北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:大连宗益科技发展有限公司品牌历史源于1960年是集研发、生产、销售和服务为一体的高新技术企业。作为中国助航灯光控制系统第一品牌公司秉承“技术先导品质为本服务至上”的经营理念以卓越的产品和服务赢得军、民航三百余个机场用户的信赖国内市场占有率超过90%并远销东南亚、非洲等地区。 ...更多
公司名称 | 大连宗益科技发展有限公司 | 法定代表人 | 张大力 关联4家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 大连大显电子电力设备有限公司,大连大显科技有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 制造业-电气机械和器材制造业-输配电及控制设备制造-配电开关控制设备制造 |
注册资本 | 2567.2063万人民币 | ||
登记机关 | 大连高新技术产业园区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1997-09-05 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 912102312429195380 |
注册号 | 210231000011285 | 组织机构代码 | 242919538 |
住址 | 辽宁省大连高新技术产业园区凌秀路60号 | ||
经营范围 | 计算机软件、计算机网络设备、电子产品、机场助航设备、灯具、光电设备、机电设备的研发、生产、销售、检测、安装、调试、维修、技术咨询、技术转让;国内一般贸易;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 | *** | *** | |
2 | *** | *** | |
3 |
张
张大力
|
*** | *** |
4 |
刘
刘忠强
|
*** | *** |
5 |
迟
迟明胜
|
*** | *** |
6 |
仲
仲川
|
*** | *** |
7 |
薛
薛继英
|
*** | *** |
8 |
白
白絮
|
*** | *** |
9 | *** | *** | |
10 |
吴
吴东军
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 经理,董事长 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事 | |
6 | 董事 | |
7 | 董事 | |
8 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 张大力 共有4家公司 | 100.0% | 1364.0万人民币 | 1989-11-06 | |
2 | 张大力 共有4家公司 | 100.0% | 720.0万人民币 | 2016-04-09 | |
3 | 迟明胜 共有2家公司 | 70.0% | 35.0万人民币 | 2003-07-16 | |
4 | 王亭 共有2家公司 | 43.33% | 130.0万人民币 | 2006-04-26 | |
5 | 王锋 共有6家公司 | 10.0% | 500.0万人民币 | 2009-06-30 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-12-07 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
2489.5897
|
2567.2063
(+3.12%)
|
2 | 2023-12-07 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
1张大力
[退出]
2扈波 [退出] 3张景灏 [退出] 4薛继英 [退出] 5白絮 [退出] 6何澎 [退出] 7高峰 [退出] 8仲川 [退出] 9刘忠强 [退出] 10大连宗诚企业管理合伙企业(有限合伙) [退出] 11白晓明 [退出] 12陈士锋 [退出] 13张书赫 [退出] 14刘璐 [退出] 15关云宽 [退出] 16郗鹤健 [退出] 17张成斌 [退出] 18马庆一 [退出] 19迟明胜 [退出] 20姜福勇 [退出] 21吴东军 [退出] 22金宇 [退出] 23王鹏程 [退出] 24朱林波 [退出] 25大连航天半岛创业投资基金合伙企业(有限合伙) [退出] |
1共青城中天辽创投资合伙企业(有限合伙)
[新增]
2陈士锋 [新增] 3张书赫 [新增] 4刘璐 [新增] 5关云宽 [新增] 6郗鹤健 [新增] 7张成斌 [新增] 8迟明胜 [新增] 9马庆一 [新增] 10姜福勇 [新增] 11吴东军 [新增] 12金宇 [新增] 13王鹏程 [新增] 14朱林波 [新增] 15大连宗诚企业管理合伙企业(有限合伙) [新增] 16大连航天半岛创业投资基金合伙企业(有限合伙) [新增] 17白晓明 [新增] 18何澎 [新增] 19张大力 [新增] 20扈波 [新增] 21张景灏 [新增] 22薛继英 [新增] 23白絮 [新增] 24高峰 [新增] 25仲川 [新增] 26刘忠强 [新增] 27辽宁中天科技创业投资基金合伙企业(有限合伙) [新增] |
3 | 2023-04-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
1张大力经理
2张大力董事长 3迟明胜董事 [退出] 4何澎监事 [退出] 5刘忠强董事 [退出] |
1张大力经理
2张大力董事长 3张景灏董事 [新增] 4仲川董事 [新增] 5张书赫董事 [新增] 6常彦洲董事 [新增] 7何澎董事 [新增] 8马朝真监事 [新增] 9薛继英董事 [新增] |
4 | 2023-04-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
1白晓明
[退出]
2陈士锋 [退出] 3张书赫 [退出] 4刘璐 [退出] 5关云宽 [退出] 6郗鹤健 [退出] 7张成斌 [退出] 8马庆一 [退出] 9迟明胜 [退出] 10姜福勇 [退出] 11吴东军 [退出] 12金宇 [退出] 13王鹏程 [退出] 14朱林波 [退出] 15张大力 [退出] 16扈波 [退出] 17张景灏 [退出] 18薛继英 [退出] 19白絮 [退出] 20何澎 [退出] 21高峰 [退出] 22仲川 [退出] 23刘忠强 [退出] 24大连宗诚企业管理合伙企业(有限合伙) [退出] |
1张大力
[新增]
2扈波 [新增] 3张景灏 [新增] 4薛继英 [新增] 5白絮 [新增] 6何澎 [新增] 7高峰 [新增] 8仲川 [新增] 9刘忠强 [新增] 10大连宗诚企业管理合伙企业(有限合伙) [新增] 11白晓明 [新增] 12陈士锋 [新增] 13张书赫 [新增] 14刘璐 [新增] 15关云宽 [新增] 16郗鹤健 [新增] 17张成斌 [新增] 18马庆一 [新增] 19迟明胜 [新增] 20姜福勇 [新增] 21吴东军 [新增] 22金宇 [新增] 23王鹏程 [新增] 24朱林波 [新增] 25大连航天半岛创业投资基金合伙企业(有限合伙) [新增] |
5 | 2023-04-28 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
2258
|
2489.5897
(+10.26%)
|
6 | 2023-02-15 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
1白晓明
2陈士锋 3张书赫 4刘璐 9迟明胜 10姜福勇 11吴东军 12金宇 13王鹏程 14朱林波 15张大力 16扈波 17张景灏 18薛继英 19白絮 20何澎 21高峰 22仲川 23刘忠强 5郗鹤健 [退出] 6张成斌 [退出] 7马庆一 [退出] 8关云宽 [退出] |
1白晓明
2陈士锋 3张书赫 4刘璐 9迟明胜 10姜福勇 11吴东军 12金宇 13王鹏程 14朱林波 15张大力 16扈波 17张景灏 18薛继英 19白絮 20何澎 21高峰 22仲川 23刘忠强 5关云宽 [新增] 6郗鹤健 [新增] 7张成斌 [新增] 8马庆一 [新增] 24大连宗诚企业管理合伙企业(有限合伙) [新增] |
7 | 2023-02-15 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
1675
|
2258
(+34.81%)
|
8 | 2023-02-08 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
2258
|
1675
(-25.82%)
|
9 | 2021-09-29 | 负责人变更 |
刘忠强
[退出]
|
张大力
[新增]
|
10 | 2021-09-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
1张大力董事
[退出]
2迟明胜董事 [退出] 3何澎监事 [退出] 4刘忠强董事长兼总经理 [退出] |
1张大力经理
[新增]
2张大力董事长 [新增] 3迟明胜董事 [新增] 4何澎监事 [新增] 5刘忠强董事 [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-11-23 | - | - | 大连市企业信用担保有限公司 | - | - |
2 | 2016-11-23 | - | 刘忠强 | 大连市企业信用担保有限公司 | - | 100.0000 |
3 | 2016-11-23 | A2102312016015178 | 刘忠强 | 大连市企业信用担保有限公司 | 5 | 100万股 |
4 | 2016-09-22 | 1070361616 | - | 大连市企业信用担保有限公司 | - | 100 |
5 | 2016-09-22 | - | - | 大连市企业信用担保有限公司 | - | - |
6 | 2016-09-22 | - | 张大力 | 大连市企业信用担保有限公司 | - | 100.0000 |
7 | 2016-09-22 | A2102312016012527 | 刘忠强 | 大连市企业信用担保有限公司 | 5 | 100万股 |
8 | 2015-09-14 | 758539421 | - | 大连市企业信用担保有限公司 | - | 100 |
9 | 2015-09-14 | - | - | 大连市企业信用担保有限公司 | - | - |
10 | 2015-09-14 | - | 迟明胜 | 大连市企业信用担保有限公司 | - | 100.0000 |
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
¥4.5K-6K
来自 2 条样本
说明:工资水平在¥4.5K-6K之间,其中拿 工资的人占比最多达到,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 乌兰察布·二连浩特物流枢纽园区发展中心更换助航灯光调光器系统(二次)结果公告 | 中标方 | 2024-09-25 | 详情 |
2 | 南京机场2024年度灯光监控系统及调光器维保项目中标公示 | 中标方 | 2024-09-25 | 详情 |
3 | 海口美兰国际机场助航灯光机务员技能鉴定助航灯光监控系统控制柜采购项目中标候选人公示 | 中标方 | 2024-09-14 | 详情 |
4 | 烟台机场助航灯光监控系统调光器系统备品备件采购项目成交结果公示 | 中标方 | 2024-08-16 | 详情 |
5 | 联邦快递转运中心机坪调光器、切换柜更新项目中标结果公告 | 中标方 | 2024-08-12 | 详情 |
6 | 青岛机场2024年飞行区滑行道单灯故障报警功能改造项目的中标结果公告 | 中标方 | 2024-08-02 | 详情 |
7 | 青岛机场2024年飞行区滑行道单灯故障报警功能改造项目成交公示 | 中标方 | 2024-08-02 | 详情 |
8 | 青岛机场2024年串联回路转换开关改造项目的中标结果公告 | 中标方 | 2024-07-26 | 详情 |
9 | 舟山机场项目顺序闪光灯招标_中标公告 | 中标方 | 2024-07-03 | 详情 |
10 | 助航灯光顺序闪光灯备品备件采购-结果公告 | 中标方 | 2024-04-17 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-05-29 | 宗益 | 71871902 | 09类-科学仪器 | |
2 | 2023-05-25 | DZS | 71816337 | 37类-建筑修理 | |
3 | 2023-05-25 | DZS | 71796662 | 42类-网站服务 | |
4 | 2023-05-29 | 宗益 | 71885426 | 42类-网站服务 | |
5 | 2023-05-29 | 宗益 | 71875800 | 38类-通讯物管 | |
6 | 2023-05-29 | 宗益 | 71883028 | 11类-灯具空调 | |
7 | 2023-05-25 | DZS | 71804189 | 38类-通讯物管 | |
8 | 2023-05-29 | 宗益 | 71896297 | 37类-建筑修理 | |
9 | 2018-05-04 | DZS | 30675384 | 09类-科学仪器 | |
10 | 2018-05-04 | DZS | 30675384 | 42类-网站服务 |
序号 | 登记批准日期 | 软件全称 | 软件简称 | 登记号 | 分类 | 版本号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-09-19 | 宗益机场助航灯光监控模拟屏显示系统 | - | 2016SR265246 | 行业应用软件-通用 | V2.0 |
2 | 2016-09-07 | 宗益机场助航灯光单灯监控系统 | - | 2016SR251763 | 操作系统-通用 | V2.0 |
3 | 2016-09-07 | 宗益机场助航灯光监控系统 | - | 2016SR251766 | 操作系统-通用 | V4.0 |
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-09-18 | 大连宗益科技发展有限公司 | http://www.deric.com.cn | 辽ICP备19015430号-1 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |