北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:锦泰控股集团有限公司成立于2010年是由国家工商总局核名批准的有限责任集团公司。公司注册资本金50000万元人民币。 ...更多
公司名称 | 锦泰控股集团有限公司 | 法定代表人 | 吴平 关联18家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 锦泰投资有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 200000.0万人民币 | ||
登记机关 | 北京市朝阳区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2010-12-29 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91110000566345470H |
注册号 | 140191205033838 | 组织机构代码 | 566345470 |
住址 | 北京市朝阳区四季星河中街1号院甲6号楼105室 | ||
经营范围 | 项目投资;投资管理;经济信息咨询;出租商业用房;出租办公用房;企业管理咨询;技术开发;技术转让。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 经理,执行董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 于恺静 共有23家公司 | 100.0% | 190000.0万人民币 | 2017-06-27 | |
2 | 吴平 共有18家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2015-08-12 | |
3 | 吴平 共有18家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2016-03-18 | |
4 | 吴平 共有18家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2016-03-18 | |
5 | 周军 共有26家公司 | 40.71% | 2850.0万人民币 | 2011-10-11 | |
6 | { res.NAME }} | 40.0% | 4.0万人民币 | 2021-08-11 | |
7 | 安中山 共有15家公司 | 38.04% | 5439.72万人民币 | 1993-12-04 | |
8 | { res.NAME }} | 16.97% | 1.697万人民币 | 2021-08-11 | |
9 | 秦占明 共有1家公司 | 3.36% | 800.0万人民币 | 2007-08-01 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020-09-29 | 董事(理事)、经理、监事 |
吴平,执行董事
吴平,经理 郭海军,监事 [退出] |
吴平,执行董事
吴平,经理 刘杰,监事 [新增] |
2 | 2018-05-11 | 注册资本(金)变更 |
100000万元
|
200000万元
(+100.0%)
|
3 | 2018-04-24 | 董事(理事)、经理、监事 |
吴平* 执行董事
吴平* 经理 王燕红 监事 [退出] |
吴平* 执行董事
吴平* 经理 郭海军 监事 [新增] |
4 | 2018-04-24 | 负责人变更 |
吴平,执行董事
吴平,经理 王燕红,监事 [退出] |
吴平,执行董事
吴平,经理 郭海军,监事 [新增] |
5 | 2018-04-09 | 投资人(股权)变更 |
宸泰控股有限公司,49900万,法人股东
[退出]
王燕红,100万,自然人股东 [退出] |
宸泰控股有限公司,100000万,法人股东
[新增]
|
6 | 2018-04-09 | 营业期限 |
11[删除]
|
|
7 | 2018-04-09 | 企业类型变更 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(法人独资)
|
8 | 2018-04-09 | 投资人(股权)变更 |
宸泰控股有限公司 法人股东
王燕红 自然人股东 [退出] |
宸泰控股有限公司 法人股东
|
9 | 2018-04-08 | 投资人(股权)变更 |
宸泰控股有限公司,法人股东
[退出]
王燕红,自然人股东 [退出] |
宸泰控股有限公司
[新增]
法人股东 [新增] |
10 | 2018-02-07 | 负责人变更 |
吴平,经理
王燕红,监事 杜飞飞,执行董事 [退出] |
吴平,经理
王燕红,监事 吴平,执行董事 [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
序号 | 案号 | 执行法院 | 依据案号 | 履行情况 | 立案日期 | 发布日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2021)琼9027执1259号 | - | (2021)琼97民终843号 | 全部未履行 | 2021-10-12 | 2021-12-22 | 详情 |
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
¥4.5K-20K
来自 11 条样本
说明:工资水平在¥4.5K-20K之间,其中拿 工资的人占比最多达到,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-09-14 | 锦泰 T | 17888053 | 09类-科学仪器 | |
2 | 2015-09-14 | 锦泰 T | 17888050 | 39类-运输存储 | |
3 | 2015-09-14 | 锦泰 T锦泰 T | 17888049 | 41类-教育娱乐 | |
4 | 2015-09-14 | 锦泰 T | 17888052 | 16类-办公用品 | |
5 | 2015-09-14 | 锦泰 T | 17888048 | 42类-网站服务 | |
6 | 2015-09-14 | T及图 | 17888057 | 36类-金融物管 | |
7 | 2015-09-14 | 锦泰 T | 17888051 | 38类-通讯物管 | |
8 | 2015-09-14 | T及图 | 17888054 | 45类-社会服务 | |
9 | 2015-09-14 | T | 17888056 | 43类-餐饮住宿 | |
10 | 2015-09-14 | T及图 | 17888055 | 44类-医疗园艺 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |