北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:哈尔滨华澳塑料有限公司成立于1993年7月,是由哈尔滨炼油厂和澳门祥德物业有限公司共同出资组建的中外合资企业。1995年7月哈尔滨实华实业股份有限公司以第三投资方加入公司。企业主营聚丙浠树脂的生产、销售。企业现有职工100人,其中大专以上学历25人,具有中高级职称的8人,参加养老保险100人,职工基本养老保险率100%。 企业资产总额3.486万元,负债总额551万元,资产负债率16%;固定资产原值6.036万元,净值4.444万元。企业主导产品为聚丙浠树脂。产品覆盖国内市场,规模经济同行排位属省内行头。企业拟开殿ISO9000质量体系认证。 ...更多
公司名称 | 哈尔滨华澳塑料有限公司 | 法定代表人 | 李景芝 关联2家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 制造业-化学原料和化学制品制造业-合成材料制造-其他合成材料制造 |
注册资本 | 2255.0万人民币 | ||
登记机关 | 哈尔滨市道外区市场监督管理局 | 经营状态 | 注销 |
成立日期 | 2003-11-27 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91230104MA1DD2WP5G |
注册号 | 230104100095203 | 组织机构代码 | MA1DD2WP5 |
住址 | 哈尔滨市道外区化工路173号 | ||
经营范围 | 生产销售聚丙烯树脂及相关产品。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 监事 | |
3 | 董事长 | |
4 | 监事 | |
5 | 董事兼总经理 | |
6 | 董事 | |
7 | 监事 | |
8 | 董事 | |
9 | 董事 | |
10 | 监事 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2011-08-26 | 其他事项备案 |
无
[退出]
|
李景芝,,
[新增]
|
2 | 2010-10-08 | 其他事项备案 |
赵文庆--董事 ,****2 ,2008-3-6
于锋--董事 ,****7 ,2008-3-6******************0 ,2008-3-6 王瑞德--董事 ,****6 ,2008-3-6 张俊礼--监事 ,****1 ,2008-3-6 谷俊友--监事 ,****5 ,2008-3-6 李景芝--董事长兼总经理 ,****6 ,2008-3-6 [退出] 王宏伟--董事 ,****3 ,2008-3-6 [退出] 刘桂春--监事 ,****7 ,2008-3-6 [退出] 邢立辉--监事 ,****1 ,2008-3-6 [退出] |
赵文庆--董事 ,****2 ,2008-3-6
于锋--董事 ,****7 ,2008-3-6******************0 ,2008-3-6 王瑞德--董事 ,****6 ,2008-3-6 张俊礼--监事 ,****1 ,2008-3-6 谷俊友--监事 ,****5 ,2008-3-6 李景芝--董事长 ,****6 ,2008-3-6 [新增] 王海燕--监事 ,****3 ,2008-3-6 [新增] 邢立辉--监事 ,****1 ,2008-3-6***************17 ,2010-10-8 [新增] |
3 | 2010-10-08 | 经营期限(营业期限)变更 |
2008-3-600:00:00
|
2010-10-800:00:00
|
4 | 2010-10-08 | 经营期限(营业期限)变更 |
2010-6-3000:00:00
|
2011-12-3100:00:00
|
5 | 2010-10-08 | 其他事项备案 |
马志新--董事,2301051************,2008-3-6
王瑞德--董事,230105************,2008-3-6 张俊礼--监事,230105************,2008-3-6 谷俊友--监事,230105************,2008-3-6 李景芝--董事长兼总经理,230102************,2008-3-6 [退出] 赵文庆--董事,230105************,2008-3-6 [退出] 王宏伟--董事,230105************,2008-3-6******************2008-3-6 [退出] 刘桂春--监事,230105************,2008-3-6 [退出] 邢立辉--监事,230103************,2008-3-6 [退出] |
马志新--董事,2301051************,2008-3-6
王瑞德--董事,230105************,2008-3-6 张俊礼--监事,230105************,2008-3-6 谷俊友--监事,230105************,2008-3-6 李景芝--董事长,230102************,2008-3-6 [新增] 赵文庆--董事,230105************,2008-3-6******************2008-3-6 [新增] 王海燕--监事,232321************,2008-3-6 [新增] 邢立辉--监事,230103************,2008-3-6***************17,2010-10-8 [新增] |
6 | 2010-10-08 | 其他事项备案 |
赵文庆--董事 ,****2 ,2008-3-6
于锋--董事 ,****7 ,2008-3-6 马志新--董事 ,******** ,2008-3-6 王瑞德--董事 ,****6 ,2008-3-6 张俊礼--监事 ,****1 ,2008-3-6 谷俊友--监事 ,****5 ,2008-3-6 邢立辉--监事 ,****1 ,2008-3-6 李景芝--董事长兼总经理 ,****6 ,2008-3-6 [退出] 王宏伟--董事 ,****3 ,2008-3-6 [退出] 刘桂春--监事 ,****7 ,2008-3-6 [退出] |
赵文庆--董事 ,****2 ,2008-3-6
于锋--董事 ,****7 ,2008-3-6 马志新--董事 ,******** ,2008-3-6 王瑞德--董事 ,****6 ,2008-3-6 张俊礼--监事 ,****1 ,2008-3-6 谷俊友--监事 ,****5 ,2008-3-6 邢立辉--监事 ,****1 ,2008-3-6 李景芝--董事长 ,****6 ,2008-3-6 [新增] 王海燕--监事 ,****3 ,2008-3-6 [新增] 徐景洪--董事兼总经理 ,******** ,2010-10-8 [新增] |
7 | 2008-03-06 | 负责人变更 |
于载华
[退出]
|
李景芝
[新增]
|
8 | 2008-03-06 | 负责人变更 |
******************2 ,2004-12-7
[退出]
于载华--董事长 ,****1 ,2004-12-7 [退出] 王宏伟--董事 ,****3 ,2004-12-7 [退出] 郝国锋--董事 ,****1 ,2004-12-7 [退出] 毕权--董事 ,****1 ,2004-12-7 [退出] |
李景芝--董事长兼总经理 ,****6 ,2008-3-4
[新增]
赵文庆--董事 ,****2 ,2008-3-4 [新增] 王宏伟--董事 ,****3 ,2008-3-4 [新增] 于锋--董事 ,****7 ,2008-3-4******************0 ,2008-3-4 [新增] 王瑞德--董事 ,****6 ,2008-3-4 [新增] 张俊礼--监事 ,****1 ,2008-3-4 [新增] 刘桂春--监事 ,****7 ,2008-3-4 [新增] 谷俊友--监事 ,****5 ,2008-3-4 [新增] 邢立辉--监事 ,****1 ,2008-3-4 [新增] |
9 | 2008-03-06 | 负责人变更 |
赵文庆--董事 ,******** ,2004-12-7
[退出]
于载华--董事长 ,****1 ,2004-12-7 [退出] 王宏伟--董事 ,****3 ,2004-12-7 [退出] 郝国锋--董事 ,****1 ,2004-12-7 [退出] 毕权--董事 ,****1 ,2004-12-7 [退出] |
李景芝--董事长兼总经理 ,****6 ,2008-3-4
[新增]
赵文庆--董事 ,****2 ,2008-3-4 [新增] 王宏伟--董事 ,****3 ,2008-3-4 [新增] 于锋--董事 ,****7 ,2008-3-4 [新增] 马志新--董事 ,******** ,2008-3-4 [新增] 王瑞德--董事 ,****6 ,2008-3-4 [新增] 张俊礼--监事 ,****1 ,2008-3-4 [新增] 刘桂春--监事 ,****7 ,2008-3-4 [新增] 谷俊友--监事 ,****5 ,2008-3-4 [新增] 邢立辉--监事 ,****1 ,2008-3-4 [新增] |
10 | 2008-03-06 | 负责人变更 |
******************2,2004-12-7
[退出]
于载华--董事长,230102************,2004-12-7 [退出] 王宏伟--董事,230105************,2004-12-7 [退出] 郝国锋--董事,230103************,2004-12-7 [退出] 毕权--董事,230102************,2004-12-7 [退出] |
李景芝--董事长兼总经理,230102************,2008-3-4
[新增]
赵文庆--董事,230105************,2008-3-4 [新增] 王宏伟--董事,230105************,2008-3-4******************2008-3-4 [新增] 马志新--董事,2301051************,2008-3-4 [新增] 王瑞德--董事,230105************,2008-3-4 [新增] 张俊礼--监事,230105************,2008-3-4 [新增] 刘桂春--监事,230105************,2008-3-4 [新增] 谷俊友--监事,230105************,2008-3-4 [新增] 邢立辉--监事,230103************,2008-3-4 [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |