北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 大连新财源投资管理有限公司 | 法定代表人 | 刘雯 关联26家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 10000.0万人民币 | ||
登记机关 | 大连市西岗区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2002-08-01 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 912102007409146091 |
注册号 | 210200000031491 | 组织机构代码 | 740914609 |
住址 | 辽宁省大连市西岗区茂田巷39号207室 | ||
经营范围 | 项目投资(不含专项);企业改制、重组、兼并、收购咨询;企业财务顾问;企业、个人理财咨询服务;投、融资咨询;企业管理、营销策划;信息咨询服务。(以上涉及许可经营的凭许可证经营)****(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 经理,执行董事 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 张炜东 共有1家公司 | 34.0% | 1700.0万人民币 | 2007-03-22 | |
2 | 宋琳 共有8家公司 | 10.0% | 500.0万人民币 | 2013-07-25 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-08-02 | 其他事项备案 |
-
- |
-
- |
2 | 2022-08-02 | 期限备案(经营期限、营业期限、驻在期限等备案) |
2022-07-31[删除]
|
|
3 | 2019-11-26 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
1沈阳格瑞特投资有限公司
[退出]
2大连辉耀科技开发有限公司 [退出] |
1大连辉耀科技开发有限公司
[新增]
|
4 | 2019-11-26 | 市场主体类型变更 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
5 | 2018-07-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
1刘雯执行董事
3刘雯经理 2杨博玉监事 [退出] |
1刘雯执行董事
3刘雯经理 2张春晓监事 [新增] |
6 | 2015-10-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
1崔薇执行董事
[退出]
2江丰芝监事 [退出] 3崔薇经理 [退出] |
1刘雯执行董事
[新增]
2杨博玉监事 [新增] 3刘雯经理 [新增] |
7 | 2015-10-28 | 负责人变更 |
崔薇
[退出]
|
刘雯
[新增]
|
8 | 2015-09-06 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
1.大连辉耀科技开发有限公司
2.沈阳博利达科技发展有限公司 [退出] |
1.大连辉耀科技开发有限公司
2.沈阳格瑞特投资有限公司 [新增] |
9 | 2013-11-08 | 负责人变更 |
1.江丰芝职务:监事法定代表人标志:否
[退出]
2.丛锦秀职务:总经理法定代表人标志:否 [退出] 3.江杰职务:董事法定代表人标志:否 [退出] 4.郭岩职务:董事法定代表人标志:否 [退出] 5.刘宝生职务:董事长法定代表人标志:是 [退出] |
1.崔薇职务:经理法定代表人标志:否
[新增]
2.崔薇职务:执行董事法定代表人标志:是 [新增] 3.江丰芝职务:监事法定代表人标志:否 [新增] |
10 | 2013-11-08 | 负责人变更 |
刘宝生
[退出]
|
崔薇
[新增]
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-03-14 | - | - | 正常(未发现公示或报送信息存在问题) | 大连市工商行政管理局 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |