北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:暂无相关信息! ...更多
公司名称 | 牡丹江市佳兴化工厂 | 法定代表人 | 李茁 关联4家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 个人独资企业 | 所属行业 | 制造业-化学原料和化学制品制造业-专用化学产品制造-化学试剂和助剂制造 |
注册资本 | 10.0万人民币 | ||
登记机关 | 牡丹江市阳明区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2005-01-27 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91231003663862293P |
注册号 | 231003100003448 | 组织机构代码 | 663862293 |
住址 | 黑龙江省牡丹江市阳明区桦林镇 | ||
经营范围 | 生产、加工化工原料、橡胶制品。(不含危险化学品) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2012-11-16 | 其他事项备案 |
国别:
[退出]
设立方式: [退出] 隶属关系: [退出] 外资产业代码: [退出] 中西部优势产业代码: [退出] 住所所在经济开发区: [退出] 合伙方式: [退出] 是否城镇:1 [退出] 经营活动类型: [退出] |
国别:阿尔巴尼亚
[新增]
设立方式:一般新设 [新增] 隶属关系:中央驻本地单位 [新增] 外资产业代码:鼓励类外商投资产业 [新增] 中西部优势产业代码:黑龙江省 [新增] 住所所在经济开发区:保税区 [新增] 合伙方式:普通合伙 [新增] 是否城镇:0 [新增] 经营活动类型:矿产资源勘探开发 [新增] |
2 | 2012-11-16 | 其他事项备案 |
企业产权合同:
[退出]
|
企业产权合同:自有
[新增]
|
3 | 2012-11-16 | 负责人变更 |
姓名:李茁
性别:男 证件类型:其他有效身份证件 证件号码:* 职务:负责人 任职起始日期:1975-10-20 任职截止日期:1990-01-01 职务产生方式:任命 法定代表人标志:是 任命单位: 公务员标志:是 联系电话:* 邮政编码: 住所: 国别:中国 代表证有效期自:1990-01-01 代表证有效期至:1990-01-01 代表证编号: 出生日期:1990-01-01 [退出] |
姓名:李茁
性别:男 证件类型:其他有效身份证件 证件号码:* 职务:负责人 任职起始日期:1975-10-20 任职截止日期:1990-01-01 职务产生方式:任命 法定代表人标志:是 任命单位: 公务员标志:是 联系电话:* 邮政编码: 住所: 国别:中国 代表证有效期自:1990-01-01 代表证有效期至:1990-01-01 代表证编号: 出生日期:1975-10-20 [新增] |
4 | 2012-11-16 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目:
|
一般经营项目:生产、加工化工原料、橡胶制品。(不含危险化学品)
|
5 | 2012-11-16 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目:生产、加工化学原料(不含危险化学品)
|
许可经营项目:
|
6 | 2012-11-16 | 负责人变更 |
姓名:李茁
性别:男 出生日期:1975-10-20 证件号码:* 职务:负责人 任职起始日期:1975-10-20 任职截止日期:1990-01-01 职务产生方式:其他 法定代表人标志:是 任命单位: 公务员标志:否 联系电话:* 邮政编码:157000 住所:西安区 国别:中国 代表证有效期自:1990-01-01 代表证有效期至:1990-01-01 代表证编号: 证件类型:其他有效身份证件 [退出] |
姓名:李茁
性别:男 出生日期:1975-10-20 证件号码:* 职务:负责人 任职起始日期:1975-10-20 任职截止日期:1990-01-01 职务产生方式:其他 法定代表人标志:是 任命单位: 公务员标志:否 联系电话:* 邮政编码:157000 住所:西安区 国别:中国 代表证有效期自:1990-01-01 代表证有效期至:1990-01-01 代表证编号: 证件类型:中华人民共和国居民身份证 [新增] |
7 | 2012-11-16 | 投资人(股权)变更 |
新增
[退出]
|
投资人身份标识:*%投资人:李茁
[新增]
投资人类型:自然人股东 [新增] 证件类型:中华人民共和国居民身份证 [新增] 证件号码:* [新增] 国别:中国 [新增] 住所:牡丹江市西安区 [新增] 出资额:*%币种:人民币 [新增] 汇率:*%折万美元:*%出资比例: [新增] 出资方式:货币 [新增] 承担责任:无限责任 [新增] |
8 | 2012-11-16 | 负责人变更 |
姓名:李茁
性别:男 出生日期:1975-10-20 证件类型:其他有效身份证件 证件号码:* 职务:负责人 任职起始日期:1975-10-20 任职截止日期:1990-01-01 法定代表人标志:是 任命单位: 联系电话:* 国别:中国 代表证有效期自:1990-01-01 代表证有效期至:1990-01-01 代表证编号: 职务产生方式:任命 [退出] 公务员标志:是 [退出] 邮政编码: [退出] 住所: [退出] |
姓名:李茁
性别:男 出生日期:1975-10-20 证件类型:其他有效身份证件 证件号码:* 职务:负责人 任职起始日期:1975-10-20 任职截止日期:1990-01-01 法定代表人标志:是 任命单位: 联系电话:* 国别:中国 代表证有效期自:1990-01-01 代表证有效期至:1990-01-01 代表证编号: 职务产生方式:其他 [新增] 公务员标志:否 [新增] 邮政编码:157000 [新增] 住所:西安区 [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |