北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:上海兴晟股权投资管理有限公司成立于2014年12月,注册资本1100万元人民币。 ...更多
公司名称 | 亚太中金资产投资有限公司 | 法定代表人 | 萧永 关联23家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 亚太舜华资产投资有限公司 | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 5000.0万人民币 | ||
登记机关 | 北京市东城区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2009-11-10 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 911101016963273348 |
注册号 | 110000012396510 | 组织机构代码 | 696327334 |
住址 | 北京市东城区南竹杆胡同1号12层1502 | ||
经营范围 | 项目投资;投资管理;资产管理;房地产开发;组织文化艺术交流(不含演出);会议服务;承办展览展示;经济信息咨询;销售工艺品、珠宝首饰、家具;货物进出口;技术进出口;代理进出口。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 经理,执行董事 | |
2 | 监事 | |
3 | 财务负责人 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 萧永 共有23家公司 | 80.0% | 8000.0万人民币 | 2020-09-16 | |
2 | 萧永 共有23家公司 | 80.0% | 800.0万人民币 | 2020-11-11 | |
3 | 陈天舒 共有10家公司 | 80.0% | 800.0万人民币 | 2013-01-15 | |
4 | 陈天舒 共有10家公司 | 70.0% | 14000.0万人民币 | 2016-10-08 | |
5 | 陈天舒 共有10家公司 | 60.5% | 605.0万人民币 | 2012-12-05 | |
6 | 陈天舒 共有10家公司 | 60.0% | 6000.0万人民币 | 2011-05-25 | |
7 | 许华其 共有2家公司 | 60.0% | 6000.0万人民币 | 2017-03-20 | |
8 | 萧永 共有23家公司 | 60.0% | 3000.0万人民币 | 2017-01-03 | |
9 | 萧永 共有23家公司 | 60.0% | 3000.0万人民币 | 2023-04-13 | |
10 | 曾凡龙 共有25家公司 | 60.0% | 3000.0万人民币 | 2016-08-24 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020-09-22 | 法定代表人 |
吕淑华
[退出]
|
萧永
[新增]
|
2 | 2020-09-22 | 注册资本 |
5009
万元
|
20000
万元
(+299.28%)
|
3 | 2020-09-22 | 董事(理事)、经理、监事 |
吕淑华,执行董事
[退出]
吕淑华,经理 [退出] 俞蓓,监事 [退出] |
萧永,执行董事
[新增]
萧永,经理 [新增] 张玮,监事 [新增] |
4 | 2017-11-28 | 住所变更 |
北京市东城区
珠市口东大街1号3层304
|
北京市东城区
南竹杆胡同1号12层1502
|
5 | 2016-07-15 | 经营范围变更 |
项目投资
投资管理 资产管理 房地产开发 组织文化艺术交流(不含演出) 会议服务 承办展览展示 经济信息咨询 销售工艺品、珠宝首饰、家具 货物进出口 技术进出口 代理进出口 |
项目投资
投资管理 资产管理 房地产开发 组织文化艺术交流(不含演出) 会议服务 承办展览展示 经济信息咨询 销售工艺品、珠宝首饰、家具 货物进出口 技术进出口 代理进出口 企业依法自主选择经营项目,开展经营活动 [新增] 依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 [新增] 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 [新增] |
6 | 2013-01-30 | 投资人(股权)变更 |
北京亚太京信科技有限公司,企业法人
深圳市霖峰投资控股有限公司,企业法人 [退出] |
北京亚太京信科技有限公司,企业法人
亚太京信资产经营有限公司,企业法人 [新增] |
7 | 2013-01-30 | 法定代表人变更 |
江雄
[退出]
|
吕淑华
[新增]
|
8 | 2013-01-30 | 负责人变更 |
江雄*,执行董事
[退出]
江雄*,总经理 [退出] 佘蓉晖,监事 [退出] |
吕淑华*,执行董事
[新增]
吕淑华*,经理 [新增] 俞蓓,监事 [新增] |
9 | 2013-01-29 | 投资人(股权)变更 |
深圳市霖峰投资控股有限公司,4758.55,企业法人
[退出]
北京亚太京信科技有限公司,250.45,企业法人 [退出] |
亚太京信资产经营有限公司,4007.2,企业法人
[新增]
北京亚太京信科技有限公司,1001.8,企业法人 [新增] |
10 | 2012-06-11 | 法定代表人变更 |
魏莉
[退出]
|
江雄
[新增]
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
¥3K-20K
来自 12 条样本
说明:工资水平在¥3K-20K之间,其中拿 工资的人占比最多达到,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020-11-12 | 亚太中金资产投资有限公司 | http://yataizhongjin.com | 京ICP备2020041836号-1 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |