北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:税务登记证号码:220104124051619 长春通信总公司,持股76.56%;长春电信信息产业有限公司,持股0.36%;许殿民,持股0.18%;夏青山,持股0.18%;职工,持股22.72%。 ...更多
公司名称 | 长春通信发展股份有限公司 | 法定代表人 | 王宇 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | 所属行业 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-通信设备制造-通信终端设备制造 |
注册资本 | 5500.0万人民币 | ||
登记机关 | 长春市市场监督管理局长春新区分局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1993-07-03 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 912201011240516192 |
注册号 | 220107000009061 | 组织机构代码 | 124051619 |
住址 | 朝阳区前进大街2号 | ||
经营范围 | 仅供企业资产清算使用## |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 总经理 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事 | |
5 | 监事长 | |
6 | 董事 | |
7 | 董事长 | |
8 | 董事 | |
9 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 徐殿民 共有3家公司 | 100.0% | 150.0万人民币 | 1998-08-27 | |
2 | { res.NAME }} | 100.0% | 30.0万人民币 | 1997-10-24 | |
3 | 姜洪文 共有2家公司 | 99.99% | 7013.33万人民币 | 2001-12-26 | |
4 | 孙永德 共有2家公司 | 99.0% | 495.0万人民币 | 1999-12-14 | |
5 | 徐秀宏 共有3家公司 | 8.51% | 200.0万人民币 | 2001-07-27 | |
6 | 马铁玲 共有1家公司 | - | - | 1994-05-25 | |
7 | 夏青山 共有1家公司 | - | - | 2001-09-18 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
夏青山
他有 4家公司 |
2001-12-25 | 吊销,未注销 | |
2 |
赵辉
他有 5家公司 |
1999-03-18 | 吊销 | |
3 |
沙晓春
他有 1家公司 |
1998-08-28 | 吊销 | |
4 |
徐殿民
他有 3家公司 |
1998-08-27 | 在营 | |
5 |
苗文城
他有 1家公司 |
1998-08-18 | 吊销,未注销 | |
6 |
李德山
他有 1家公司 |
1998-07-16 | 吊销 | |
7 |
李天明
他有 1家公司 |
1998-07-07 | 吊销,未注销 | |
8 |
常平
他有 1家公司 |
1997-10-31 | 吊销 | |
9 |
王立军
他有 3家公司 |
1997-07-17 | 吊销 | |
10 |
于伯承
他有 1家公司 |
1997-05-26 | 吊销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-04-19 | - | ||
2 | 2024-04-19 | 董事监事经理备案 |
姓名:马东方,职务:董事长,证件号码:******,,姓名:曲秀芳,职务:监事,证件号码:******,,姓名:郭忠孚,职务:董事,证件号码:******,,姓名:孙桂琴,职务:董事,证件号码:******,,姓名:周桂金,职务:董事,证件号码:******,,姓名:王秀辉,职务:监事,证件号码:******,,姓名:付丽娟,职务:董事,证件号码:******,,姓名:王宇,职务:总经理,证件号码:******,,姓名:董淑芹,职务:监事会主席,证件号码:******,,姓名:杜万林,职务:财务负责人,证件号码:******,
|
姓名:马东方,职务:董事长,证件号码:******,,姓名:曲秀芳,职务:监事,证件号码:******,,姓名:郭忠孚,职务:董事,证件号码:******,,姓名:孙桂琴,职务:董事,证件号码:******,,姓名:逯毅贤,职务:监事,证件号码:******,,姓名:付丽娟,职务:董事,证件号码:******,,姓名:王宇,职务:总经理,证件号码:******,,姓名:董淑芹,职务:监事会主席,证件号码:******,,姓名:周桂金,职务:董事,证件号码:******,,姓名:杜万林,职务:财务负责人,证件号码:******,
|
3 | 2024-04-19 | - |
1
|
1
|
4 | 2024-04-19 | - |
董事监事经理
|
备案
董事监事经理
|
5 | 2023-01-12 | 法定代表人变更 |
栗景元
[退出]
|
王宇
[新增]
|
6 | 2023-01-12 | 董事监事经理变更 |
姓名:姜洪文,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:栗景元,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:白玉发,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:副董事长,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:马强,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
|
姓名:王宇,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:付丽娟,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:曲秀芳,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:王秀辉,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:周桂金,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:马东方,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:郭忠孚,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:孙桂琴,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:董淑芹,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事会主席,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:杜万林,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:财务负责人,证件号码:******,联系电话:******,
|
7 | 2023-01-12 | 章程备案 |
2[新增]
|
|
8 | 2023-01-12 | 联络员变更 |
姓名:
杜万林
,固定电话:******,移动电话:******,电子邮箱:******,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:******,
|
姓名:
张勇
,固定电话:******,移动电话:******,电子邮箱:******,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:******,
|
9 | 2023-01-12 | 营业年限/保留期限(名称调整) |
2021-06-30[删除]
|
|
10 | 2020-07-01 | - |
1993-07-03 00:00:00.0[删除]
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |