北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 苏州奥黛丝贸易有限公司 | 法定代表人 | 蒋佳琪 关联3家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 苏州奥黛丝服饰有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 批发和零售业-批发业-机械设备、五金产品及电子产品批发 |
注册资本 | 1000.0万人民币 | ||
登记机关 | 常熟市行政审批局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2009-11-09 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 913205066967515221 |
注册号 | 320506000176605 | 组织机构代码 | 696751522 |
住址 | 常熟市梅李镇华联路16号 | ||
经营范围 | 销售:电子产品、机电产品、模具配件、汽车配件、金属材料、办公用品、劳保用品、纺织原料、服装服饰、建筑材料、五金交电、工艺饰品、非危险品、日用百货;商务信息咨询;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;煤炭销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
蒋
蒋永峰
|
*** | *** |
2 |
丁
丁卫忠
|
*** | *** |
3 |
蒋
蒋佳琪
|
*** | *** |
4 |
吴
吴正
|
*** | *** |
5 |
钱
钱建新
|
*** | *** |
6 |
王
王伟
|
*** | *** |
7 |
顾
顾锦华
|
*** | *** |
8 |
徐
徐伟
|
*** | *** |
9 |
章
章俊华
|
*** | *** |
10 |
吴
吴慧
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事长,总经理 | |
3 | 董事 | |
4 | 监事 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-04-22 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
蒋佳琪
黄宏 吴慧 周琨 沈融 王伟 赵敏佳 何健 袁振清 董健 章俊华 王金虎 吴志坚 杨洪建 柯建良 俞建东 邵志强 顾冬明 钱建新 吴炜 顾锦华 吴正 陈曦 季响红 孙英波 张成 高峰 过月芳 丁卫忠 蒋永峰 邹文新 [退出] 刘海峰 [退出] 陈建国 [退出] |
蒋佳琪
黄宏 吴慧 周琨 沈融 王伟 赵敏佳 何健 袁振清 董健 章俊华 吴志坚 杨洪建 柯建良 王金虎 俞建东 邵志强 顾冬明 钱建新 吴炜 顾锦华 吴正 陈曦 季响红 孙英波 张成 高峰 过月芳 丁卫忠 蒋永峰 徐伟 [新增] |
2 | 2022-01-26 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
蒋佳琪
邹文新 黄宏 吴慧 周琨 沈融 王伟 赵敏佳 何健 刘海峰 陈建国 袁振清 董健 章俊华 吴志坚 杨洪建 柯建良 王金虎 俞建东 邵志强 顾冬明 钱建新 吴炜 顾锦华 吴正 陈曦 季响红 孙英波 张成 高峰 过月芳 丁卫忠 蒋永峰 余苇 [退出] 唐玉良 [退出] 唐海红 [退出] 朱乾生 [退出] 王正忠 [退出] |
蒋佳琪
邹文新 黄宏 吴慧 周琨 沈融 王伟 赵敏佳 何健 陈建国 袁振清 董健 刘海峰 章俊华 吴志坚 杨洪建 柯建良 王金虎 俞建东 邵志强 顾冬明 钱建新 吴炜 顾锦华 吴正 陈曦 季响红 孙英波 张成 高峰 过月芳 丁卫忠 蒋永峰 |
3 | 2021-09-14 | 驻在地址变更 |
常熟市
虞山镇大义阳光大道19号1幢
|
常熟市
梅李镇华联路16号
|
4 | 2021-09-14 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
蒋佳琪
邹文新 黄宏 吴慧 周琨 沈融 王伟 赵敏佳 何健 余苇 唐玉良 陈建国 袁振清 董健 刘海峰 唐海红 章俊华 吴志坚 杨洪建 柯建良 王金虎 俞建东 邵志强 顾冬明 钱建新 吴炜 顾锦华 朱乾生 吴正 陈曦 季响红 孙英波 张成 高峰 王正忠 过月芳 丁卫忠 蒋永峰 施梦涛 [退出] 陈志明 [退出] |
蒋佳琪
邹文新 黄宏 吴慧 周琨 沈融 王伟 赵敏佳 何健 余苇 唐玉良 陈建国 袁振清 董健 刘海峰 唐海红 章俊华 吴志坚 杨洪建 柯建良 王金虎 俞建东 邵志强 顾冬明 钱建新 吴炜 顾锦华 朱乾生 吴正 陈曦 季响红 孙英波 张成 高峰 王正忠 过月芳 丁卫忠 蒋永峰 |
5 | 2021-09-14 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
蒋佳琪,邹文新,黄宏,吴慧,周琨,沈融,王伟,赵敏佳,何健,余苇,唐玉良,陈建国,
唐海红,
袁振清,董健,刘海峰,章俊华,吴志坚,杨洪建,柯建良,王金虎,俞建东,邵志强,顾冬明,钱建新,
朱乾生,张成,
吴炜,顾锦华,吴正,陈曦,季响红,孙英波,
施梦涛
,高峰,王正忠,过月芳,
陈志明,
丁卫忠,蒋永峰
|
蒋佳琪,邹文新,黄宏,吴慧,周琨,沈融,王伟,赵敏佳,何健,余苇,唐玉良,陈建国,袁振清,董健,刘海峰
,唐海红
,章俊华,吴志坚,杨洪建,柯建良,王金虎,俞建东,邵志强,顾冬明,钱建新,吴炜,顾锦华
,朱乾生
,吴正,陈曦,季响红,孙英波,
张成
,高峰,王正忠,过月芳,丁卫忠,蒋永峰
|
6 | 2020-07-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
蒋佳琪,邹文新,黄宏
,倪培青
,吴慧,周琨,沈融,王伟,赵敏佳,
杨革兴,
何健
,倪永丰
,余苇,唐玉良,陈建国,袁振清,董健,刘海峰,唐海红,章俊华,吴志坚
,季进佳
,杨洪建,柯建良,王金虎,俞建东,邵志强,顾冬明,钱建新,吴炜,顾锦华,朱乾生,吴正,施梦涛,陈曦,季响红,孙英波,张成,高峰,王正忠,过月芳,陈志明,丁卫忠,蒋永峰
,邵建东,陶品德,汪剑峰
|
蒋佳琪,邹文新,黄宏,吴慧,周琨,沈融,王伟,赵敏佳,何健,余苇,唐玉良,陈建国,袁振清,董健,刘海峰,唐海红,章俊华,吴志坚,杨洪建,柯建良,王金虎,俞建东,邵志强,顾冬明,钱建新,吴炜,顾锦华,朱乾生,吴正,施梦涛,陈曦,季响红,孙英波,张成,高峰,王正忠,过月芳,陈志明,丁卫忠,蒋永峰
|
7 | 2020-07-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
蒋佳琪
邹文新 黄宏 吴慧 周琨 沈融 王伟 赵敏佳 何健 余苇 唐玉良 陈建国 袁振清 董健 刘海峰 唐海红 章俊华 吴志坚 杨洪建 柯建良 王金虎 俞建东 邵志强 顾冬明 钱建新 吴炜 顾锦华 朱乾生 吴正 施梦涛 陈曦 季响红 孙英波 张成 高峰 王正忠 过月芳 陈志明 丁卫忠 蒋永峰 倪培青 [退出] 杨革兴 [退出] 倪永丰 [退出] 季进佳 [退出] 邵建东 [退出] 陶品德 [退出] 汪剑峰 [退出] |
蒋佳琪
邹文新 黄宏 吴慧 周琨 沈融 王伟 赵敏佳 何健 余苇 唐玉良 陈建国 袁振清 董健 刘海峰 唐海红 章俊华 吴志坚 杨洪建 柯建良 王金虎 俞建东 邵志强 顾冬明 钱建新 吴炜 顾锦华 朱乾生 吴正 施梦涛 陈曦 季响红 孙英波 张成 高峰 王正忠 过月芳 陈志明 丁卫忠 蒋永峰 |
8 | 2019-03-26 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
蒋佳琪
邹文新 黄宏 倪培青 吴慧 周琨 沈融 王伟 赵敏佳 杨革兴 何健 倪永丰 余苇 唐玉良 陈建国 袁振清 董健 刘海峰 唐海红 章俊华 吴志坚 季进佳 杨洪建 柯建良 王金虎 俞建东 邵志强 顾冬明 钱建新 吴炜 顾锦华 朱乾生 吴正 施梦涛 邵建东 陶品德 陈曦 季响红 孙英波 汪剑峰 张成 高峰 王正忠 过月芳 陈志明 丁卫忠 蒋永峰 张雪军 [退出] |
蒋佳琪
邹文新 黄宏 倪培青 吴慧 周琨 沈融 王伟 赵敏佳 杨革兴 何健 倪永丰 余苇 唐玉良 陈建国 袁振清 董健 刘海峰 唐海红 章俊华 吴志坚 季进佳 杨洪建 柯建良 王金虎 俞建东 邵志强 顾冬明 钱建新 吴炜 顾锦华 朱乾生 吴正 施梦涛 邵建东 陶品德 陈曦 季响红 孙英波 汪剑峰 张成 高峰 王正忠 过月芳 陈志明 丁卫忠 蒋永峰 |
9 | 2019-03-26 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
蒋佳琪
邹文新 黄宏 倪培青 吴慧 周琨 倪永丰 沈融 王伟 赵敏佳 杨革兴 何健 余苇 唐玉良 刘海峰 陈建国 袁振清 董健 唐海红 章俊华 柯建良 吴志坚 季进佳 杨洪建 王金虎 俞建东 邵志强 顾冬明 钱建新 吴炜 顾锦华 朱乾生 吴正 施梦涛 邵建东 陶品德 陈曦 季响红 孙英波 汪剑峰 张成 高峰 丁卫忠 王正忠 过月芳 陈志明 蒋永峰 张雪军 [退出] |
蒋佳琪
邹文新 黄宏 倪培青 吴慧 周琨 沈融 王伟 赵敏佳 杨革兴 何健 倪永丰 余苇 唐玉良 陈建国 袁振清 董健 刘海峰 唐海红 章俊华 吴志坚 季进佳 杨洪建 柯建良 王金虎 俞建东 邵志强 顾冬明 钱建新 吴炜 顾锦华 朱乾生 吴正 施梦涛 邵建东 陶品德 陈曦 季响红 孙英波 汪剑峰 张成 高峰 王正忠 过月芳 陈志明 丁卫忠 蒋永峰 |
10 | 2018-11-16 | 股东变更 |
蒋佳琪,邹文新,张雪军,黄宏,倪培青,吴慧,周琨,沈融,王伟,赵敏佳,杨革兴,何健,倪永丰,余苇,唐玉良,陈建国,袁振清,董健,刘海峰,唐海红,章俊华,吴志坚,季进佳,杨洪建,
邵志强,
柯建良,王金虎,俞建东,顾冬明,钱建新,吴炜,顾锦华,朱乾生,吴正,施梦涛,邵建东,陶品德,陈曦,季响红,孙英波,汪剑峰,张成,高峰,王正忠,过月芳,陈志明,丁卫忠,
姚卓君
|
蒋佳琪,邹文新,张雪军,黄宏,倪培青,吴慧,周琨,沈融,王伟,赵敏佳,杨革兴,何健,倪永丰,余苇,唐玉良,陈建国,袁振清,董健,刘海峰,唐海红,章俊华,吴志坚,季进佳,杨洪建,柯建良,王金虎,俞建东
,邵志强
,顾冬明,钱建新,吴炜,顾锦华,朱乾生,吴正,施梦涛,邵建东,陶品德,陈曦,季响红,孙英波,汪剑峰,张成,高峰,王正忠,过月芳,陈志明,丁卫忠,
蒋永峰
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2010-03-19 | 未经核准登记擅自从事经营活动 | - | - | 苏州市吴中工商行政管理局木渎分局 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2010-01-28 | 有美一人 | 8033291 | 25类-服装鞋帽 | |
2 | 2010-01-28 | 江南巾绣 | 8033314 | 25类-服装鞋帽 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |