北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 吉林集安农村商业银行股份有限公司 | 法定代表人 | 许秀明 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 集安市农村信用合作社联合社,集安市农村信用合作联社 | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | 所属行业 | 金融业-货币金融服务-货币银行服务-其他货币银行服务 |
注册资本 | 33000.0万人民币 | ||
登记机关 | 集安市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1995-03-25 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 912205828268712679 |
注册号 | 220582000001614 | 组织机构代码 | 826871267 |
住址 | 集安市黎明街58号 | ||
经营范围 | 吸收人民币公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑和贴现;代理其他银行的金融业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券、参与货币市场;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;从事银行卡业务(借记卡);增值电信业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 | *** | *** | |
2 |
朱
朱洪彬
|
*** | *** |
3 |
张
张莹莹
|
*** | *** |
4 |
张
张利
|
*** | *** |
5 |
张
张润竹
|
*** | *** |
6 |
刘
刘振国
|
*** | *** |
7 |
刘
刘加洪
|
*** | *** |
8 |
任
任大华
|
*** | *** |
9 |
李
李香淑
|
*** | *** |
10 |
何
何学敏
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事长 | |
5 | 董事 | |
6 | 监事 | |
7 | 监事长 | |
8 | 董事兼总经理 | |
9 | 监事 | |
10 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 都基英 共有1家公司 | 100.0% | 102.0万人民币 | 1996-11-28 | |
2 | 于希飞 共有3家公司 | 100.0% | 81.3万人民币 | 1989-05-16 | |
3 | 王呈义 共有1家公司 | 100.0% | 75.0万人民币 | 1989-04-07 | |
4 | 马振林 共有1家公司 | 100.0% | 50.0万人民币 | 1989-05-08 | |
5 | 于忠敏 共有1家公司 | 100.0% | 46.0万人民币 | 1989-04-13 | |
6 | 张宪贵 共有1家公司 | 100.0% | 45.0万人民币 | 1989-05-20 | |
7 | 蔡德芳 共有1家公司 | 100.0% | 41.0万人民币 | 1990-03-20 | |
8 | 岳洪胜 共有1家公司 | 100.0% | 32.4万人民币 | 1989-06-16 | |
9 | 于廷平 共有1家公司 | 100.0% | 27.0万人民币 | 1989-06-21 | |
10 | 刘大兴 共有1家公司 | 100.0% | 11.6万人民币 | 1989-06-14 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
才秀锋
他有 2家公司 |
2008-03-24 | 在营 | |
2 |
卢炳波
他有 2家公司 |
2006-11-02 | 在营 | |
3 |
崔杰
他有 3家公司 |
2006-11-02 | 在营 | |
4 |
刘洋
他有 1家公司 |
2006-11-02 | 在营 | |
5 |
贾海清
他有 2家公司 |
2006-11-01 | 注销 | |
6 |
林勇
他有 2家公司 |
2006-11-01 | 在营 | |
7 |
崔永乐
他有 2家公司 |
2006-11-01 | 在营 | |
8 |
卢炳利
他有 2家公司 |
2006-10-23 | 在营 | |
9 |
孙佩龙
他有 2家公司 |
2006-10-20 | 在营 | |
10 |
杨忠猛
他有 2家公司 |
2006-10-19 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-06 | - |
1
|
1
|
2 | 2024-09-06 | - |
董事监事经理
|
备案
董事监事经理
|
3 | 2024-09-06 | 董事监事经理备案 |
姓名:杨光,职务:监事,证件号码:******,,姓名:韩誉,职务:监事,证件号码:******,,姓名:姜涵,职务:董事,证件号码:******,,姓名:肖忠辉,职务:董事,证件号码:******,,姓名:肖忠辉,职务:总经理,证件号码:******,,姓名:刘云峰,职务:董事,证件号码:******,,姓名:许秀明,职务:董事长,证件号码:******,,姓名:张代良,职务:董事,证件号码:******,,姓名:周广军,职务:监事,证件号码:******,,姓名:杨守贤,职务:董事,证件号码:******,,姓名:历芳,职务:董事,证件号码:******,,姓名:孙宇时,职务:监事,证件号码:******,,姓名:王宇,职务:监事会主席,证件号码:******,,姓名:赵越,职务:财务负责人,证件号码:******,
|
姓名:王宇,职务:监事会主席,证件号码:******,,姓名:王敬儒,职务:董事,证件号码:******,,姓名:白宇梅,职务:董事,证件号码:******,,姓名:张代良,职务:董事,证件号码:******,,姓名:韩誉,职务:监事,证件号码:******,,姓名:许秀明,职务:董事长,证件号码:******,,姓名:王永华,职务:监事,证件号码:******,,姓名:姜涵,职务:董事,证件号码:******,,姓名:肖忠辉,职务:董事,证件号码:******,,姓名:肖忠辉,职务:总经理,证件号码:******,,姓名:刘云峰,职务:董事,证件号码:******,,姓名:周广军,职务:监事,证件号码:******,,姓名:杨守贤,职务:董事,证件号码:******,,姓名:历芳,职务:董事,证件号码:******,,姓名:孙宇时,职务:监事,证件号码:******,,姓名:赵越,职务:财务负责人,证件号码:******,
|
4 | 2022-12-29 | 章程备案 |
2
|
2
|
5 | 2022-12-29 | 董事监事经理备案 |
姓名:孙宇时,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:张代良,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:杨光,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:韩誉,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:李东琦,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:历芳,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:杨守贤,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:王宇,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事会主席,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:许秀明,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:肖忠辉,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:肖忠辉,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:刘云峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:周广军,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:马玉祯,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:财务负责人,证件号码:******,联系电话:******,
|
姓名:姜涵,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:许秀明,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:张代良,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:杨光,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:韩誉,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:王宇,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事会主席,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:杨守贤,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:历芳,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:孙宇时,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:肖忠辉,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:肖忠辉,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:刘云峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:周广军,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:赵越,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:财务负责人,证件号码:******,联系电话:******,
|
6 | 2021-12-24 | 章程备案 |
1
|
2
|
7 | 2020-11-26 | 法定代表人变更 |
于波
[退出]
|
许秀明
[新增]
|
8 | 2020-11-26 | 联络员变更 |
姓名:
宋思瑶
,固定电话:******,移动电话:******,电子邮箱:******,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:******,
|
姓名:
仇宝花
,固定电话:******,移动电话:******,电子邮箱:******,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:******,
|
9 | 2020-11-26 | 董事监事经理变更 |
姓名:栾景润,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事长,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:杨光,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:韩誉,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:刘德平,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:刘德平,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:江先昱,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:刘加洪,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:刘云峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:王长顺,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:杨守贤,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:李东琦,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:历芳,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:于波,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,
|
姓名:张代良,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:杨光,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:韩誉,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:刘云峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:杨守贤,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:李东琦,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:历芳,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:周广军,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:许秀明,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:王宇,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事会主席,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:肖忠辉,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:肖忠辉,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:孙宇时,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
|
10 | 2020-11-26 | 经营范围 |
吸收人民币公众存款
发放短期、中期和长期贷款 办理国内外结算 办理票据承兑和贴现 代理其他银行的金融业务 代理发行、代理兑付、承销政府债券 买卖政府债券、金融债券、参与货币市场 从事同业拆借 代理收付款项及代理保险业务 提供保管箱服务 从事银行卡业务(借记卡) 经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
吸收人民币公众存款
发放短期、中期和长期贷款 办理国内外结算 办理票据承兑和贴现 代理其他银行的金融业务 代理发行、代理兑付、承销政府债券 买卖政府债券、金融债券、参与货币市场 从事同业拆借 代理收付款项及代理保险业务 提供保管箱服务 从事银行卡业务(借记卡) 经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 增值电信业务 [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-12-07 | 未知:金明春,吉林集安农村商业银行股份有限公司 | 裁判文书 | 集安市人民法院 | 详情 |
2 | 2023-10-24 | 未知:赵洪庆,吉林集安农村商业银行股份有限公司 | 起诉状副本及开庭传票 | 集安市人民法院 | 详情 |
3 | 2023-10-22 | 未知:姜殿国,吉林集安农村商业银行股份有限公司 | 起诉状副本及开庭传票 | 集安市人民法院 | 详情 |
4 | 2023-09-29 | 未知:金明春,吉林集安农村商业银行股份有限公司 | 起诉状副本及开庭传票 | 集安市人民法院 | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-08-28 | 通银监罚决字〔2017〕16号 | - | 通化银监分局 |
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-03-31 | - | 张润竹 | 河北银行股份有限公司石家庄分行 | - | 600.0000 |
2 | 2020-03-31 | - | 孙波 | 河北银行股份有限公司石家庄分行 | - | 550.0000 |
3 | 2020-03-31 | - | 张成发 | 河北银行股份有限公司石家庄分行 | - | 510.0000 |
4 | 2020-03-31 | - | - | 河北银行股份有限公司石家庄分行 | - | - |
5 | 2018-07-12 | - | - | 长春绿园融泰村镇银行股份有限公司 | - | - |
6 | 2018-07-12 | 220582201807120021 | 吉林省农创投资集团有限公司 | 长春绿园融泰村镇银行股份有限公司 | 5 | 284万元 |
7 | 2018-07-12 | 220582201807120020 | 吉林省农创投资集团有限公司 | 长春绿园融泰村镇银行股份有限公司 | 5 | 297万元 |
8 | 2018-07-12 | 220582201807120018 | 吉林省农创投资集团有限公司 | 长春绿园融泰村镇银行股份有限公司 | 5 | 317万元 |
9 | 2018-07-12 | 220582201807120017 | 吉林省农创投资集团有限公司 | 长春绿园融泰村镇银行股份有限公司 | 5 | 290万元 |
10 | 2018-07-12 | 220582201807120016 | 吉林省农创投资集团有限公司 | 长春绿园融泰村镇银行股份有限公司 | 5 | 278万元 |
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 吉林集安农村商业银行股份有限公司拍卖供应商选择项目(二次)成交公告 | 招标方 | 2023-07-24 | 详情 |
2 | 吉林集安农村商业银行股份有限公司拍卖供应商选择项目(二次)竞争性磋商公告 | 招标方 | 2023-07-14 | 详情 |
3 | 吉林集安农村商业银行股份有限公司拍卖供应商选择项目流标公告 | 招标方 | 2023-07-14 | 详情 |
4 | 吉林集安农村商业银行股份有限公司拍卖供应商选择项目 | 招标方 | 2023-06-28 | 详情 |
5 | 吉林集安农村商业银行股份有限公司拍卖供应商选择项目竞争性磋商 | 招标方 | 2023-06-28 | 详情 |
6 | 吉林集安农村商业银行股份有限公司拍卖供应商选择项目磋商公告 | 招标方 | 2023-06-28 | 详情 |
7 | 集安市农业综合行政执法大队执法车辆燃油费用、执法车辆维修费用 | 竞标方 | 2023-05-05 | 详情 |
8 | 吉林集安农村商业银行股份有限公司拍卖供应商选择项目变更公告 | 招标方 | 2023-04-26 | 详情 |
9 | 吉林集安农村商业银行股份有限公司拍卖供应商选择项目招标公告 | 招标方 | 2023-04-20 | 详情 |
10 | 吉林集安农村商业银行股份有限公司员工工装采购项目招标公告 | 招标方 | 2023-04-20 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |