北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 上海外食进出口有限公司 | 法定代表人 | 顾旭乾 关联4家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 上海市食品进出口公司,上海市食品进出口有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 批发和零售业-批发业-食品、饮料及烟草制品批发-其他食品批发 |
注册资本 | 4786.0万人民币 | ||
登记机关 | 虹口区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1983-05-30 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 9131010913220585XN |
注册号 | 310109000009090 | 组织机构代码 | 13220585X |
住址 | 上海市虹口区四川北路525号12层 | ||
经营范围 | 从事货物及技术的进出口业务,商务咨询,企业登记代理;食品流通。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 执行董事兼总经理 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巫军毅 共有1家公司 | 100.0% | 440300.0万人民币 | 1995-08-29 | |
2 | 陈健 共有1家公司 | 100.0% | 6413.0万人民币 | 1997-06-05 | |
3 | 卫晖 共有1家公司 | 100.0% | 800.0万人民币 | 1993-11-26 | |
4 | 傅翌峰 共有5家公司 | 100.0% | 540.0万人民币 | 1993-07-16 | |
5 | 邱必银 共有2家公司 | 100.0% | 336.0万人民币 | 1990-10-04 | |
6 | 王汝根 共有1家公司 | 100.0% | 300.0万人民币 | 1996-03-01 | |
7 | 王海庆 共有1家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 1993-09-20 | |
8 | 许翼飞 共有4家公司 | 100.0% | 65.0万人民币 | 1997-10-14 | |
9 | 徐华根 共有2家公司 | 100.0% | 50.0万人民币 | 2004-06-15 | |
10 | 言宏伟 共有3家公司 | 100.0% | 43.5万人民币 | 1985-12-06 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
他有 1家公司 |
1999-07-06 | 吊销,已注销 | |
2 |
邵 鸿
他有 1家公司 |
1996-05-23 | 注销 | |
3 |
任昕
他有 1家公司 |
1996-05-23 | 注销 | |
4 |
巫军毅
他有 1家公司 |
1995-08-29 | 注销 | |
5 |
马桃荣
他有 1家公司 |
1995-02-20 | 注销 | |
6 |
陈健
他有 1家公司 |
1995-01-09 | 在营 | |
7 |
吴青云
他有 1家公司 |
1994-11-01 | 吊销 | |
8 |
邢惠娟
他有 1家公司 |
1994-07-04 | 注销 | |
9 |
蔡建
他有 3家公司 |
1993-09-28 | 注销 | |
10 |
陈保智
他有 1家公司 |
1993-09-23 | 注销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-25 | 监事备案 |
袁丽建
[退出]
|
邵挺彰
[新增]
|
2 | 2024-06-25 | 法定代表人变更 |
罗锦斐
[退出]
|
顾旭乾
[新增]
|
3 | 2022-12-08 | 法定代表人变更 |
田蕊
[退出]
|
罗锦斐
[新增]
|
4 | 2022-12-08 | 监事备案 |
胡静静
[退出]
|
袁丽建
[新增]
|
5 | 2021-12-31 | 章程备案 |
无
|
2021-12-27章程备案
|
6 | 2021-12-31 | 企业类型变更 |
全民所有制
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
7 | 2021-12-31 | 名称变更 |
上海
市
食
品
进出口公司
|
上海
外
食进出口
有限
公司
|
8 | 2021-12-31 | 法定代表人变更 |
张静浩
[退出]
|
田蕊
[新增]
|
9 | 2021-12-31 | 工商登记联络员备案 |
孟浩强
|
陈冰
|
10 | 2021-12-31 | 监事备案 |
|
胡静静[新增]
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-07-15 | 未知:上海外食进出口有限公司,深圳市南山建设开发实业公司 | 执行文书、拍卖 | 深圳市罗湖区人民法院 | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-03-10 | - | - | - | ! |
2 | 2013-08-20 | - | - | - | ! |
3 | 2009-03-02 | - | - | - | ! |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 宇航大厦办公装修项目中标结果公示 | 招标方 | 2023-01-17 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-07-30 | EIFFEL | 0640FD755F151672 | 25类-服装鞋帽 | |
2 | 1997-01-28 | 伊佳美 | 1166654 | 25类-服装鞋帽 | |
3 | 1997-01-28 | 伊佳美 | 45CDD87BC4C2D825 | 25类-服装鞋帽 | |
4 | 1996-07-11 | LIGHTHOUSE | 1083741 | 33类-酒 | |
5 | 1986-12-09 | LUCKY | 383926 | 30类-方便食品 | |
6 | 1986-12-09 | LUCKY | 383400 | 29类-食品 | |
7 | 1996-04-22 | 图形 | 1053619 | 30类-方便食品 | |
8 | 1995-06-05 | 珍宝 | 982986 | 29类-食品 | |
9 | 1993-09-28 | S F I E C | 0D49B41CDAD764C6 | 35类-广告销售 | |
10 | 1993-09-28 | S F I E C及图 | 773020 | 35类-广告销售 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-09-13 | 上海市食品进出口公司 | www.shfiec.com;www.shfiec.com.cn | 沪ICP备06018297号 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |