000782525919B |
注册号 | 110000009059663 | 组织机构代码 | 782525919 |
住址 | 北京市怀柔区庙城镇422号龙山新新家园(原民营经济开发区) | ||
经营范围 | 房地产开发;销售自行开发的商品房;专业承包;技术开发、转让、培训、服务;仓储服务;信息咨询(不含中介服务);承办展览展示;机电设备租赁;销售机械设备、电气设备、金属材料、建筑材料、装饰材料、工艺美术品、百货、定型包装食品、定型包装饮料。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 监事 | |
3 | 董事 | |
4 | 经理,董事长 | |
5 | 财务负责人 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 白牧 共有17家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2006-07-18 | |
2 | 昆山万通英睿股权投资管理有限公司 共有1家公司 | 99.0% | 1980.0万人民币 | 2012-08-24 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
白牧
他有 17家公司 |
2006-07-18 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-07-25 | 注册资本 |
15000万
|
5500万
(-63.33%)
|
2 | 2020-09-24 | 股东改变姓名或名称 |
北京万通地产股份有限公司
|
北京万通新发展集团股份有限公司
|
3 | 2015-11-13 | 董事(理事)、经理、监事 |
姚鹏,董事长
刘锴,董事 白牧,董事 赵毅,监事 黄润霖,经理 [退出] |
姚鹏,董事长
刘锴,董事 白牧,董事 赵毅,监事 刘锴,经理 [新增] |
4 | 2015-11-13 | 负责人变更 |
姚鹏,董事长
白牧,董事 刘锴,董事 赵毅,监事 黄润霖,经理 [退出] |
姚鹏,董事长
白牧,董事 刘锴,董事 赵毅,监事 刘锴,经理 [新增] |
5 | 2014-12-16 | 董事(理事)、经理、监事 |
许立,姚鹏*,于彬,云大俊,张磊
|
白牧,黄润霖,刘锴,姚鹏*,赵毅
|
6 | 2014-12-16 | 负责人变更 |
姚鹏,董事长
许立,董事 [退出] 云大俊,董事 [退出] 于彬,经理 [退出] 张磊,监事 [退出] |
姚鹏,董事长
白牧,董事 [新增] 刘锴,董事 [新增] 黄润霖,经理 [新增] 赵毅,监事 [新增] |
7 | 2014-12-15 | 董事(理事)、经理、监事 |
姚鹏,董事长
云大俊,董事 [退出] 许立,董事 [退出] 于彬,经理 [退出] 张磊,监事 [退出] |
姚鹏,董事长
刘锴,董事 [新增] 白牧,董事 [新增] 黄润霖,经理 [新增] 赵毅,监事 [新增] |
8 | 2013-08-06 | 经营范围变更 |
房地产开发
专业承包 技术开发、转让、培训、服务 仓储服务 信息咨询(不含中介服务) 承办展览展示 机电设备租赁 销售机械设备、电气设备、金属材料、建筑材料、装饰材料、工艺美术品、百货、定型包装食品、定型包装饮料 土地使用权出资10500万元 |
房地产开发
专业承包 技术开发、转让、培训、服务 仓储服务 信息咨询(不含中介服务) 承办展览展示 机电设备租赁 销售机械设备、电气设备、金属材料、建筑材料、装饰材料、工艺美术品、百货、定型包装食品、定型包装饮料 土地使用权出资10500万元 销售自行开发的商品房 [新增] |
9 | 2006-09-21 | 经营范围变更 |
房地产开发
专业承包 技术开发、转让、培训、服务 仓储服务 信息咨询(不含中介服务) 承办展览展示 机电设备租赁 销售机械设备、电气设备、金属材料、建筑材料、装饰材料、工艺美术品、百货、定型包装食品、定型包装饮料 ) (土地使用权出资10500万元,下期出资时间2008年8月31日 [退出] |
房地产开发
专业承包 技术开发、转让、培训、服务 仓储服务 信息咨询(不含中介服务) 承办展览展示 机电设备租赁 销售机械设备、电气设备、金属材料、建筑材料、装饰材料、工艺美术品、百货、定型包装食品、定型包装饮料 ) (土地使用权出资10500万元 [新增] |
10 | 2006-08-21 | 企业类型变更 |
1190
|
1152
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | - | 怀统执简罚决字(2012)第0012号 | - | - |
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |