北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:丹东长山板栗专业合作社坐落于-辽宁省丹东市东港十字街镇,地处黄海之滨、鸭绿江入海口,与朝鲜民主主义人民共和国隔江相望.这里、水路空交通十分便利,距大东港港口仅有25公里、大连港260公里,距丹东机厂仅有30公里、沈阳国际机场230公里,全国联网高速口出门便是.所以说这里是您投资创业的首选“沃土”我合作社主要从事保鲜板栗加工以及板栗树苗为主.丹东东港盛产板栗,外型美观,米质优越具全国之首,销售全国及世界各大市场.其主要板栗产品有:丹泽、丹东大...更多丹东长山板栗专业合作社坐落于-辽宁省丹东市东港十字街镇,地处黄海之滨、鸭绿江入海口,与朝鲜民主主义人民共和国隔江相望.这里、水路空交通十分便利,距大东港港口仅有25公里、大连港260公里,距丹东机厂仅有30公里、沈阳国际机场230公里,全国联网高速口出门便是.所以说这里是您投资创业的首选“沃土”我合作社主要从事保鲜板栗加工以及板栗树苗为主.丹东东港盛产板栗,外 ...更多
公司名称 | 丹东长山板栗专业合作社 | 法定代表人 | 徐春莲 关联5家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 农民专业合作社 | 所属行业 | 农、林、牧、渔业-农业 |
注册资本 | 160.4万人民币 | ||
登记机关 | 东港市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2007-11-21 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 93210681MA0TPQE77A |
注册号 | 210681NA000022X | 组织机构代码 | MA0TPQE77 |
住址 | 辽宁省丹东市东港市十字街镇宏天村二组 | ||
经营范围 | 组织采购供应成员种植板栗、坚果、蔬菜、水果所需的生产资料;组织收购销售成员的产品;引进新技术、新品种;开展相关的技术培训、技术交流和信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
徐
徐春莲
|
*** | *** |
2 |
徐
徐长群
|
*** | *** |
3 |
齐
齐洪军
|
*** | *** |
4 |
徐
徐长江
|
*** | *** |
5 |
宫
宫波
|
*** | *** |
6 |
季
季福玲
|
*** | *** |
7 |
齐
齐洪国
|
*** | *** |
8 |
齐
齐洪家
|
*** | *** |
9 |
王
王忠仁
|
*** | *** |
10 |
王
王淑英
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | - | |
2 | - | |
3 | - | |
4 | - | |
5 | - | |
6 | - | |
7 | - | |
8 | - | |
9 | - | |
10 | - |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 徐长山 共有3家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 2019-01-14 | |
2 | 吴红卫 共有2家公司 | 0.05% | 0.1万人民币 | 2016-03-09 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
徐长山
他有 3家公司 |
2019-01-14 | g |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-11-15 | 农合成员备案 |
李春波、张刚、解国东、宋喜先、于文清、徐长发、马玉春、毕淑琴、张卫军、秦卫国、毕全、施仁福、李学财、盖国辉、徐长顺、徐景胜、韩春波、陈焕根、范景成、马玉平、徐清、马国远、孙树君、姜殿良、张卫平、盖国峰、王秀国、吴平军、盖国胜、吴胜贤、孙政喜、姜贵富、齐洪胜、潘远臣、宫波、王忠仁、王福顺、于忠平、刘忠全、李智胜、齐洪军、齐洪家、王辅久、谭昌龙、毕兴财、于忠和、李洪君、姜毅、王传胜、王淑英、李元生、郑桂斌、刘福通、赵春福、郝成荣、徐长江、徐春莲、李元波、单秉玖、于桂祥、王君来、徐延英、蒋立国、刘忠财、李玉君、周树敏、王山、荣长福、施天福、盖云广、郑桂生、季福玲、艾立新、刘新河、盖国军、王平、王业光、徐福生、盖强、王晓东、邵成、胡玉丰、敖华迪、姜兆红、王树秋、范景荣、孙文和、单久仁、苏茂玉、邵广臣、邹德丰、卢洪峰、盖月香、马永成、张东国、王辅安、谭吉东、郑和基、王忠生、吕远喜、佟明乙、边振富、侯臣义、吕波、侯延锋、刘新辉、吕刚、王德军、姜甲平、孔庆丰、刘新堂、刘新利、王春宝、吕殿贵、陈美丽、刘山盛、张立全、徐良、张瑞和、朱文艳、张影、刘新成、赵景国、季明珍、佟明忠、曹良军、荣长春、孙玉财、杨忠波、林志发、范德昌、吕作琴、胡家元、卢俊波、王春发、胡玉军、刘山平、毕兴声、崔维珍、张英成、王文忠、于广全、李喜发、杨国才、姜兆坤、宫军、姜景奎、马玉华、韩国成、于忠明、泮振良、姜兆生、何忠玉、李顺利、朱绍杰、姜兆平、徐长群、齐洪国、刘山林、毕兴福、刘山峰、于忠胜、刘涛、袁淑凤、徐跃良、刘忠宝、谭吉平、王云霞、郑桂芳、张德胜、王玉祥、姜华、于国清、祝静
|
吕刚、王德军、盖国军、王平、王业光、徐福生、盖强、王晓东、邵成、胡玉丰、敖华迪、姜兆红、王树秋、范景荣、孙文和、单久仁、苏茂玉、邹德丰、卢洪峰、盖月香、马永成、张东国、王辅安、谭吉东、郑和基、王忠生、吕远喜、佟明乙、边振富、侯臣义、吕波、侯延锋、刘新辉、姜甲平、孔庆丰、刘新堂、刘新利、吕作琴、卢俊波、宫军、徐长顺、毕淑琴、陈焕根、马国远、张卫军、宋喜先、韩春波、王春发、徐景胜、张瑞和、秦卫国、王春宝、吕殿贵、陈美丽、刘山盛、朱文艳、张影、刘新成、赵景国、季明珍、佟明忠、曹良军、荣长春、孙玉财、杨忠波、林志发、范德昌、毕兴声、崔维珍、刘山平、张英成、王文忠、于广全、李喜发、杨国才、姜兆坤、胡玉军、姜景奎、马玉华、韩国成、于忠明、泮振良、姜兆生、何忠玉、李顺利、朱绍杰、姜兆平、徐长群、齐洪国、刘山林、毕兴福、刘山峰、于忠胜、刘涛、袁淑凤、徐跃良、刘忠宝、谭吉平、郑桂芳、张德胜、王玉祥、姜华、孙树君、姜殿良、张卫平、盖国峰、王秀国、吴平军、盖国胜、吴胜贤、孙政喜、姜贵富、齐洪胜、宫波、王忠仁、王福顺、于忠平、刘忠全、李智胜、齐洪军、齐洪家、王辅久、谭昌龙、毕兴财、于忠和、李洪君、姜毅、王传胜、王淑英、李元生、郑桂斌、刘福通、赵春福、郝成荣、徐长江、徐春莲、李元波、单秉玖、于桂祥、王君来、徐延英、蒋立国、刘忠财、李玉君、王山、荣长福、施天福、徐良、盖云广、徐长发、郑桂生、邵广臣、季福玲、艾立新、刘新河、施仁福、马玉平、徐清、于文清、张立全、李春波、祝静、毕全、张刚、于国清、范景成、胡家元、马玉春、李学财、解国东
|
2 | 2021-11-15 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
160.8
|
160.4
(-0.25%)
|
3 | 2021-08-20 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
160.7
|
160.8
(+0.06%)
|
4 | 2021-08-20 | 农合成员备案 |
孙文和、刘淑坤、盖云广、盖国军、姜殿良、张德胜、盖顺新、邹德丰、郑永喜、荣长福、杨忠波、谭昌龙、王福庆、李玉松、杨国才、陈美丽、孙玉财、张忠孝、刘山盛、李洪君、刘新利、赵春福、王福波、于连芳、胡玉丰、张英成、荀远发、周发家、刘志香、季明珍、吴平军、单久仁、王德军、王忠德、孙杰、李顺利、吴景艳、王玉祥、孙义德、秦再宽、于桂祥、吕远喜、赵景国、张才宽、侯延锋、娄彩琤、盖国坤、姜兆坤、于滨、王辅久、敖华军、于忠明、郑和基、蒋立国、徐延英、佟明忠、毕书良、施英福、李元生、范景荣、毕兴财、王传胜、单秉勇、苏茂玉、王晓东、王玉福、田礼军、敖华迪、林志发、崔维珍、朱文艳、王文忠、蔡永安、单秉玖、王谦厚、徐福生、李玉三、李元波、于广全、谭吉东、侯臣义、杨增文、王平、王军、朱绍杰、姜华、刘春阳、王业光、刘桂艳、宋守杰、王辅安、姜毅、荣长春、姜兆平、施天福、邵成、何忠玉、马秀兰、佟明乙、刘新成、刘忠财、王君来、徐建立、曹良军、盖国胜、胡玉军、姜甲平、吴胜贤、泮振良、孔庆丰、王春海、边振富、毕兴声、盖国平、盖月香、姜美颖、孙政喜、姜贵富、张兰、曲忠玲、齐洪胜、潘远臣、周树敏、王山、郑桂生、徐长山、季福玲、艾立新、韩国成、刘新河、宫波、王忠仁、王福顺、徐立军、于忠平、刘忠全、李智胜、张守和、齐洪军、齐洪家、郝成荣、徐长江、徐春莲、徐长群、齐洪国、刘山林、毕兴福、刘山峰、于忠胜、刘涛、袁淑凤、徐跃良、徐长义、刘忠宝、谭吉平、王云霞、范德昌、郑桂芳、姜兆红、张东国、陈净、张影、刘山平、孙迎春、王秀国、吕刚、张卫东、卢洪峰、姜景奎、盖国峰、刘新堂、李玉君、刘新辉、何亚丽、于忠和、王淑英、盖强、王福胜、王春宝、孙树君、姜兆生、李喜发、吕波、郑桂斌、张卫平、盖云霞、吕殿贵、孙金贵、王树秋、王忠生、马玉华、刘福通、施群福、马永成、苏钢、王树发、单福英、夏桂媛、郑永国
|
李春波、张刚、解国东、宋喜先、于文清、徐长发、马玉春、毕淑琴、张卫军、秦卫国、毕全、施仁福、李学财、盖国辉、徐长顺、徐景胜、韩春波、陈焕根、范景成、马玉平、徐清、马国远、孙树君、姜殿良、张卫平、盖国峰、王秀国、吴平军、盖国胜、吴胜贤、孙政喜、姜贵富、齐洪胜、潘远臣、宫波、王忠仁、王福顺、于忠平、刘忠全、李智胜、齐洪军、齐洪家、王辅久、谭昌龙、毕兴财、于忠和、李洪君、姜毅、王传胜、王淑英、李元生、郑桂斌、刘福通、赵春福、郝成荣、徐长江、徐春莲、李元波、单秉玖、于桂祥、王君来、徐延英、蒋立国、刘忠财、李玉君、周树敏、王山、荣长福、施天福、盖云广、郑桂生、季福玲、艾立新、刘新河、盖国军、王平、王业光、徐福生、盖强、王晓东、邵成、胡玉丰、敖华迪、姜兆红、王树秋、范景荣、孙文和、单久仁、苏茂玉、邵广臣、邹德丰、卢洪峰、盖月香、马永成、张东国、王辅安、谭吉东、郑和基、王忠生、吕远喜、佟明乙、边振富、侯臣义、吕波、侯延锋、刘新辉、吕刚、王德军、姜甲平、孔庆丰、刘新堂、刘新利、王春宝、吕殿贵、陈美丽、刘山盛、张立全、徐良、张瑞和、朱文艳、张影、刘新成、赵景国、季明珍、佟明忠、曹良军、荣长春、孙玉财、杨忠波、林志发、范德昌、吕作琴、胡家元、卢俊波、王春发、胡玉军、刘山平、毕兴声、崔维珍、张英成、王文忠、于广全、李喜发、杨国才、姜兆坤、宫军、姜景奎、马玉华、韩国成、于忠明、泮振良、姜兆生、何忠玉、李顺利、朱绍杰、姜兆平、徐长群、齐洪国、刘山林、毕兴福、刘山峰、于忠胜、刘涛、袁淑凤、徐跃良、刘忠宝、谭吉平、王云霞、郑桂芳、张德胜、王玉祥、姜华、于国清、祝静
|
5 | 2018-09-19 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
155.6
|
160.7
(+3.28%)
|
6 | 2018-09-19 | 农合成员备案 |
翟景胜、徐长江、徐春莲、齐凤清、徐长群、齐洪国、齐洪家、吕延龙、徐长发、毕兴臣、张吉福、田树生、鲁希武、潘远福、周文东、刘山林、毕兴福、李承国、邹吉东、栾继锋、刘山峰、于忠胜、孙艳全、刘山成、杨永堂、刘长龙、肖忠成、王庆泉、马义东、贾永福、孙新立、姜兆英、李壮秋、王清林、燕景军、孙新国、肖正军、隋永发、孙秀娥、李金峰、陈维东、万国辉、宫国顺、唐忠良、聂振龙、刘玉军、吴兰香、陈广飞、孙政喜、王心春、姜贵富、姜长革、纪建国、宋云、徐长顺、徐长福、隋臣龙、唐忠和、张守义、解艳娟、吕忠和、唐忠发、孙永春、李兴科、于恒义、初振富、宋宪春、王政乙、杜云、万国久、孙新波、马德财、李庆国、郭云龙、聂振贵、李斌、肖忠玉、赵连福、李树华、梁俊福、李金华、滕家云、郑桂芳、姜孟久、衣世君、汪永兴、陶敏、孙昌生、陈春玉、肖忠田、秦学信、徐长宽、初振起、谷志全、谭技晴、陈学春、初振国、赵力果、邹吉光、李红德、万国涛、王伟、李孟发、杨国龙、王清斌、何玉德、于忠平、肖辉海、崔远忠、孙恒军、刘忠全、李君国、冷长秀、吕其成、李智胜、李智东、王志国、张守和、齐洪军、鲁学花、鲁学有、宫波、王忠仁、李宝全、梁辉、宋德新、姜殿禄、王福顺、郭振东、周士全、隋胜、宫国权、隋玉成、潘永成、王庆忠、宫家国、尹厚成、栾敬先、栾继波、潘永林、李树元、姜育伟、杨国福、燕景祥、马义志、韩春波、孙昌荣、纪振明、刘新河、范广波、马传义、陈广生、李树荣、于景波、肖正涛、肖忠广、宋良臣、吴天德、李树富、李兴云、徐军、陈皓、刁承祥、刘忠金、齐洪胜、叶景全、潘远臣、刘福起、周树敏、徐春成、王山、王金连、徐月波、栾景波、郑桂生、马义福、肖忠财、徐长山、张守财、梁俊生、季福玲、宫军、艾立新、潘远香、郑宝基、李庆双、张春香、刘忠宝、谭吉平、王云霞、刘涛、袁淑凤、李伟、韩学辉、徐跃良、徐长义、马庆江、徐良、栾继和、周树升、邹本良、王承贤、尹厚君、贾永发、肖辉臣、郭振波、庞忠琴、王承军、肖正仁、孙福财、杨永敏、宫国昌、潘永全、宫国东、宫国良、滕家军、王永山、曲景陆、东港市十字街供销合作社、刁承兰、杜福、郝成荣
|
孙文和、刘淑坤、盖云广、盖国军、姜殿良、张德胜、盖顺新、邹德丰、郑永喜、荣长福、杨忠波、谭昌龙、王福庆、李玉松、杨国才、陈美丽、孙玉财、张忠孝、刘山盛、李洪君、刘新利、赵春福、王福波、于连芳、胡玉丰、张英成、荀远发、周发家、刘志香、季明珍、吴平军、单久仁、王德军、王忠德、孙杰、李顺利、吴景艳、王玉祥、孙义德、秦再宽、于桂祥、吕远喜、赵景国、张才宽、侯延锋、娄彩琤、盖国坤、姜兆坤、于滨、王辅久、敖华军、于忠明、郑和基、蒋立国、徐延英、佟明忠、毕书良、施英福、李元生、范景荣、毕兴财、王传胜、单秉勇、苏茂玉、王晓东、王玉福、田礼军、敖华迪、林志发、崔维珍、朱文艳、王文忠、蔡永安、单秉玖、王谦厚、徐福生、李玉三、李元波、于广全、谭吉东、侯臣义、杨增文、王平、王军、朱绍杰、姜华、刘春阳、王业光、刘桂艳、宋守杰、王辅安、姜毅、荣长春、姜兆平、施天福、邵成、何忠玉、马秀兰、佟明乙、刘新成、刘忠财、王君来、徐建立、曹良军、盖国胜、胡玉军、姜甲平、吴胜贤、泮振良、孔庆丰、王春海、边振富、毕兴声、盖国平、盖月香、姜美颖、孙政喜、姜贵富、张兰、曲忠玲、齐洪胜、潘远臣、周树敏、王山、郑桂生、徐长山、季福玲、艾立新、韩国成、刘新河、宫波、王忠仁、王福顺、徐立军、于忠平、刘忠全、李智胜、张守和、齐洪军、齐洪家、郝成荣、徐长江、徐春莲、徐长群、齐洪国、刘山林、毕兴福、刘山峰、于忠胜、刘涛、袁淑凤、徐跃良、徐长义、刘忠宝、谭吉平、王云霞、范德昌、郑桂芳、姜兆红、张东国、陈净、张影、刘山平、孙迎春、王秀国、吕刚、张卫东、卢洪峰、姜景奎、盖国峰、刘新堂、李玉君、刘新辉、何亚丽、于忠和、王淑英、盖强、王福胜、王春宝、孙树君、姜兆生、李喜发、吕波、郑桂斌、张卫平、盖云霞、吕殿贵、孙金贵、王树秋、王忠生、马玉华、刘福通、施群福、马永成、苏钢、王树发、单福英、夏桂媛、郑永国
|
7 | 2018-01-24 | 业务范围变更 |
组织收购销售成员的产品
引进新技术、新品种 开展相关的技术培训、技术交流和信息咨询服务 组织采购供应成员种植板栗所需的生产资料 [退出] |
组织收购销售成员的产品
引进新技术、新品种 开展相关的技术培训、技术交流和信息咨询服务 组织采购供应成员种植板栗、坚果、蔬菜、水果所需的生产资料 [新增] |
8 | 2016-12-13 | 工商登记联络员备案 |
徐春莲[新增]
|
|
9 | 2015-07-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
1孙恒军
[退出]
2刘忠全 [退出] 3滕家云 [退出] 4郑桂芳 [退出] 5初振国 [退出] 6赵力果 [退出] 7邹吉光 [退出] 8李红德 [退出] 9万国涛 [退出] 10姜孟久 [退出] 11何玉德 [退出] 12于忠平 [退出] 13衣世君 [退出] 14肖辉海 [退出] 15崔远忠 [退出] 16秦学信 [退出] 17徐长宽 [退出] 18初振起 [退出] 19谷志全 [退出] 20谭技晴 [退出] 21陈学春 [退出] 22王伟 [退出] 23李孟发 [退出] 24杨国龙 [退出] 25王清斌 [退出] 26孙昌荣 [退出] 27纪振明 [退出] 28肖忠广 [退出] 29宋良臣 [退出] 30吴天德 [退出] 31李树富 [退出] 32李兴云 [退出] 33刘新河 [退出] 34范广波 [退出] 35马传义 [退出] 36陈广生 [退出] 37徐军 [退出] 38陈皓 [退出] 39刁承祥 [退出] 40刘忠金 [退出] 41肖忠田 [退出] 42李树荣 [退出] 43于景波 [退出] 44肖正涛 [退出] 45孙秀娥 [退出] 46李金峰 [退出] 47陈维东 [退出] 48万国辉 [退出] 49孙永春 [退出] 50梁俊福 [退出] 51李金华 [退出] 52王志国 [退出] 53李君国 [退出] 54陶敏 [退出] 55孙昌生 [退出] 56汪永兴 [退出] 57万国久 [退出] 58孙新波 [退出] 59马德财 [退出] 60李斌 [退出] 61肖忠玉 [退出] 62赵连福 [退出] 63李树华 [退出] 64王清林 [退出] 65燕景军 [退出] 66孙新国 [退出] 67肖正军 [退出] 68隋永发 [退出] 69李兴科 [退出] 70于恒义 [退出] 71初振富 [退出] 72宋宪春 [退出] 73王政乙 [退出] 74杜云 [退出] 75李庆国 [退出] 76郭云龙 [退出] 77聂振贵 [退出] 78马义东 [退出] 79贾永福 [退出] 80孙新立 [退出] 81姜兆英 [退出] 82李壮秋 [退出] 83李承国 [退出] 84栾继锋 [退出] 85刘山林 [退出] 86毕兴福 [退出] 87刘山峰 [退出] 88于忠胜 [退出] 89孙艳全 [退出] 90刘山成 [退出] 91杨永堂 [退出] 92刘长龙 [退出] 93宫国顺 [退出] 94唐忠良 [退出] 95聂振龙 [退出] 96尹厚成 [退出] 97栾敬先 [退出] 98栾继波 [退出] 99潘永林 [退出] 100李树元 [退出] 101姜育伟 [退出] 102杨国福 [退出] 103燕景祥 [退出] 104马义志 [退出] 105王承贤 [退出] 106马义福 [退出] 107肖忠财 [退出] 108宫国东 [退出] 109宫国良 [退出] 110邹吉东 [退出] 111滕家军 [退出] 112王永山 [退出] 113曲景陆 [退出] 114王庆泉 [退出] 115东港市十字街供销合作社 [退出] 116刁承兰 [退出] 117杜福 [退出] 118郝成荣 [退出] 119翟景胜 [退出] 120肖忠成 [退出] 121郑宝基 [退出] 122徐长福 [退出] 123隋臣龙 [退出] 124唐忠和 [退出] 125张守义 [退出] 126解艳娟 [退出] 127吕忠和 [退出] 128唐忠发 [退出] 129韩春波 [退出] 130冷长秀 [退出] 131吕其成 [退出] 132马庆江 [退出] 133孙政喜 [退出] 134王心春 [退出] 135姜贵富 [退出] 136姜长革 [退出] 137纪建国 [退出] 138宋云 [退出] 139陈广飞 [退出] 140张守财 [退出] 141艾立新 [退出] 142潘远香 [退出] 143李庆双 [退出] 144张春香 [退出] 145吴兰香 [退出] 146齐洪胜 [退出] 147叶景全 [退出] 148栾景波 [退出] 149郑桂生 [退出] 150王金连 [退出] 151潘远臣 [退出] 152刘福起 [退出] 153周树敏 [退出] 154徐春成 [退出] 155王山 [退出] 156徐月波 [退出] 157徐良 [退出] 158王云霞 [退出] 159李伟 [退出] 160韩学辉 [退出] 161徐跃良 [退出] 162梁俊生 [退出] 163徐长顺 [退出] 164徐长江 [退出] 165徐春莲 [退出] 166徐长群 [退出] 167齐洪国 [退出] 168齐洪家 [退出] 169齐凤清 [退出] 170季福玲 [退出] 171宫军 [退出] 172徐长山 [退出] 173徐长义 [退出] 174刘玉军 [退出] 175张守和 [退出] 176齐洪军 [退出] 177鲁学花 [退出] 178鲁学有 [退出] 179宫波 [退出] 180王忠仁 [退出] 181李宝全 [退出] 182梁辉 [退出] 183宋德新 [退出] 184姜殿禄 [退出] 185王福顺 [退出] 186郭振东 [退出] 187周士全 [退出] 188毕兴臣 [退出] 189张吉福 [退出] 190田树生 [退出] 191隋胜 [退出] 192宫国权 [退出] 193隋玉成 [退出] 194潘永成 [退出] 195王庆忠 [退出] 196宫家国 [退出] 197栾继和 [退出] 198周树升 [退出] 199邹本良 [退出] 200尹厚君 [退出] 201贾永发 [退出] 202肖辉臣 [退出] 203郭振波 [退出] 204庞忠琴 [退出] 205王承军 [退出] 206肖正仁 [退出] 207孙福财 [退出] 208杨永敏 [退出] 209宫国昌 [退出] 210潘永全 [退出] 211鲁希武 [退出] 212潘远福 [退出] 213周文东 [退出] 214陈春玉 [退出] |
1徐长发
[新增]
2吕延龙 [新增] 3栾继锋 [新增] 4刘山林 [新增] 5毕兴福 [新增] 6刘山峰 [新增] 7于忠胜 [新增] 8孙艳全 [新增] 9刘山成 [新增] 10杨永堂 [新增] 11刘长龙 [新增] 12宫国顺 [新增] 13唐忠良 [新增] 14聂振龙 [新增] 15尹厚成 [新增] 16栾敬先 [新增] 17栾继波 [新增] 18潘永林 [新增] 19李树元 [新增] 20姜育伟 [新增] 21杨国福 [新增] 22燕景祥 [新增] 23马义志 [新增] 24栾继和 [新增] 25周树升 [新增] 26邹本良 [新增] 27王承贤 [新增] 28马义福 [新增] 29肖忠财 [新增] 30宫国东 [新增] 31宫国良 [新增] 32邹吉东 [新增] 33滕家军 [新增] 34王永山 [新增] 35曲景陆 [新增] 36东港市十字街供销合作社 [新增] 37刁承兰 [新增] 38杜福 [新增] 39郝成荣 [新增] 40翟景胜 [新增] 41肖忠成 [新增] 42王庆泉 [新增] 43马义东 [新增] 44贾永福 [新增] 45孙新立 [新增] 46姜兆英 [新增] 47李壮秋 [新增] 48王清林 [新增] 49燕景军 [新增] 50李斌 [新增] 51孙新国 [新增] 52肖正军 [新增] 53隋永发 [新增] 54李兴科 [新增] 55于恒义 [新增] 56初振富 [新增] 57宋宪春 [新增] 58王政乙 [新增] 59杜云 [新增] 60万国久 [新增] 61孙新波 [新增] 62马德财 [新增] 63李庆国 [新增] 64郭云龙 [新增] 65聂振贵 [新增] 66肖忠玉 [新增] 67赵连福 [新增] 68李树华 [新增] 69梁俊福 [新增] 70李金华 [新增] 71王志国 [新增] 72李君国 [新增] 73孙秀娥 [新增] 74李金峰 [新增] 75陈维东 [新增] 76万国辉 [新增] 77孙永春 [新增] 78孙昌荣 [新增] 79纪振明 [新增] 80刘新河 [新增] 81范广波 [新增] 82马传义 [新增] 83陈广生 [新增] 84李树荣 [新增] 85于景波 [新增] 86肖正涛 [新增] 87肖忠广 [新增] 88宋良臣 [新增] 89吴天德 [新增] 90李树富 [新增] 91李兴云 [新增] 92徐军 [新增] 93陈皓 [新增] 94刁承祥 [新增] 95刘忠金 [新增] 96肖忠田 [新增] 97秦学信 [新增] 98徐长宽 [新增] 99初振起 [新增] 100谷志全 [新增] 101谭技晴 [新增] 102陈学春 [新增] 103初振国 [新增] 104赵力果 [新增] 105邹吉光 [新增] 106李红德 [新增] 107万国涛 [新增] 108王伟 [新增] 109李孟发 [新增] 110杨国龙 [新增] 111王清斌 [新增] 112何玉德 [新增] 113于忠平 [新增] 114肖辉海 [新增] 115崔远忠 [新增] 116孙恒军 [新增] 117刘忠全 [新增] 118滕家云 [新增] 119吕其成 [新增] 120李智胜 [新增] 121李智东 [新增] 122郑桂芳 [新增] 123姜孟久 [新增] 124衣世君 [新增] 125汪永兴 [新增] 126陶敏 [新增] 127孙昌生 [新增] 128陈春玉 [新增] 129徐长福 [新增] 130隋臣龙 [新增] 131唐忠和 [新增] 132张守义 [新增] 133解艳娟 [新增] 134吕忠和 [新增] 135唐忠发 [新增] 136韩春波 [新增] 137冷长秀 [新增] 138马庆江 [新增] 139孙政喜 [新增] 140王心春 [新增] 141姜贵富 [新增] 142姜长革 [新增] 143纪建国 [新增] 144宋云 [新增] 145陈广飞 [新增] 146张守财 [新增] 147艾立新 [新增] 148潘远香 [新增] 149郑宝基 [新增] 150李庆双 [新增] 151张春香 [新增] 152吴兰香 [新增] 153齐洪胜 [新增] 154叶景全 [新增] 155栾景波 [新增] 156郑桂生 [新增] 157王金连 [新增] 158潘远臣 [新增] 159刘福起 [新增] 160周树敏 [新增] 161徐春成 [新增] 162徐长群 [新增] 163齐洪国 [新增] 164齐洪家 [新增] 165齐凤清 [新增] 166王山 [新增] 167徐月波 [新增] 168徐良 [新增] 169王云霞 [新增] 170李伟 [新增] 171韩学辉 [新增] 172徐跃良 [新增] 173梁俊生 [新增] 174徐长顺 [新增] 175徐长江 [新增] 176徐春莲 [新增] 177季福玲 [新增] 178宫军 [新增] 179徐长山 [新增] 180徐长义 [新增] 181刘玉军 [新增] 182张守和 [新增] 183齐洪军 [新增] 184鲁学花 [新增] 185鲁学有 [新增] 186宫波 [新增] 187王忠仁 [新增] 188李宝全 [新增] 189梁辉 [新增] 190宋德新 [新增] 191姜殿禄 [新增] 192王福顺 [新增] 193郭振东 [新增] 194周士全 [新增] 195毕兴臣 [新增] 196张吉福 [新增] 197田树生 [新增] 198隋胜 [新增] 199宫国权 [新增] 200隋玉成 [新增] 201潘永成 [新增] 202王庆忠 [新增] 203宫家国 [新增] 204尹厚君 [新增] 205贾永发 [新增] 206肖辉臣 [新增] 207郭振波 [新增] 208庞忠琴 [新增] 209王承军 [新增] 210肖正仁 [新增] 211孙福财 [新增] 212杨永敏 [新增] 213宫国昌 [新增] 214潘永全 [新增] 215鲁希武 [新增] 216潘远福 [新增] 217周文东 [新增] 218李承国 [新增] 219谭吉平 [新增] 220刘涛 [新增] 221袁淑凤 [新增] 222刘忠宝 [新增] |
10 | 2015-07-28 | 驻在地址变更 |
东港市十字街镇
红天村二组
|
辽宁省丹东市
东港市十字街镇
宏天村二组
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-07-05 | 东市监处罚〔2024〕93号 | - | 东港市市场监督管理局 |
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | [备案]丹东长山板栗专业合作社保鲜储藏、分拣包装中心项目 | 招标方 | 2023-05-23 | 详情 |
2 | 关于印发《农业农村部管理干部学院2020年度“聚力强社”合作社领军带头人培育计划学员名单(总第4期)》的通知 | 竞标方 | 2020-04-16 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2012-09-19 | 大吉大栗 | 11514643 | 31类-饲料种籽 | |
2 | 2010-07-26 | 尜红夥 | 8513478 | 31类-饲料种籽 | |
3 | 2010-07-26 | 尜红夥 | 1F38F2CBE7E94122 | 31类-饲料种籽 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |