北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:上实投资于1994年12月经上海市外国投资工作委员会特批设立,是本市首批获准成立的外商投资性公司. ...更多
公司名称 | 上实投资(上海)有限公司 | 法定代表人 | 郭箭 关联13家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(台港澳与外国投资者合资) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 5400.0万美元 | ||
登记机关 | 上海市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1994-12-23 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91310000607322591R |
注册号 | 310000400102600 | 组织机构代码 | 607322591 |
住址 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区水芸路432号5013室 | ||
经营范围 | 一、在国家允许外商投资的领域依法进行投资,二、受其所投资企业的书面委托(经董事会一致通过),向其所投资企业提供下列服务:1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品并提供售后服务;2、在外汇管理部门,在其所投资企业之间平衡外汇;3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务,三、为其投资者提供咨询服务,为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务,四、承接其母公司和关联公司的服务外包业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事长 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事 | |
6 | 监事 | |
7 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 郑婵 共有1家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2007-08-28 | |
2 | 孙伟国 共有5家公司 | 90.0% | 810.0万美元 | 1981-07-27 | |
3 | 姜文庆 共有14家公司 | 80.0% | 67.552万美元 | 1992-10-13 | |
4 | 姜文庆 共有14家公司 | 51.0% | 12.75万美元 | 1995-07-07 | |
5 | 冯煌 共有10家公司 | 50.0% | 560.0万人民币 | 2007-02-09 | |
6 | 于宝超 共有4家公司 | 50.0% | 395.0万美元 | 1991-06-25 | |
7 | 贾智勇 共有3家公司 | 50.0% | 51.5万美元 | 1986-03-14 | |
8 | 贾智勇 共有3家公司 | 50.0% | 40.0万美元 | 1993-04-10 | |
9 | 赵其林 共有1家公司 | 35.0% | 184.67万美元 | 1994-11-01 | |
10 | 蒋文辉 共有7家公司 | 33.15% | 2189.0万人民币 | 1996-11-13 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
郑婵
他有 1家公司 |
2007-08-28 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-11-04 | 章程备案 |
2013-11-29章程备案
|
2021-10-15章程备案
|
2 | 2021-11-04 | 住所变更 |
上海
市黄浦区淮海中路98号金钟广场16楼A区
|
中国(
上海
)自由贸易试验区临港新片区水芸路432号5013室
|
3 | 2021-08-17 | 董事备案 |
冯煌
戴为民 [退出] 许瞻 [退出] |
冯煌
汤静波 [新增] 吉林 [新增] 张荣 [新增] |
4 | 2021-08-17 | 监事备案 |
黄刚
[退出]
李汉生 [退出] |
丁健
[新增]
童刚 [新增] |
5 | 2020-09-02 | 法定代表人变更 |
徐有利
[退出]
|
郭箭
[新增]
|
6 | 2018-01-04 | 董事备案 |
许瞻
戴为民 冯煌 徐有利 [退出] |
戴为民
冯煌 许瞻 |
7 | 2018-01-04 | 法定代表人变更 |
周道洪
[退出]
|
徐有利
[新增]
|
8 | 2017-06-23 | 董事备案 |
冯煌
周军 [退出] 钱启东 [退出] 周予鼎 [退出] |
冯煌
戴为民 [新增] 许瞻 [新增] 徐有利 [新增] |
9 | 2017-06-23 | 监事备案 |
徐有利
[退出]
徐波 [退出] |
黄刚
[新增]
李汉生 [新增] |
10 | 2016-02-02 | 住所变更 |
上海市
长乐路1219号10楼
|
上海市
黄浦区淮海中路98号金钟广场16楼A区
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2012-04-17 | - | - | 3; | ! |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 金钟广场16层办公区域装修项目 | 招标方 | 2022-01-24 | 详情 |
2 | 金钟广场16层办公区域装修项目-招标/资审公告 | 招标方 | 2021-11-23 | 详情 |
3 | 金钟广场16层办公区域装修项目 | 招标方 | 2021-11-23 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |