北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 上海景锐投资有限公司 | 法定代表人 | 唐菊华 关联36家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 100.0万人民币 | ||
登记机关 | 嘉定区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2009-12-09 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91310114698757127B |
注册号 | 310114002057503 | 组织机构代码 | 698757127 |
住址 | 上海市嘉定区嘉定镇博乐路70号36幢4层J635室 | ||
经营范围 | 实业投资。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 执行董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李掌兴 共有82家公司 | 100.0% | 50000.0万人民币 | 2014-01-14 | |
2 | 李掌兴 共有82家公司 | 100.0% | 50000.0万人民币 | 2014-01-15 | |
3 | 李掌兴 共有82家公司 | 90.0% | 45000.0万人民币 | 2012-08-14 | |
4 | 李掌兴 共有82家公司 | 90.0% | 45000.0万人民币 | 2011-11-04 | |
5 | 倪洪梅 共有114家公司 | 70.0% | 350.0万人民币 | 2010-01-06 | |
6 | 倪洪梅 共有114家公司 | 52.25% | 55.0万人民币 | 2016-10-12 | |
7 | 倪洪梅 共有114家公司 | 50.0% | 5.0万人民币 | 2016-04-12 | |
8 | 唐菊华 共有36家公司 | 50.0% | 5.0万人民币 | 2016-03-29 | |
9 | 倪洪梅 共有114家公司 | 50.0% | 5.0万人民币 | 2016-04-12 | |
10 | 唐菊华 共有36家公司 | 50.0% | 5.0万人民币 | 2016-03-29 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
李掌兴
他有 82家公司 |
2011-11-04 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-01-29 | 企业类型变更 | ||
2 | 2024-01-29 | 出资方式变更 |
上海景瑞投资有限公司 货币100.000000万人民币
[退出]
[退出] |
上海景瑞投资有限公司 货币99.000000万人民币
[新增]
上海敦厚企业管理咨询有限公司 货币1.000000万人民币 [新增] [新增] |
3 | 2024-01-29 | 章程备案 | ||
4 | 2024-01-29 | 投资人(股权)变更 |
上海景瑞投资有限公司
[退出] |
上海景瑞投资有限公司
上海敦厚企业管理咨询有限公司 [新增] [新增] |
5 | 2023-01-20 | 法定代表人变更 |
蔡云
[退出]
|
唐菊华
[新增]
|
6 | 2021-12-23 | 法定代表人变更 |
刘茂春
[退出]
|
蔡云
[新增]
|
7 | 2019-08-05 | 住所变更 |
嘉定区
城北路333号12幢125室
|
上海市
嘉定区
嘉定镇博乐路70号36幢4层J635室
|
8 | 2019-08-05 | 经营期限(营业期限)变 |
2009-12-09~20
1
9-12-08
|
2009-12-09~20
4
9-12-08
|
9 | 2019-08-05 | 章程备案 |
无
|
2019-07-18章程备案
|
10 | 2018-04-25 | 法定代表人变更 |
杨铁军
[退出]
|
刘茂春
[新增]
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |