北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 阜新基高发展有限公司 | 法定代表人 | 杨淼 关联6家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 辽宁天普发展有限公司,辽宁天普发展股份公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 |
注册资本 | 10.0万人民币 | ||
登记机关 | 阜新市市场监督管理局 | 经营状态 | 注销 |
成立日期 | 2015-01-15 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 912109003188256356 |
注册号 | 210900004085783 | 组织机构代码 | 318825635 |
住址 | 辽宁省阜新高新技术产业开发区东风路175号 | ||
经营范围 | 计算机软、硬件和信息技术服务;电气机械及器材、机械电子设备、电子产品销售;手机设计、研发与销售;架线及设备工程建筑;电气安装;建筑智能化及机电工程设计、工程安装;智能机电及信息产品设计、制造、租赁、销售;建筑装修装饰工程设计、安装;机电设备安装;空调制冷设备安装、维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 经理,执行董事 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 孟霖 共有2家公司 | 100.0% | 500.0万人民币 | 2015-01-27 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
孟霖
他有 2家公司 |
2015-01-27 | 注销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-04-06 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
5000
|
10
(-99.8%)
|
2 | 2023-02-06 | 名称变更 |
辽宁天普发展股份公司
|
阜新基高发展有限公司
|
3 | 2023-02-06 | 市场主体类型变更 |
股份
有限公司(
非上市、
自然人投资或控股)
|
有限
责任
公司(自然人投资或控股)
|
4 | 2023-02-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
1吴增昊董事
[退出]
2朱冉星董事 [退出] 3孟霖董事 [退出] 4杨淼董事长兼总经理 [退出] 5宁丽监事会主席 [退出] 6杜婉萁监事 [退出] 7赵楠董事 [退出] 8孙丽新监事 [退出] |
1杨淼执行董事
[新增]
2孟霖监事 [新增] 3杨淼经理 [新增] |
5 | 2023-01-16 | 驻在地址变更 |
辽宁省阜新
市经济开发区东风路175号
|
辽宁省阜新
高新技术产业开发区东风路175号
|
6 | 2021-08-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
5杨淼董事长兼总经理
6宁丽监事会主席 7杜婉萁监事 8赵楠董事 1吴增昊董事 [退出] 2朱冉星董事 [退出] 3孟霖董事 [退出] 4尹晓阳监事 [退出] |
5杨淼董事长兼总经理
6宁丽监事会主席 7杜婉萁监事 8赵楠董事 1孙丽新监事 [新增] 2吴增昊董事 [新增] 3朱冉星董事 [新增] 4孟霖董事 [新增] |
7 | 2017-03-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
1杨淼董事长兼总经理
[退出]
2赵楠监事 [退出] 3范楷监事会主席 [退出] 4段新月董事 [退出] 5尹晓阳监事 [退出] 6吴增昊董事 [退出] 7朱冉星董事 [退出] 8孟霖董事 [退出] |
1吴增昊董事
[新增]
2朱冉星董事 [新增] 3孟霖董事 [新增] 4尹晓阳监事 [新增] 5杨淼董事长兼总经理 [新增] 6宁丽监事会主席 [新增] 7杜婉萁监事 [新增] 8赵楠董事 [新增] |
8 | 2017-03-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
1杨淼董事长兼总经理
[退出]
2赵楠监事 [退出] 3范楷监事会主席 [退出] 4段新月董事 [退出] 5吴增昊董事 [退出] 6朱冉星董事 [退出] 7孟霖董事 [退出] 8尹晓阳监事 [退出] |
1吴增昊董事
[新增]
2朱冉星董事 [新增] 3孟霖董事 [新增] 4尹晓阳监事 [新增] 5杨淼董事长兼总经理 [新增] 6宁丽监事会主席 [新增] 7杜婉萁监事 [新增] 8赵楠董事 [新增] |
9 | 2017-03-20 | 业务范围变更 |
计算机软、硬件和信息技术服务
电气机械及器材、机械电子设备、电子产品销售 手机设计、研发与销售 架线及设备工程建筑 电气安装 |
计算机软、硬件和信息技术服务
电气机械及器材、机械电子设备、电子产品销售 手机设计、研发与销售 架线及设备工程建筑 电气安装 建筑智能化及机电工程设计、工程安装 [新增] 智能机电及信息产品设计、制造、租赁、销售 [新增] 建筑装修装饰工程设计、安装 [新增] 机电设备安装 [新增] 空调制冷设备安装、维修 [新增] |
10 | 2017-03-20 | 工商登记联络员备案 |
赵楠[新增]
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |