北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 江西周竟农业发展有限公司 | 法定代表人 | 刘竟亮 关联7家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 农、林、牧、渔业 |
注册资本 | 5000.0万人民币 | ||
登记机关 | 南昌市东湖区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2020-08-18 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91360102MA39A2WE9L |
注册号 | 360102210146715 | 组织机构代码 | MA39A2WE9 |
住址 | 江西省南昌市东湖区育新路22号金合大楼5楼 | ||
经营范围 | 许可项目:房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:智能农业管理,农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营,园区管理服务,休闲观光活动,集贸市场管理服务,食用农产品批发,新鲜蔬菜批发,新鲜水果批发,水产品批发,鲜蛋批发,非居住房地产租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
张
张水平
|
*** | *** |
2 |
刘
刘竟亮
|
*** | *** |
3 |
刘
刘新建
|
*** | *** |
4 |
汪
汪少锋
|
*** | *** |
5 |
谢
谢修胜
|
*** | *** |
6 |
任
任爱莲
|
*** | *** |
7 |
晏
晏向荣
|
*** | *** |
8 |
刘
刘文标
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事长 | |
3 | 董事,总经理 | |
4 | 董事 | |
5 | 监事 | |
6 | 监事 | |
7 | 监事会主席 | |
8 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 刘竟亮 共有7家公司 | 72.0% | 3601.44万人民币 | 2021-02-09 | |
2 | 刘竟亮 共有7家公司 | 40.0% | 4000.0万人民币 | 2021-05-20 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-07-16 | 投资人(股权)变更 |
投资人:刘文标,出资额:150万,占3%,出资方式:货币,出资时间:2051-01-12
投资人:刘新建,出资额:750万,占15%,出资方式:货币,出资时间:2051-01-12 投资人:任爱莲,出资额:250万,占5%,出资方式:货币,出资时间:2051-01-12 投资人:谢修胜,出资额:250万,占5%,出资方式:货币,出资时间:2051-01-12 投资人:刘竟亮,出资额:1020万,占20.4%,出资方式:货币,出资时间:2050-08-11 投资人:汪少锋,出资额:650万,占13%,出资方式:货币,出资时间:2051-01-12 投资人:晏向荣,出资额:300万,占6%,出资方式:货币,出资时间:2051-01-12 [退出] 投资人:张水平,出资额:1630万,占32.6%,出资方式:货币,出资时间:2051-01-12 [退出] |
投资人:刘文标,出资额:150万,占3%,出资方式:货币,出资时间:2051-01-12
投资人:任爱莲,出资额:250万,占5%,出资方式:货币,出资时间:2051-01-12 投资人:谢修胜,出资额:250万,占5%,出资方式:货币,出资时间:2051-01-12 投资人:刘竟亮,出资额:1020万,占20.4%,出资方式:货币,出资时间:2050-08-11 投资人:刘新建,出资额:750万,占15%,出资方式:货币,出资时间:2051-01-12 投资人:汪少锋,出资额:650万,占13%,出资方式:货币,出资时间:2051-01-12 投资人:张水平,出资额:1680万,占33.6%,出资方式:货币,出资时间:2051-01-12 [新增] 投资人:晏向荣,出资额:250万,占5%,出资方式:货币,出资时间:2051-01-12 [新增] |
2 | 2021-07-09 | 其他变更 |
姓名:刘竟亮,职务:经理
姓名:刘新建,职务:董事长 姓名:晏向荣,职务:董事 姓名:刘竟亮,职务:董事 姓名:刘周亮,职务:监事 姓名:谢修胜,职务:监事 姓名:李漂中,职务:监事会主席 姓名:赵笑媛,职务:董事 [退出] 姓名:刘文标,职务:董事 [退出] |
姓名:刘竟亮,职务:董事
姓名:谢修胜,职务:监事 姓名:李漂中,职务:监事会主席 姓名:刘竟亮,职务:经理 姓名:刘周亮,职务:监事 姓名:刘新建,职务:董事长 姓名:晏向荣,职务:董事 姓名:张水平,职务:董事 [新增] 姓名:汪少锋,职务:董事 [新增] |
3 | 2021-07-09 | 投资人(股权)变更 |
投资人:刘文标,出资额:150万,占3%,出资方式:货币,出资时间:2051-01-12
投资人:晏向荣,出资额:300万,占6%,出资方式:货币,出资时间:2051-01-12 投资人:任爱莲,出资额:250万,占5%,出资方式:货币,出资时间:2051-01-12 投资人:刘新建,出资额:750万,占15%,出资方式:货币,出资时间:2051-01-12 投资人:谢修胜,出资额:250万,占5%,出资方式:货币,出资时间:2051-01-12 投资人:刘竟亮,出资额:1020万,占20.4%,出资方式:货币,出资时间:2050-08-11 投资人:赵笑媛,出资额:1000万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2051-01-12 [退出] 投资人:刘周亮,出资额:1280万,占25.6%,出资方式:货币,出资时间:2051-01-12 [退出] |
投资人:刘文标,出资额:150万,占3%,出资方式:货币,出资时间:2051-01-12
投资人:晏向荣,出资额:300万,占6%,出资方式:货币,出资时间:2051-01-12 投资人:刘新建,出资额:750万,占15%,出资方式:货币,出资时间:2051-01-12 投资人:任爱莲,出资额:250万,占5%,出资方式:货币,出资时间:2051-01-12 投资人:谢修胜,出资额:250万,占5%,出资方式:货币,出资时间:2051-01-12 投资人:刘竟亮,出资额:1020万,占20.4%,出资方式:货币,出资时间:2050-08-11 投资人:汪少锋,出资额:650万,占13%,出资方式:货币,出资时间:2051-01-12 [新增] 投资人:张水平,出资额:1630万,占32.6%,出资方式:货币,出资时间:2051-01-12 [新增] |
4 | 2021-05-14 | 投资人(股权)变更 |
投资人:刘新建,出资额:750万,占15%,出资方式:货币,出资时间:2051-01-12
投资人:刘竟亮,出资额:1020万,占20.4%,出资方式:货币,出资时间:2050-08-11 投资人:晏向荣,出资额:300万,占6%,出资方式:货币,出资时间:2051-01-12 投资人:赵笑媛,出资额:1000万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2051-01-12 投资人:刘文标,出资额:150万,占3%,出资方式:货币,出资时间:2051-01-12 投资人:谢修胜,出资额:250万,占5%,出资方式:货币,出资时间:2051-01-12 投资人:任爱莲,出资额:250万,占5%,出资方式:货币,出资时间:2051-01-12 投资人:刘金亮,出资额:300万,占6%,出资方式:货币,出资时间:2051-01-12 [退出] 投资人:刘周亮,出资额:980万,占19.6%,出资方式:货币,出资时间:2050-08-11 [退出] |
投资人:刘文标,出资额:150万,占3%,出资方式:货币,出资时间:2051-01-12
投资人:晏向荣,出资额:300万,占6%,出资方式:货币,出资时间:2051-01-12 投资人:赵笑媛,出资额:1000万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2051-01-12 投资人:任爱莲,出资额:250万,占5%,出资方式:货币,出资时间:2051-01-12 投资人:刘新建,出资额:750万,占15%,出资方式:货币,出资时间:2051-01-12 投资人:谢修胜,出资额:250万,占5%,出资方式:货币,出资时间:2051-01-12 投资人:刘竟亮,出资额:1020万,占20.4%,出资方式:货币,出资时间:2050-08-11 投资人:刘周亮,出资额:1280万,占25.6%,出资方式:货币,出资时间:2051-01-12 [新增] |
5 | 2021-05-14 | 其他变更 |
姓名:刘文标,职务:董事
姓名:李漂中,职务:监事会主席 姓名:刘竟亮,职务:经理 姓名:刘新建,职务:董事长 姓名:晏向荣,职务:董事 姓名:刘竟亮,职务:董事 姓名:赵笑媛,职务:董事 姓名:谢修胜,职务:监事 姓名:刘金亮,职务:监事 [退出] |
姓名:赵笑媛,职务:董事
姓名:刘竟亮,职务:经理 姓名:刘文标,职务:董事 姓名:刘新建,职务:董事长 姓名:晏向荣,职务:董事 姓名:刘竟亮,职务:董事 姓名:谢修胜,职务:监事 姓名:李漂中,职务:监事会主席 姓名:刘周亮,职务:监事 [新增] |
6 | 2021-01-15 | 注册资本(金)变更 |
2000万元
|
5000万元
(+150.0%)
|
7 | 2021-01-15 | 投资人(股权)变更 |
投资人:刘竟亮
投资人:刘周亮 |
投资人:刘竟亮
投资人:刘周亮 投资人:刘新建 [新增] 投资人:刘金亮 [新增] 投资人:晏向荣 [新增] 投资人:赵笑媛 [新增] 投资人:刘文标 [新增] 投资人:谢修胜 [新增] 投资人:任爱莲 [新增] |
8 | 2021-01-15 | 法定代表人变更 |
刘竟亮
|
刘竟亮
|
9 | 2021-01-15 | 其他变更 |
姓名:刘竟亮,职务:经理
姓名:刘周亮,职务:监事 [退出] 姓名:刘竟亮,职务:执行董事 [退出] |
姓名:刘竟亮,职务:经理
姓名:刘文标,职务:董事 [新增] 姓名:李漂中,职务:监事会主席 [新增] 姓名:刘新建,职务:董事长 [新增] 姓名:晏向荣,职务:董事 [新增] 姓名:刘金亮,职务:监事 [新增] 姓名:刘竟亮,职务:董事 [新增] 姓名:赵笑媛,职务:董事 [新增] 姓名:谢修胜,职务:监事 [新增] |
10 | 2021-01-15 | 投资人(股权)变更 |
投资人:刘竟亮,出资额:1020万,占51%,出资方式:货币,出资时间:2050-08-11
[退出]
投资人:刘周亮,出资额:980万,占49%,出资方式:货币,出资时间:2050-08-11 [退出] |
投资人:刘新建,出资额:750万,占15%,出资方式:货币,出资时间:2051-01-12
[新增]
投资人:刘竟亮,出资额:1020万,占20.4%,出资方式:货币,出资时间:2050-08-11 [新增] 投资人:刘金亮,出资额:300万,占6%,出资方式:货币,出资时间:2051-01-12 [新增] 投资人:晏向荣,出资额:300万,占6%,出资方式:货币,出资时间:2051-01-12 [新增] 投资人:赵笑媛,出资额:1000万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2051-01-12 [新增] 投资人:刘周亮,出资额:980万,占19.6%,出资方式:货币,出资时间:2050-08-11 [新增] 投资人:刘文标,出资额:150万,占3%,出资方式:货币,出资时间:2051-01-12 [新增] 投资人:谢修胜,出资额:250万,占5%,出资方式:货币,出资时间:2051-01-12 [新增] 投资人:任爱莲,出资额:250万,占5%,出资方式:货币,出资时间:2051-01-12 [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |