北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 黑龙江省东北大自然化工有限公司 | 法定代表人 | 霍文强 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 批发和零售业-零售业-货摊、无店铺及其他零售业-其他未列明零售业 |
注册资本 | 100.0万人民币 | ||
登记机关 | 友谊县市场监督管理局 | 经营状态 | 注销 |
成立日期 | 2009-08-26 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | 0 人 | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 9123052269261861X4 |
注册号 | 230522100005015 | 组织机构代码 | 69261861X |
住址 | 黑龙江省双鸭山市友谊县挹娄大街东段食品工业园区东北大自然粮油集团有限公司院内1栋 | ||
经营范围 | 销售油酸、脂肪酸、硬脂酸。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 执行董事兼总经理 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-01-24 | 驻在地址变更 |
黑龙江省双鸭山市友谊县
友谊镇荣民小区1号楼3单元1幢2号
|
黑龙江省双鸭山市友谊县
挹娄大街东段食品工业园区东北大自然粮油集团有限公司院内1栋
|
2 | 2018-01-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
黑龙江省东北大自然粮油集团有限公司:*%
侯玉萍 [退出] |
黑龙江省东北大自然粮油集团有限公司:*%
霍文强:*% [新增] |
3 | 2018-01-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
侯玉萍
霍文会 [退出] |
侯玉萍
霍文强 [新增] |
4 | 2018-01-24 | 负责人变更 |
侯玉萍
[退出]
|
霍文强
[新增]
|
5 | 2018-01-24 | 其他事项备案 |
黑龙江省东北大自然粮油集团有限公司:0%
侯玉萍 [退出] |
黑龙江省东北大自然粮油集团有限公司:0%
霍文强:20% [新增] |
6 | 2014-10-27 | 负责人变更 |
霍明明
[退出]
|
侯玉萍
[新增]
|
7 | 2014-10-27 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
黑龙江省东北大自然粮油集团有限公司:80%
[退出]
霍明明:20% [退出] |
侯玉萍
[新增]
黑龙江省东北大自然粮油集团有限公司 [新增] |
8 | 2014-10-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
霍文会
霍明明 [退出] |
霍文会
侯玉萍 [新增] |
9 | 2014-10-27 | 投资人(股权)变更 |
黑龙江省东北大自然粮油集团有限公司:*%
[退出]
霍明明:*% [退出] |
侯玉萍
[新增]
黑龙江省东北大自然粮油集团有限公司 [新增] |
10 | 2013-08-27 | 负责人变更 |
证件类型:中华人民共和国居民身份证
证件号码:****9 职务:执行董事兼总经理 职务产生方式:选举 法定代表人标志:是 任命单位:股东会 公务员标志:否 联系电话: 国别:中国 代表证有效期自: 代表证有效期至: 代表证编号: 姓名:霍玉玲 [退出] 性别:女 [退出] 出生日期:1969-02-26 [退出] 任职起始日期:2009-08-25 [退出] 任职截止日期:2012-08-25 [退出] 邮政编码: [退出] 住所:黑龙江省七台河市新兴区河南街道一委1组 [退出] |
证件类型:中华人民共和国居民身份证
证件号码:****9 职务:执行董事兼总经理 职务产生方式:选举 法定代表人标志:是 任命单位:股东会 公务员标志:否 联系电话: 国别:中国 代表证有效期自: 代表证有效期至: 代表证编号: 姓名:霍明明 [新增] 性别:男 [新增] 出生日期:1991-07-22 [新增] 任职起始日期:2013-08-26 [新增] 任职截止日期:2016-08-26 [新增] 邮政编码:155800 [新增] 住所:哈尔滨市南岗区七政街82号 [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |