北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
电话:0417-6245*** 更多
官网: http://www.ykrsrcb.cn/YKRSBank/homepage 更多
邮箱:ykkfq_bgs@126.com 更多
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 营口融生农村商业银行股份有限公司 | 法定代表人 | 常晓亮 关联2家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 营口经济技术开发区农村信用合作联社 | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | 所属行业 | 金融业-货币金融服务 |
注册资本 | 81950.0万人民币 | ||
登记机关 | 营口市市场监督管理局企业注册分局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2000-07-06 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91210800719698817T |
注册号 | 210804004005007 | 组织机构代码 | 719698817 |
住址 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区昆仑大街 | ||
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行借记卡业务;代理收付款项;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;代理保险法律法规和行政规章制度许可范围内的险种。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 | *** | *** | |
2 | *** | *** | |
3 | *** | *** | |
4 |
吴
吴明祥
|
*** | *** |
5 |
于
于岳
|
*** | *** |
6 |
李
李刚
|
*** | *** |
7 |
朱
朱廷明
|
*** | *** |
8 |
范
范丽英
|
*** | *** |
9 |
张
张丙东
|
*** | *** |
10 |
董
董志贺
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事 | |
4 | 监事 | |
5 | 董事长 | |
6 | 董事 | |
7 | 其他人员 | |
8 | 监事 | |
9 | 监事 | |
10 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 曹立忠 共有2家公司 | 20.0% | 6000.0万人民币 | 2008-08-12 | |
2 | 王桂波 共有1家公司 | 17.61% | 10920.0万人民币 | 2014-12-12 | |
3 | 梁永伟 共有2家公司 | 17.07% | 2640.0万人民币 | 2010-03-05 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
李俊辰
他有 1家公司 |
2017-11-10 | 在营 | |
2 |
陈仕龙
他有 1家公司 |
2016-11-01 | 在营 | |
3 |
于晓波
他有 1家公司 |
2014-01-13 | 在营 | |
4 |
王正义
他有 1家公司 |
2014-01-13 | 在营 | |
5 |
罗凯建
他有 1家公司 |
2014-01-13 | 在营 | |
6 |
王刚
他有 1家公司 |
2006-06-19 | 注销 | |
7 |
曲光泽
他有 1家公司 |
2006-06-16 | 在营 | |
8 |
申晨
他有 1家公司 |
2006-06-15 | 在营 | |
9 |
王文亮
他有 1家公司 |
2006-06-15 | 在营 | |
10 |
陆明
他有 1家公司 |
2006-06-15 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-09-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
1吴明祥董事
[退出]
2张丽阳董事 [退出] 3张立斌监事 [退出] 4付洪贺董事 [退出] 5曹立忠监事长 [退出] 6赵兴海董事 [退出] 7范丽英监事 [退出] 8常晓亮董事长 [退出] 9王全良监事 [退出] 10舒勇监事 [退出] 11高英顺监事 [退出] 12朱廷明董事 [退出] 13李光瑜监事 [退出] 14朱廷芳董事 [退出] 15程显俊董事 [退出] 16李冬梅董事 [退出] 17王玉强监事 [退出] |
1张立斌监事
[新增]
2曹立忠监事长 [新增] 3常晓亮董事长 [新增] 4王全良监事 [新增] 5吴明祥董事 [新增] 6张丽阳董事 [新增] 7高英顺监事 [新增] 8李光瑜监事 [新增] 9李冬梅董事 [新增] 10渠文武董事 [新增] 11张国强董事 [新增] 12解莹监事 [新增] 13孙玉林监事 [新增] 14盖春梅监事 [新增] 15蒋文政董事 [新增] 16王志飞监事 [新增] |
2 | 2019-12-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
1程显俊董事
[退出]
2马英姿监事 [退出] 3仲维良董事 [退出] 4朱廷芳董事 [退出] 5张文轩董事 [退出] 6刘文泉监事 [退出] 7于显永董事 [退出] 8陈贵福监事会主席 [退出] 9高英顺监事 [退出] 10朱廷明董事 [退出] 11王德实董事 [退出] 12王全良监事 [退出] 13舒勇监事 [退出] 14周志龙董事 [退出] 15李冬梅董事 [退出] 16王玉强监事 [退出] 17范丽英监事 [退出] 18常晓亮董事长 [退出] 19刘世友董事 [退出] 20李国喻监事 [退出] |
1付洪贺董事
[新增]
2张丽阳董事 [新增] 3朱廷芳董事 [新增] 4程显俊董事 [新增] 5李冬梅董事 [新增] 6王玉强监事 [新增] 7范丽英监事 [新增] 8常晓亮董事长 [新增] 9张立斌监事 [新增] 10王全良监事 [新增] 11舒勇监事 [新增] 12高英顺监事 [新增] 13朱廷明董事 [新增] 14吴明祥董事 [新增] 15赵兴海董事 [新增] 16曹立忠监事 [新增] |
3 | 2019-12-24 | 工商登记联络员备案 |
李福永
|
李治炫
|
4 | 2019-12-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
2张丽阳董事
1付洪贺董事 [退出] 3朱廷芳董事 [退出] 4程显俊董事 [退出] 5李冬梅董事 [退出] 6王玉强监事 [退出] 7范丽英监事 [退出] 8常晓亮董事长 [退出] 9张立斌监事 [退出] 10王全良监事 [退出] 11舒勇监事 [退出] 12高英顺监事 [退出] 13朱廷明董事 [退出] 14吴明祥董事 [退出] 15赵兴海董事 [退出] 16曹立忠监事 [退出] |
2张丽阳董事
1吴明祥董事 [新增] 3张立斌监事 [新增] 4付洪贺董事 [新增] 5曹立忠监事长 [新增] 6赵兴海董事 [新增] 7朱廷芳董事 [新增] 8程显俊董事 [新增] 9李冬梅董事 [新增] 10王玉强监事 [新增] 11范丽英监事 [新增] 12常晓亮董事长 [新增] 13王全良监事 [新增] 14舒勇监事 [新增] 15高英顺监事 [新增] 16朱廷明董事 [新增] 17李光瑜监事 [新增] |
5 | 2018-12-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
1程显俊董事
2马英姿监事 3仲维良董事 4朱廷芳董事 5张文轩董事 6刘文泉监事 7于显永董事 8陈贵福监事会主席 9高英顺监事 10朱廷明董事 11王德实董事 12王全良监事 13舒勇监事 14周志龙董事 15李冬梅董事 16王玉强监事 17范丽英监事 19刘世友董事 20李国喻监事 18白科董事长 [退出] |
1程显俊董事
2马英姿监事 3仲维良董事 4朱廷芳董事 5张文轩董事 6刘文泉监事 7于显永董事 8陈贵福监事会主席 9高英顺监事 10朱廷明董事 11王德实董事 12王全良监事 13舒勇监事 14周志龙董事 15李冬梅董事 16王玉强监事 17范丽英监事 19刘世友董事 20李国喻监事 18常晓亮董事长 [新增] |
6 | 2018-12-29 | 负责人变更 |
白科
[退出]
|
常晓亮
[新增]
|
7 | 2017-02-17 | 工商登记联络员备案 |
李福永[新增]
|
|
8 | 2016-08-03 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
1李新
[退出]
2梁水琴 [退出] 3薛雷 [退出] 4刘岩 [退出] 5李桂彬 [退出] 6刘沅松 [退出] 7李雪 [退出] 8乔春兰 [退出] 9王修凯 [退出] 10高英顺 [退出] 11王飞 [退出] 12辽宁红运投资(集团)有限公司 [退出] 13营口泉通科技有限公司 [退出] 14辽宁雅威装饰工程有限公司 [退出] 15营口港务投资有限公司 [退出] 16营口港船货代理有限责任公司 [退出] 17沈阳亚欧工贸集团有限公司 [退出] 18营口经济技术开发区金禾实业有限公司 [退出] 19陈广仕 [退出] 20黄钰明(代表) [退出] 21金梅 [退出] 22马玉新(代表) [退出] 23白玉硕(代表) [退出] 24辽宁万景商贸有限公司 [退出] 25周志一(代表) [退出] 26刘振鹏(代表) [退出] 27姜振国 [退出] 28曹秋红 [退出] 29李慕知(代表) [退出] 30李道胜 [退出] 31李茂春 [退出] 32李礼 [退出] 33吴崇泽 [退出] 34张博淞 [退出] 35马云灵 [退出] 36栾冰 [退出] 37王雅杰 [退出] 38赵素春 [退出] 39董玉梅 [退出] 40王金萍 [退出] 41于桂芝 [退出] 42刘学云 [退出] 43谷嘉垚(代表) [退出] 44常龙福(代表) [退出] 45滕征辉(代表) [退出] 46慕桂莉(代表) [退出] 47吕广金(代表) [退出] 48王尚君 [退出] 49于岳 [退出] 50曲守志 [退出] 51南锋 [退出] 52张传旭 [退出] 53贾素梅 [退出] 54王德实(代表) [退出] 55张东日(代表) [退出] 56张丽 [退出] 57顾玉红 [退出] 58杨春 [退出] 59李帅 [退出] 60张玲 [退出] 61曲光泽(代表) [退出] 62张丽芝 [退出] 63张华 [退出] 64李霞 [退出] 65闫凤微 [退出] 66刘德芹 [退出] 67朱桂荣 [退出] 68马笑梅 [退出] 69于长卫 [退出] 70望宇 [退出] 71谢淑娟 [退出] 72于太福 [退出] 73洪名旺 [退出] 74张文轩 [退出] 75辽宁中原置业有限公司 [退出] 76营口天宝房屋开发有限公司 [退出] 77张启刚 [退出] 78王波 [退出] 79董志贺 [退出] 80张华 [退出] 81李文超 [退出] 82张成军 [退出] 83马振忠 [退出] 84李莉萍 [退出] 85王全良(代表) [退出] 86胡一滨(代表) [退出] 87张晋 [退出] 88房冠山(代表) [退出] 89王学彬(代表) [退出] 90李桂荣(代表) [退出] 91孙元贵(代表) [退出] 92杨悦(代表) [退出] 93闵忠复 [退出] 94吴忠权(代表) [退出] 95陆庆宏(代表) [退出] 96李志红 [退出] 97朱家军 [退出] 98杨玉侠 [退出] 99陈飞 [退出] 100张萍 [退出] 101白宝奇 [退出] 102南娥 [退出] 103宋丽霞 [退出] 104石文晶 [退出] 105单永弟 [退出] 106宋延伟 [退出] 107孙德党 [退出] 108杨春旭(代表) [退出] 109李长健 [退出] 110南广春 [退出] 111蒋岩(代表) [退出] 112金明霞 [退出] 113温素娥 [退出] 114大连中源商贸有限公司 [退出] 115于岳 [退出] 116田传岩(代表) [退出] 117刘玲(代表) [退出] 118夏兴胜(代表) [退出] 119相长胜(代表) [退出] 120孙广全(代表) [退出] 121赵伟(代表) [退出] 122朱廷明 [退出] 123张振海 [退出] 124张丙东 [退出] 125徐素清 [退出] 126王磊(代表) [退出] 127蒋徳凯(代表) [退出] 128杜国华(代表) [退出] 129聂洪金(代表) [退出] 130张德威(代表) [退出] 131曹立忠(代表) [退出] 132付洪贺(代表) [退出] 133赵成库 [退出] 134杨旭 [退出] 135张淑琴 [退出] 136夏晓晨 [退出] 137王志军 [退出] 138滕军(代表) [退出] 139吴雨新(代表) [退出] 140聂春艳 [退出] 141陈婉菲(代表) [退出] 142张斌(代表) [退出] 143吴振宏(代表) [退出] 144孙广锋 [退出] 145王国太 [退出] 146栾景娟 [退出] 147罗义 [退出] 148王志鎛 [退出] 149王景荣(代表) [退出] 150范丽英 [退出] 151李荣海(代表) [退出] 152关永伦(代表) [退出] 153陈贵福(代表) [退出] 154王群 [退出] 155卞广顺 [退出] |
1于岳
[新增]
2曲守志 [新增] 3南锋 [新增] 4张传旭 [新增] 5贾素梅 [新增] 6营口港船货代理有限责任公司 [新增] 7沈阳亚欧工贸集团有限公司 [新增] 8营口经济技术开发区金禾实业有限公司 [新增] 9辽宁中原置业有限公司 [新增] 10营口天宝房屋开发有限公司 [新增] 11王波 [新增] 12董志贺 [新增] 13张华 [新增] 14李文超 [新增] 15张成军 [新增] 16马振忠 [新增] 17李莉萍 [新增] 18王全良(代表) [新增] 19胡一滨(代表) [新增] 20张晋 [新增] 21郑柏欣(代表) [新增] 22王学彬(代表) [新增] 23李桂荣(代表) [新增] 24孙元贵(代表) [新增] 25杨悦(代表) [新增] 26闵忠复 [新增] 27吴忠权(代表) [新增] 28陆庆宏(代表) [新增] 29李志红 [新增] 30夏晓晨 [新增] 31杨旭 [新增] 32陈飞 [新增] 33张萍 [新增] 34白宝奇 [新增] 35南娥 [新增] 36赵成库 [新增] 37杨旭 [新增] 38张淑琴 [新增] 39王志军 [新增] 40黄钰明(代表) [新增] 41金梅 [新增] 42马玉新(代表) [新增] 43白玉硕(代表) [新增] 44辽宁万景商贸有限公司 [新增] 45周志一(代表) [新增] 46刘振鹏(代表) [新增] 47姜振国 [新增] 48曹秋红 [新增] 49李慕知(代表) [新增] 50李道胜 [新增] 51李茂春 [新增] 52李礼 [新增] 53吴崇泽 [新增] 54张博淞 [新增] 55马云灵 [新增] 56栾冰 [新增] 57王雅杰 [新增] 58赵素春 [新增] 59董玉梅 [新增] 60王金萍 [新增] 61于桂芝 [新增] 62刘学云 [新增] 63谷嘉垚(代表) [新增] 64常龙福(代表) [新增] 65滕征辉(代表) [新增] 66慕桂莉(代表) [新增] 67吕广金(代表) [新增] 68王尚君 [新增] 69付洪贺(代表) [新增] 70滕军(代表) [新增] 71吴雨新(代表) [新增] 72聂春艳 [新增] 73陈婉菲(代表) [新增] 74李程(代表) [新增] 75吴振宏(代表) [新增] 76孙广锋 [新增] 77王国太 [新增] 78栾景娟 [新增] 79罗义 [新增] 80王志鎛 [新增] 81王景荣(代表) [新增] 82范丽英 [新增] 83李荣海(代表) [新增] 84关永伦(代表) [新增] 85陈贵福(代表) [新增] 86王群 [新增] 87卞广顺 [新增] 88李新 [新增] 89梁水琴 [新增] 90薛雷 [新增] 91刘岩 [新增] 92李桂彬 [新增] 93刘国学 [新增] 94李雪 [新增] 95乔春兰 [新增] 96曹福丽 [新增] 97高英顺 [新增] 98王飞 [新增] 99辽宁红运投资(集团)有限公司 [新增] 100营口泉通科技有限公司 [新增] 101辽宁雅威装饰工程有限公司 [新增] 102营口港务投资有限公司 [新增] 103张德威(代表) [新增] 104曹立忠(代表) [新增] 105蒋徳凯(代表) [新增] 106杜国华(代表) [新增] 107聂洪金(代表) [新增] 108夏兴胜(代表) [新增] 109相长胜(代表) [新增] 110孙广全(代表) [新增] 111赵伟(代表) [新增] 112朱廷明 [新增] 113张振海 [新增] 114张丙东 [新增] 115徐素清 [新增] 116王磊(代表) [新增] 117洪名旺 [新增] 118张智 [新增] 119宋丽霞 [新增] 120石文晶 [新增] 121单永弟 [新增] 122宋延伟 [新增] 123杨春旭(代表) [新增] 124李长健 [新增] 125南广春 [新增] 126蒋岩(代表) [新增] 127金明霞 [新增] 128温素娥 [新增] 129大连中源商贸有限公司 [新增] 130于岳 [新增] 131田传岩(代表) [新增] 132刘玲(代表) [新增] 133张兆峰 [新增] 134曲光泽(代表) [新增] 135张丽芝 [新增] 136张华 [新增] 137李霞 [新增] 138闫凤微 [新增] 139刘德芹 [新增] 140朱桂荣 [新增] 141马笑梅 [新增] 142于长卫 [新增] 143望宇 [新增] 144沈臻一 [新增] 145于太福 [新增] 146王德实(代表) [新增] 147张东日(代表) [新增] 148顾玉红 [新增] 149杨春 [新增] 150李状 [新增] 151姜连清 [新增] 152于泽章 [新增] |
9 | 2016-08-03 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
1闵忠复
[退出]
2吴忠权(代表) [退出] 3陆庆宏(代表) [退出] 4李志红 [退出] 5夏晓晨 [退出] 6杨旭 [退出] 7陈飞 [退出] 8张萍 [退出] 9白宝奇 [退出] 10南娥 [退出] 11李刚 [退出] 12杨旭 [退出] 13孙元贵(代表) [退出] 14沈阳亚欧工贸集团有限公司 [退出] 15营口经济技术开发区金禾实业有限公司 [退出] 16辽宁中原置业有限公司 [退出] 17营口天宝房屋开发有限公司 [退出] 18王波 [退出] 19董志贺 [退出] 20张华 [退出] 21李文超 [退出] 22张成军 [退出] 23马振忠 [退出] 24李莉萍 [退出] 25王全良(代表) [退出] 26胡一滨(代表) [退出] 27张晋 [退出] 28郑柏欣(代表) [退出] 29王学彬(代表) [退出] 30李桂荣(代表) [退出] 31张淑琴 [退出] 32王志军 [退出] 33黄钰明(代表) [退出] 34金梅 [退出] 35马玉新(代表) [退出] 36白玉硕(代表) [退出] 37辽宁万景商贸有限公司 [退出] 38周志一(代表) [退出] 39刘振鹏(代表) [退出] 40姜振国 [退出] 41曹秋红 [退出] 42李慕知(代表) [退出] 43李道胜 [退出] 44于泽章 [退出] 45于岳 [退出] 46曲守志 [退出] 47南锋 [退出] 48张传旭 [退出] 49贾素梅 [退出] 50营口港船货代理有限责任公司 [退出] 51王群 [退出] 52卞广顺 [退出] 53李新 [退出] 54刘岩 [退出] 55李桂彬 [退出] 56赵伟(代表) [退出] 57朱廷明 [退出] 58刘国学 [退出] 59李雪 [退出] 60乔春兰 [退出] 61李刚 [退出] 62高英顺 [退出] 63王飞 [退出] 64辽宁红运投资(集团)有限公司 [退出] 65营口泉通科技有限公司 [退出] 66辽宁雅威装饰工程有限公司 [退出] 67营口港务投资有限公司 [退出] 68张德威(代表) [退出] 69曹立忠(代表) [退出] 70姜连清 [退出] 71蒋徳凯(代表) [退出] 72杜国华(代表) [退出] 73聂洪金(代表) [退出] 74夏兴胜(代表) [退出] 75相长胜(代表) [退出] 76孙广全(代表) [退出] 77张丙东 [退出] 78徐素清 [退出] 79王磊(代表) [退出] 80洪名旺 [退出] 81吴明祥 [退出] 82宋丽霞 [退出] 83石文晶 [退出] 84单永弟 [退出] 85宋延伟 [退出] 86杨春旭(代表) [退出] 87邹小航 [退出] 88南广春 [退出] 89蒋岩(代表) [退出] 90金明霞 [退出] 91温素娥 [退出] 92大连中源商贸有限公司 [退出] 93于岳 [退出] 94田传岩(代表) [退出] 95刘玲(代表) [退出] 96张兆峰 [退出] 97曲光泽(代表) [退出] 98张丽芝 [退出] 99张华 [退出] 100李霞 [退出] 101闫凤微 [退出] 102刘德芹 [退出] 103朱桂荣 [退出] 104马笑梅 [退出] 105于长卫 [退出] 106望宇 [退出] 107沈臻一 [退出] 108于太福 [退出] 109张东日(代表) [退出] 110顾玉红 [退出] 111杨春 [退出] 112李状 [退出] 113梁水琴 [退出] 114薛雷 [退出] 115李茂春 [退出] 116李礼 [退出] 117吴崇泽 [退出] 118张博淞 [退出] 119马云灵 [退出] 120栾冰 [退出] 121王雅杰 [退出] 122赵素春 [退出] 123董玉梅 [退出] 124王金萍 [退出] 125于桂芝 [退出] 126刘学云 [退出] 127谷嘉垚(代表) [退出] 128常龙福(代表) [退出] 129滕征辉(代表) [退出] 130慕桂莉(代表) [退出] 131吕广金(代表) [退出] 132王尚君 [退出] 133付洪贺(代表) [退出] 134滕军(代表) [退出] 135吴雨新(代表) [退出] 136聂春艳 [退出] 137陈婉菲(代表) [退出] 138李程(代表) [退出] 139吴振宏(代表) [退出] 140孙广锋 [退出] 141王国太 [退出] 142栾景娟 [退出] 143罗义 [退出] 144王志鎛 [退出] 145王景荣(代表) [退出] 146范丽英 [退出] 147李荣海(代表) [退出] 148关永伦(代表) [退出] 149陈贵福(代表) [退出] 150杨悦(代表) [退出] |
1王群
[新增]
2卞广顺 [新增] 3李新 [新增] 4刘岩 [新增] 5李桂彬 [新增] 6李雪 [新增] 7乔春兰 [新增] 8李刚 [新增] 9高英顺 [新增] 10赵伟(代表) [新增] 11朱廷明 [新增] 12刘国学 [新增] 13金梅 [新增] 14马玉新(代表) [新增] 15白玉硕(代表) [新增] 16辽宁万景商贸有限公司 [新增] 17周志一(代表) [新增] 18刘振鹏(代表) [新增] 19姜振国 [新增] 20曹秋红 [新增] 21李慕知(代表) [新增] 22李道胜 [新增] 23于泽章 [新增] 24于岳 [新增] 25曲守志 [新增] 26南锋 [新增] 27张传旭 [新增] 28贾素梅 [新增] 29营口惠营中小企业持续发展服务有限公司 [新增] 30于太福 [新增] 31张东日(代表) [新增] 32顾玉红 [新增] 33杨春 [新增] 34李状 [新增] 35梁水琴 [新增] 36薛雷 [新增] 37李茂春 [新增] 38李礼 [新增] 39吴崇泽 [新增] 40张博淞 [新增] 41马云灵 [新增] 42栾冰 [新增] 43王雅杰 [新增] 44赵素春 [新增] 45董玉梅 [新增] 46王金萍 [新增] 47于桂芝 [新增] 48刘学云 [新增] 49谷嘉垚(代表) [新增] 50常龙福(代表) [新增] 51滕征辉(代表) [新增] 52慕桂莉(代表) [新增] 53吕广金(代表) [新增] 54王尚君 [新增] 55付洪贺(代表) [新增] 56滕军(代表) [新增] 57吴雨新(代表) [新增] 58聂春艳 [新增] 59陈婉菲(代表) [新增] 60李程(代表) [新增] 61吴振宏(代表) [新增] 62张素芹 [新增] 63王国太 [新增] 64栾景娟 [新增] 65罗义 [新增] 66王志鎛 [新增] 67王景荣(代表) [新增] 68范丽英 [新增] 69李荣海(代表) [新增] 70关永伦(代表) [新增] 71陈贵福(代表) [新增] 72杨悦(代表) [新增] 73闵忠复 [新增] 74吴忠权(代表) [新增] 75陆庆宏(代表) [新增] 76李志红 [新增] 77夏晓晨 [新增] 78杨旭 [新增] 79陈飞 [新增] 80张萍 [新增] 81白宝奇 [新增] 82南娥 [新增] 83李刚 [新增] 84杨旭 [新增] 85孙元贵(代表) [新增] 86沈阳亚欧工贸集团有限公司 [新增] 87营口经济技术开发区金禾实业有限公司 [新增] 88辽宁中原置业有限公司 [新增] 89营口天宝房屋开发有限公司 [新增] 90王波 [新增] 91董志贺 [新增] 92张华 [新增] 93李文超 [新增] 94张丽芝 [新增] 95张华 [新增] 96李霞 [新增] 97闫凤微 [新增] 98刘德芹 [新增] 99朱桂荣 [新增] 100马笑梅 [新增] 101于长卫 [新增] 102望宇 [新增] 103沈臻一 [新增] 104张成军 [新增] 105马振忠 [新增] 106李莉萍 [新增] 107王全良(代表) [新增] 108胡一滨(代表) [新增] 109张晋 [新增] 110郑柏欣(代表) [新增] 111王学彬(代表) [新增] 112李桂荣(代表) [新增] 113张淑琴 [新增] 114王志军 [新增] 115黄钰明(代表) [新增] 116王飞 [新增] 117辽宁红运投资(集团)有限公司 [新增] 118营口泉通科技有限公司 [新增] 119辽宁雅威装饰工程有限公司 [新增] 120营口燃气集团有限公司 [新增] 121张德威(代表) [新增] 122曹立忠(代表) [新增] 123姜连清 [新增] 124蒋徳凯(代表) [新增] 125杜国华(代表) [新增] 126聂洪金(代表) [新增] 127夏兴胜(代表) [新增] 128相长胜(代表) [新增] 129孙广全(代表) [新增] 130张丙东 [新增] 131徐素清 [新增] 132王磊(代表) [新增] 133洪名旺 [新增] 134吴明祥 [新增] 135宋丽霞 [新增] 136石文晶 [新增] 137单永弟 [新增] 138宋延伟 [新增] 139杨春旭(代表) [新增] 140邹小航 [新增] 141南广春 [新增] 142蒋岩(代表) [新增] 143金明霞 [新增] 144温素娥 [新增] 145大连中源商贸有限公司 [新增] 146于岳 [新增] 147田传岩(代表) [新增] 148刘玲(代表) [新增] 149张兆峰 [新增] 150曲光泽(代表) [新增] |
10 | 2016-08-03 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
1于岳
[退出]
2曲守志 [退出] 3南锋 [退出] 4张传旭 [退出] 5贾素梅 [退出] 6营口港船货代理有限责任公司 [退出] 7沈阳亚欧工贸集团有限公司 [退出] 8营口经济技术开发区金禾实业有限公司 [退出] 9辽宁中原置业有限公司 [退出] 10营口天宝房屋开发有限公司 [退出] 11王波 [退出] 12董志贺 [退出] 13张华 [退出] 14李文超 [退出] 15张成军 [退出] 16马振忠 [退出] 17李莉萍 [退出] 18王全良(代表) [退出] 19胡一滨(代表) [退出] 20张晋 [退出] 21郑柏欣(代表) [退出] 22王学彬(代表) [退出] 23李桂荣(代表) [退出] 24孙元贵(代表) [退出] 25杨悦(代表) [退出] 26闵忠复 [退出] 27吴忠权(代表) [退出] 28陆庆宏(代表) [退出] 29李志红 [退出] 30夏晓晨 [退出] 31杨旭 [退出] 32陈飞 [退出] 33张萍 [退出] 34白宝奇 [退出] 35南娥 [退出] 36赵成库 [退出] 37杨旭 [退出] 38张淑琴 [退出] 39王志军 [退出] 40黄钰明(代表) [退出] 41金梅 [退出] 42马玉新(代表) [退出] 43白玉硕(代表) [退出] 44辽宁万景商贸有限公司 [退出] 45周志一(代表) [退出] 46刘振鹏(代表) [退出] 47姜振国 [退出] 48曹秋红 [退出] 49李慕知(代表) [退出] 50李道胜 [退出] 51李茂春 [退出] 52李礼 [退出] 53吴崇泽 [退出] 54张博淞 [退出] 55马云灵 [退出] 56栾冰 [退出] 57王雅杰 [退出] 58赵素春 [退出] 59董玉梅 [退出] 60王金萍 [退出] 61于桂芝 [退出] 62刘学云 [退出] 63谷嘉垚(代表) [退出] 64常龙福(代表) [退出] 65滕征辉(代表) [退出] 66慕桂莉(代表) [退出] 67吕广金(代表) [退出] 68王尚君 [退出] 69付洪贺(代表) [退出] 70滕军(代表) [退出] 71吴雨新(代表) [退出] 72聂春艳 [退出] 73陈婉菲(代表) [退出] 74李程(代表) [退出] 75吴振宏(代表) [退出] 76孙广锋 [退出] 77王国太 [退出] 78栾景娟 [退出] 79罗义 [退出] 80王志鎛 [退出] 81王景荣(代表) [退出] 82范丽英 [退出] 83李荣海(代表) [退出] 84关永伦(代表) [退出] 85陈贵福(代表) [退出] 86王群 [退出] 87卞广顺 [退出] 88李新 [退出] 89梁水琴 [退出] 90薛雷 [退出] 91刘岩 [退出] 92李桂彬 [退出] 93刘国学 [退出] 94李雪 [退出] 95乔春兰 [退出] 96曹福丽 [退出] 97高英顺 [退出] 98王飞 [退出] 99辽宁红运投资(集团)有限公司 [退出] 100营口泉通科技有限公司 [退出] 101辽宁雅威装饰工程有限公司 [退出] 102营口港务投资有限公司 [退出] 103张德威(代表) [退出] 104曹立忠(代表) [退出] 105蒋徳凯(代表) [退出] 106杜国华(代表) [退出] 107聂洪金(代表) [退出] 108夏兴胜(代表) [退出] 109相长胜(代表) [退出] 110孙广全(代表) [退出] 111赵伟(代表) [退出] 112朱廷明 [退出] 113张振海 [退出] 114张丙东 [退出] 115徐素清 [退出] 116王磊(代表) [退出] 117洪名旺 [退出] 118张智 [退出] 119宋丽霞 [退出] 120石文晶 [退出] 121单永弟 [退出] 122宋延伟 [退出] 123杨春旭(代表) [退出] 124李长健 [退出] 125南广春 [退出] 126蒋岩(代表) [退出] 127金明霞 [退出] 128温素娥 [退出] 129大连中源商贸有限公司 [退出] 130于岳 [退出] 131田传岩(代表) [退出] 132刘玲(代表) [退出] 133张兆峰 [退出] 134曲光泽(代表) [退出] 135张丽芝 [退出] 136张华 [退出] 137李霞 [退出] 138闫凤微 [退出] 139刘德芹 [退出] 140朱桂荣 [退出] 141马笑梅 [退出] 142于长卫 [退出] 143望宇 [退出] 144沈臻一 [退出] 145于太福 [退出] 146王德实(代表) [退出] 147张东日(代表) [退出] 148顾玉红 [退出] 149杨春 [退出] 150李状 [退出] 151姜连清 [退出] 152于泽章 [退出] |
1王群
[新增]
2卞广顺 [新增] 3李新 [新增] 4刘岩 [新增] 5李桂彬 [新增] 6赵伟(代表) [新增] 7朱廷明 [新增] 8刘国学 [新增] 9李雪 [新增] 10乔春兰 [新增] 11李刚 [新增] 12高英顺 [新增] 13王飞 [新增] 14辽宁红运投资(集团)有限公司 [新增] 15营口泉通科技有限公司 [新增] 16辽宁雅威装饰工程有限公司 [新增] 17营口港务投资有限公司 [新增] 18张德威(代表) [新增] 19曹立忠(代表) [新增] 20姜连清 [新增] 21蒋徳凯(代表) [新增] 22杜国华(代表) [新增] 23聂洪金(代表) [新增] 24夏兴胜(代表) [新增] 25相长胜(代表) [新增] 26孙广全(代表) [新增] 27张丙东 [新增] 28徐素清 [新增] 29王磊(代表) [新增] 30洪名旺 [新增] 31吴明祥 [新增] 32宋丽霞 [新增] 33石文晶 [新增] 34单永弟 [新增] 35宋延伟 [新增] 36杨春旭(代表) [新增] 37邹小航 [新增] 38南广春 [新增] 39蒋岩(代表) [新增] 40金明霞 [新增] 41温素娥 [新增] 42大连中源商贸有限公司 [新增] 43于岳 [新增] 44田传岩(代表) [新增] 45刘玲(代表) [新增] 46张兆峰 [新增] 47曲光泽(代表) [新增] 48张丽芝 [新增] 49张华 [新增] 50李霞 [新增] 51闫凤微 [新增] 52刘德芹 [新增] 53朱桂荣 [新增] 54马笑梅 [新增] 55于长卫 [新增] 56望宇 [新增] 57沈臻一 [新增] 58于太福 [新增] 59张东日(代表) [新增] 60顾玉红 [新增] 61杨春 [新增] 62李状 [新增] 63梁水琴 [新增] 64薛雷 [新增] 65李茂春 [新增] 66李礼 [新增] 67吴崇泽 [新增] 68张博淞 [新增] 69马云灵 [新增] 70栾冰 [新增] 71王雅杰 [新增] 72赵素春 [新增] 73董玉梅 [新增] 74王金萍 [新增] 75于桂芝 [新增] 76刘学云 [新增] 77谷嘉垚(代表) [新增] 78常龙福(代表) [新增] 79滕征辉(代表) [新增] 80慕桂莉(代表) [新增] 81吕广金(代表) [新增] 82王尚君 [新增] 83付洪贺(代表) [新增] 84滕军(代表) [新增] 85吴雨新(代表) [新增] 86聂春艳 [新增] 87陈婉菲(代表) [新增] 88李程(代表) [新增] 89吴振宏(代表) [新增] 90孙广锋 [新增] 91王国太 [新增] 92栾景娟 [新增] 93罗义 [新增] 94王志鎛 [新增] 95王景荣(代表) [新增] 96范丽英 [新增] 97李荣海(代表) [新增] 98关永伦(代表) [新增] 99陈贵福(代表) [新增] 100杨悦(代表) [新增] 101闵忠复 [新增] 102吴忠权(代表) [新增] 103陆庆宏(代表) [新增] 104李志红 [新增] 105夏晓晨 [新增] 106杨旭 [新增] 107陈飞 [新增] 108张萍 [新增] 109白宝奇 [新增] 110南娥 [新增] 111李刚 [新增] 112杨旭 [新增] 113孙元贵(代表) [新增] 114沈阳亚欧工贸集团有限公司 [新增] 115营口经济技术开发区金禾实业有限公司 [新增] 116辽宁中原置业有限公司 [新增] 117营口天宝房屋开发有限公司 [新增] 118王波 [新增] 119董志贺 [新增] 120张华 [新增] 121李文超 [新增] 122张成军 [新增] 123马振忠 [新增] 124李莉萍 [新增] 125王全良(代表) [新增] 126胡一滨(代表) [新增] 127张晋 [新增] 128郑柏欣(代表) [新增] 129王学彬(代表) [新增] 130李桂荣(代表) [新增] 131张淑琴 [新增] 132王志军 [新增] 133黄钰明(代表) [新增] 134金梅 [新增] 135马玉新(代表) [新增] 136白玉硕(代表) [新增] 137辽宁万景商贸有限公司 [新增] 138周志一(代表) [新增] 139刘振鹏(代表) [新增] 140姜振国 [新增] 141曹秋红 [新增] 142李慕知(代表) [新增] 143李道胜 [新增] 144于泽章 [新增] 145于岳 [新增] 146曲守志 [新增] 147南锋 [新增] 148张传旭 [新增] 149贾素梅 [新增] 150营口港船货代理有限责任公司 [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-05-13 | 未知:邢仁伟,迟勇,营口龙海实业有限公司,辽宁红运投资(集团)有限公司,盖州市金仓粮油购销有限责任公司,营口融生农村商业银行股份有限公司,张颖,周长洪,张培治 | 起诉状副本及开庭传票 | 营口市鲅鱼圈区人民法院 | 详情 |
2 | 2024-05-13 | 未知:宋笑盈,邢仁伟,姜家林,牛勇,张颖,辽宁红运投资(集团)有限公司,营口融生农村商业银行股份有限公司,营口天润物流有限公司 | 起诉状副本及开庭传票 | 营口市鲅鱼圈区人民法院 | 详情 |
3 | 2024-05-13 | 未知:张峰,邢仁伟,辽宁红运投资(集团)有限公司,营口象圆新材料工程技术有限公司,姜家林,辽宁红宇建设集团有限公司,刘兴学,张春衡,张颖,党成斌,营口经济技术开发区晨光物流有限公司,营口融生农村商业银行股份有限公司 | 起诉状副本及开庭传票 | 营口市鲅鱼圈区人民法院 | 详情 |
4 | 2024-03-01 | 未知:营口融生农村商业银行股份有限公司,韩永进 | 执行文书、拍卖 | 营口市鲅鱼圈区人民法院 | 详情 |
5 | 2024-01-23 | 未知:营口融生农村商业银行股份有限公司,高艳娟,罗中华 | 起诉状副本及开庭传票 | 营口市鲅鱼圈区人民法院 | 详情 |
6 | 2023-11-26 | 未知:汤福宏,营口融生农村商业银行股份有限公司,李春艳 | 执行文书、拍卖 | 营口市鲅鱼圈区人民法院 | 详情 |
7 | 2023-11-09 | 未知:营口融生农村商业银行股份有限公司,张明福 | 裁判文书 | 营口市鲅鱼圈区人民法院 | 详情 |
8 | 2023-11-07 | 未知:营口融生农村商业银行股份有限公司,马艳秋 | 执行文书、拍卖 | 营口市鲅鱼圈区人民法院 | 详情 |
9 | 2023-11-07 | 未知:营口融生农村商业银行股份有限公司,韩永进 | 执行文书、拍卖 | 营口市鲅鱼圈区人民法院 | 详情 |
10 | 2023-11-02 | 未知:营口融生农村商业银行股份有限公司,王帅,彭晶,岳美辰,彭洪宽,岳淑梅,矫文海 | 起诉状副本及开庭传票 | 营口市鲅鱼圈区人民法院 | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-11-21 | - | - | 营口银行股份有限公司营口分行 | - | - |
2 | 2023-11-21 | - | 营口天宝房屋开发有限公司 | 营口银行股份有限公司营口分行 | 5 | 500.0000 |
3 | 2022-09-20 | - | 乔春兰 | 阜新银行股份有限公司营口分行 | 5 | 1025.0000 |
4 | 2022-09-20 | - | - | 阜新银行股份有限公司营口分行 | - | - |
5 | 2021-05-14 | - | 乔春兰 | 阜新银行股份有限公司营口分行 | 5 | 1025.0000 |
6 | 2021-05-14 | - | - | 阜新银行股份有限公司营口分行 | - | - |
7 | 2020-10-28 | - | - | 营口银行股份有限公司营口分行 | - | - |
8 | 2020-10-28 | - | 营口天宝房屋开发有限公司 | 营口银行股份有限公司营口分行 | 5 | 500.0000 |
9 | 2020-05-28 | - | - | 盛京银行股份有限公司营口分行 | - | - |
10 | 2020-05-28 | - | 辽宁中原置业有限公司 | 盛京银行股份有限公司营口分行 | 5 | 5250.0000 |
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 营口融生农村商业银行股份有限公司宣传用品采购入围项目中标结果公告 | 招标方 | 2024-02-07 | 详情 |
2 | 营口融生农村商业银行股份有限公司办公用品及打印纸采购中标公告 | 招标方 | 2024-01-12 | 详情 |
3 | 营口融生农村商业银行股份有限公司总行食堂管理,总行与支行网点保洁、做饭、取餐人员等招标项目中标结果公告 | 招标方 | 2023-12-27 | 详情 |
4 | 营口融生农村商业银行股份有限公司各网点及监控中心保安招标中标公告 | 招标方 | 2023-12-27 | 详情 |
5 | 营口融生农村商业银行股份有限公司总行食堂管理,总行与支行网点保洁、做饭、取餐人员等招标项目招标公告 | 招标方 | 2023-12-06 | 详情 |
6 | 营口融生农村商业银行股份有限公司总行食堂管理,总行与支行网点保洁、做饭、取餐人员等招标项目公开招标公告 | 招标方 | 2023-12-05 | 详情 |
7 | 营口融生农村商业银行股份有限公司各网点及监控中心保安招标公开招标公告 | 招标方 | 2023-12-05 | 详情 |
8 | 营口融生农村商业银行股份有限公司印刷品采购入围项目中标公告 | 招标方 | 2023-03-22 | 详情 |
9 | 营口融生农村商业银行股份有限公司电子设备维修中标公告 | 招标方 | 2023-03-22 | 详情 |
10 | 营口融生农村商业银行股份有限公司电子耗材及电子设备更正公告 | 招标方 | 2023-03-07 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-08-27 | - | http://ykrsrcb.com | 辽ICP备11003109号 |
2 | 2014-06-23 | 营口融生农村商业银行 | www.ykrsrcb.com www.ykrsrcb.cn www.ykrsrcb.net www.ykrsrcb.com.cn | 辽ICP备11003109号-2 |
3 | 2014-06-23 | 营口融生农村商业银行 | www.ykrsrcb.com;www.ykrsrcb.cn;www.ykrsrcb.net;www.ykrsrcb.com.cn | 辽ICP备11003109号 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |