北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:上海德润投资有限公司是一家民营股份制公司。我们已经走在行业的前列加入我们让我们共同努力成为行业的领军者。 ...更多
公司名称 | 上海德润投资有限公司 | 法定代表人 | 陈灏康 关联35家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 3000.0万人民币 | ||
登记机关 | 奉贤区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2001-01-12 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91310120703141555U |
注册号 | 310226000226239 | 组织机构代码 | 703141555 |
住址 | 上海市奉贤区庄行镇三民路611号 | ||
经营范围 | 实业投资,资产管理,企业兼并及托管,财务咨询(不得从事代理记帐),证券分析,期市研究,投资信息咨询(除经纪),商务信息咨询,企业形象策划,市场营销策划。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事长 | |
2 | 董事 | |
3 | 监事 | |
4 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高凡 共有14家公司 | 71.0% | 4260.0万人民币 | 2003-12-10 | |
2 | 陈灏康 共有35家公司 | 51.0% | 2550.0万人民币 | 2010-10-27 | |
3 | 陈灏康 共有35家公司 | 51.0% | 510.0万人民币 | 2017-06-29 | |
4 | 吴卫华 共有13家公司 | 40.0% | 4000.0万人民币 | 2009-06-22 | |
5 | 吴卫华 共有13家公司 | 40.0% | 2000.0万人民币 | 2006-08-09 | |
6 | 贡孝辉 共有19家公司 | 40.0% | 2000.0万人民币 | 2015-01-05 | |
7 | 万冠清 共有4家公司 | 40.0% | 2000.0万人民币 | 2007-11-26 | |
8 | 徐子良 共有5家公司 | 12.5% | 1500.0万人民币 | 2010-10-20 | |
9 | 吴卫华 共有13家公司 | 2.01% | 209.1万人民币 | 2009-07-13 | |
10 | 肖光辉 共有1家公司 | - | - | 2001-03-28 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-01-12 | 章程备案 |
无
|
2020-12-01章程备案
|
2 | 2021-01-12 | 章程备案 |
2020-12-01章程备案[新增]
|
|
3 | 2021-01-12 | 住所变更 |
奉贤区庄行镇
南亭公路996号庄南小区9号
|
上海市
奉贤区庄行镇
三民路611号
|
4 | 2021-01-12 | 经营期限(营业期限)变 |
2001-01-12~20
2
1-01-11
|
2001-01-12~20
4
1-01-11
|
5 | 2018-12-04 | 监事备案 |
蔡雨秀
[退出]
|
黄煜
[新增]
|
6 | 2014-08-01 | 经营范围变更 |
实业投资
资产管理 企业兼并及托管 财务咨询(不得从事代理记帐) 证券分析 期市研究 投资信息咨询(除经纪) 商务信息咨询 企业形象策划 市场营销策划 【企业经营涉及行政许可的 [退出] 凭许可证件经营】 [退出] |
实业投资
资产管理 企业兼并及托管 财务咨询(不得从事代理记帐) 证券分析 期市研究 投资信息咨询(除经纪) 商务信息咨询 企业形象策划 市场营销策划 【依法须经批准的项目 [新增] 经相关部门批准后方可开展经营活动】 [新增] |
7 | 2014-08-01 | 董事备案 |
陈灏康
安歆 张子云 [退出] 王颖 [退出] |
安歆
陈灏康 王之琦 [新增] 蔡雨秀 [新增] |
8 | 2014-08-01 | 章程备案 |
2010-11-01章程备案
|
2014-07-25章程备案
|
9 | 2014-08-01 | 投资人(股权)变更 |
安文祥
[退出]
王颖 [退出] |
陈灏康
[新增]
安歆 [新增] |
10 | 2013-05-09 | 董事备案 |
安歆
王颖 陈灏康 章预 [退出] |
安歆
陈灏康 王颖 张子云 [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-07-05 | - | 安歆 | 杭州思科投资合伙企业(有限合伙) | - | 750.0000 |
2 | 2018-07-05 | - | - | 杭州思科投资合伙企业(有限合伙) | - | - |
3 | 2018-07-05 | 2620180116 | 安歆 | 杭州思科投资合伙企业(有限合伙) | 5 | 750.0万元 |
4 | 2018-07-05 | 2620180116 | 安歆 | 杭州思科投资合伙企业(有限合伙) | 5 | 750 |
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2012-01-31 | - | - | - | ! |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
¥3K-6K
来自 7 条样本
说明:工资水平在¥3K-6K之间,其中拿 工资的人占比最多达到,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |