北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 黑龙江金谷粮食集团股份有限公司 | 法定代表人 | 李孟男 关联3家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市、国有控股) | 所属行业 | 批发和零售业-批发业-农、林、牧、渔产品批发-谷物、豆及薯类批发 |
注册资本 | 8600.0万人民币 | ||
登记机关 | 哈尔滨市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2011-09-23 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91230100578697684R |
注册号 | 230000100081496 | 组织机构代码 | 578697684 |
住址 | 黑龙江省哈尔滨市道里区西头道街21号501-503室 | ||
经营范围 | 粮食收购。粮食及农副产品销售,粮食储存,粮食包装。货物进出口。企业管理服务,企业税务规划,税务咨询服务,财务咨询服务。谷物磨制;米、面制品及食用油销售。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 监事 | |
3 | 董事长兼总经理 | |
4 | 董事 | |
5 | 监事 | |
6 | 监事 | |
7 | 监事 | |
8 | 监事 | |
9 | 监事 | |
10 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李鹏飞 共有1家公司 | 100.0% | 500.0万人民币 | 2011-10-21 | |
2 | 张双健 共有1家公司 | 100.0% | 200.0万人民币 | 2013-08-16 | |
3 | 聂强 共有2家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 2011-10-20 | |
4 | 聂强 共有2家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 2011-10-21 | |
5 | 彭桐发 共有3家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 2014-08-26 | |
6 | 杜大恒 共有3家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 2011-10-26 | |
7 | 任坤 共有4家公司 | 67.0% | 3484.0万人民币 | 2014-03-26 | |
8 | 李士文 共有1家公司 | 67.0% | 1340.0万人民币 | 2013-07-16 | |
9 | 王丽华 共有2家公司 | 67.0% | 670.0万人民币 | 2013-12-03 | |
10 | 刘鹤 共有2家公司 | 67.0% | 670.0万人民币 | 2014-10-20 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
梁国忠
他有 1家公司 |
2013-11-26 | 注销 | |
2 |
石子安
他有 1家公司 |
2013-10-15 | 注销 | |
3 |
詹福
他有 1家公司 |
2013-10-09 | 注销 | |
4 |
聂强
他有 1家公司 |
2013-09-27 | 注销 | |
5 |
王力学
他有 4家公司 |
2012-10-22 | 注销 | |
6 |
周喜忠
他有 2家公司 |
2012-08-29 | 注销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-09-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李猛
孙旭生 祖义 史兴禄 宋占彪 孔繁晶 李孟男 林勇 王德林 吴馨菊 连翌 邹先平 郝明磊 刘黎明 [退出] |
李猛
孙旭生 祖义 史兴禄 宋占彪 孔繁晶 林勇 王德林 吴馨菊 连翌 邹先平 郝明磊 李孟男 |
2 | 2020-09-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
祖义
宋占彪 李孟男 王德林 连翌 邹先平 王陆 [退出] 王郃 [退出] 李兰 [退出] 杨滨燕 [退出] 郭立新 [退出] 丁锐 [退出] 乔树波 [退出] 罗军 [退出] |
祖义
宋占彪 李孟男 王德林 连翌 邹先平 李猛 [新增] 孙旭生 [新增] 史兴禄 [新增] 孔繁晶 [新增] 林勇 [新增] 刘黎明 [新增] 吴馨菊 [新增] 郝明磊 [新增] |
3 | 2020-01-21 | 负责人变更 |
丁锐
[退出]
|
李孟男
[新增]
|
4 | 2020-01-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邹先平
罗军 王陆 祖义 王郃 宋占彪 李兰 杨滨燕 郭立新 丁锐 王德林 乔树波 连翌 玄庆伟 [退出] |
王陆
祖义 王郃 宋占彪 李兰 杨滨燕 郭立新 丁锐 王德林 乔树波 连翌 邹先平 罗军 李孟男 [新增] |
5 | 2018-07-11 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
营口港务集团有限公司:*%
黑龙江省粮食产业集团有限公司:*% 黑龙江省直属粮库管理有限公司:*% 广东粤星实业发展有限公司:*% 北京嘉展高通资产管理有限公司:*% 黑龙江金谷大厦:*% [退出] |
营口港务集团有限公司:*%
北京嘉展高通资产管理有限公司:*% 广东粤星实业发展有限公司:*% 黑龙江省直属粮库管理有限公司:*% 黑龙江省粮食产业集团有限公司:*% 黑龙江金谷大厦有限公司:*% [新增] |
6 | 2018-07-11 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
营口港务集团有限公司:11.63%
黑龙江省粮食产业集团有限公司:41.86% 黑龙江省直属粮库管理有限公司:11.62% 广东粤星实业发展有限公司:11.62% 北京嘉展高通资产管理有限公司:11.62% 黑龙江金谷大厦:11.63% [退出] |
营口港务集团有限公司:11.63%
北京嘉展高通资产管理有限公司:11.62% 广东粤星实业发展有限公司:11.62% 黑龙江省直属粮库管理有限公司:11.62% 黑龙江省粮食产业集团有限公司:41.86% 黑龙江金谷大厦有限公司:11.62% [新增] |
7 | 2018-03-30 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
营口港务集团有限公司:*%
黑龙江金谷大厦:*% 黑龙江省直属粮库管理有限公司:*% 广东粤星实业发展有限公司:*% 北京嘉展高通资产管理有限公司:*% 黑龙江银谷粮食有限公司:*% [退出] |
营口港务集团有限公司:*%
黑龙江金谷大厦:*% 北京嘉展高通资产管理有限公司:*% 广东粤星实业发展有限公司:*% 黑龙江省直属粮库管理有限公司:*% 黑龙江省粮食产业集团有限公司:*% [新增] |
8 | 2018-03-30 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
营口港务集团有限公司:11.63%
黑龙江金谷大厦:11.63% 黑龙江银谷粮食有限公司:54.55% [退出] 黑龙江省直属粮库管理有限公司:15.15% [退出] 广东粤星实业发展有限公司:15.15% [退出] 北京嘉展高通资产管理有限公司:15.15% [退出] |
营口港务集团有限公司:11.63%
黑龙江金谷大厦:11.63% 北京嘉展高通资产管理有限公司:11.62% [新增] 广东粤星实业发展有限公司:11.62% [新增] 黑龙江省直属粮库管理有限公司:11.62% [新增] 黑龙江省粮食产业集团有限公司:41.86% [新增] |
9 | 2017-04-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王郃
王德林 祖义 宋占彪 李兰 杨滨燕 玄庆伟 郭立新 丁锐 戴凤梅 [退出] 马英姿 [退出] 张凤云 [退出] |
祖义
王郃 宋占彪 李兰 杨滨燕 玄庆伟 郭立新 丁锐 王德林 邹先平 [新增] 罗军 [新增] 王陆 [新增] 乔树波 [新增] 连翌 [新增] |
10 | 2015-09-22 | 业务范围变更 |
粮食收购
货物进出口 粮食及农副产品销售 [退出] 粮食储存 [退出] 粮食包装 [退出] 企业管理服务 [退出] 企业税务规划 [退出] 税务咨询服务 [退出] 财务咨询服务 [退出] |
粮食收购
货物进出口 粮食及农副产品销售,粮食储存,粮食包装 [新增] 企业管理服务,企业税务规划,税务咨询服务,财务咨询服务 [新增] 谷物磨制 [新增] 米、面制品及食用油销售 [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-20 | 未知:刘桂芹,王艺晓,王桂庆,张慧云,王浩宇,于秀丽,黑龙江金谷粮食集团股份有限公司,王风山,富锦市泓程米糠油脂有限公司,佳木斯粮食集团有限公司 | 裁判文书 | 佳木斯市中级人民法院 | 详情 |
2 | 2019-01-05 | 被告:马振微、原告:黑龙江金谷粮食集团股份有限公司、被告:刘鹤、被告:刘军辉、被告:李丽红 | - | - | 详情 |
序号 | 案号 | 立案日期 | 执行法院 | 执行标的 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (2024)黑1202执1162号 | 2024-05-07 | 黑龙江省绥化市北林区人民法院 | 11631666.0 | 详情 |
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 黑龙江金谷粮食集团股份有限公司选聘会计师事务所等第三方机构服务项目中标结果公告 | 招标方 | 2023-08-21 | 详情 |
2 | 黑龙江金谷粮食集团股份有限公司选聘会计师事务所等第三方机构服务项目中标结果公告 | 招标方 | 2023-08-21 | 详情 |
3 | 黑龙江金谷粮食集团股份有限公司选聘会计师事务所等第三方机构服务项目中标候选人公示 | 招标方 | 2023-08-16 | 详情 |
4 | 黑龙江金谷粮食集团股份有限公司选聘会计师事务所等第三方机构服务项目采购公告 | 招标方 | 2023-08-08 | 详情 |
5 | 黑龙江省农业投资集团有限公司办公用品采购公告 | 竞标方 | 2022-02-25 | 详情 |
6 | 黑龙江省农业投资集团有限公司办公耗材采购公告 | 竞标方 | 2022-02-25 | 详情 |
7 | 黑龙江金谷粮食集团股份有限公司办公用品及耗材采购公告 | 招标方 | 2021-12-24 | 详情 |
8 | 黑龙江金谷粮食集团股份有限公司办公用品及耗材采购公告 | 招标方 | 2021-10-21 | 详情 |
9 | 黑龙江金谷粮食集团股份有限公司办公用品及耗材采购公告 | 招标方 | 2021-09-04 | 详情 |
10 | 黑龙江金谷粮食集团股份有限公司办公用品及耗材采购公告 | 招标方 | 2021-09-03 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2015-04-02 | 黑龙江金谷粮食集团股份有限公司 | www.hljjgjt.com | 黑ICP备15002009号 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |