北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 黑山县庞河新城经济开发有限公司 | 法定代表人 | 宋猛 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(国有独资) | 所属行业 | 建筑业-建筑装饰、装修和其他建筑业-提供施工设备服务-提供施工设备服务 |
注册资本 | 1000.0万人民币 | ||
登记机关 | 黑山县市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2008-07-21 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91210726676871543J |
注册号 | 210726003005382 | 组织机构代码 | 676871543 |
住址 | 黑山县黑山镇黑大路东 | ||
经营范围 | 工程建设项目施工、工程管理、工程技术开发与应用。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 监事 | |
3 | 监事 | |
4 | 监事 | |
5 | 董事 | |
6 | 董事长兼总经理 | |
7 | 监事 | |
8 | 其他人员 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-11-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
1宋猛董事长兼总经理
2许玉杰监事 3陈玲监事会主席 4王焕玉董事 5刘林芳董事 6张梅珍监事 7张宁监事 8李国华监事 [退出] |
1宋猛董事长兼总经理
2许玉杰监事 3陈玲监事会主席 4王焕玉董事 5刘林芳董事 6张梅珍监事 7张宁监事 8张晓辉监事 [新增] |
2 | 2019-06-27 | 负责人变更 |
陈大志
[退出]
|
宋猛
[新增]
|
3 | 2019-06-27 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
20
1
8-07-20
|
20
2
8-07-20
|
4 | 2019-06-27 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
1黑山县国有资产管理办公室
[退出]
|
1黑山县人民政府国有资产监督管理局
[新增]
|
5 | 2017-07-11 | 负责人变更 |
鲁艳乔
[退出]
|
陈大志
[新增]
|
6 | 2017-07-11 | 负责人变更 |
2陈玲监事会主席
3王焕玉董事 6张宁监事 1李国华监事 [退出] 4许玉杰监事 [退出] 5鲁艳乔董事长兼总经理 [退出] 7刘林芳董事 [退出] 8张梅珍监事 [退出] |
2陈玲监事会主席
3王焕玉董事 6张宁监事 1许玉杰监事 [新增] 4刘林芳董事 [新增] 5张梅珍监事 [新增] 7李国华监事 [新增] 8陈大志董事长兼总经理 [新增] |
7 | 2016-07-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
1王焕玉董事
2于鲲鹏董事 [退出] 3周绍良董事长兼总经理 [退出] 4陈庆恩监事 [退出] 5冯雪监事 [退出] 6井晓玉监事 [退出] 7谭庆林监事 [退出] 8张艳萍监事 [退出] |
1王焕玉董事
2许玉杰监事 [新增] 3鲁艳乔董事长兼总经理 [新增] 4张宁监事 [新增] 5刘林芳董事 [新增] 6张梅珍监事 [新增] 7李国华监事 [新增] 8陈玲监事会主席 [新增] |
8 | 2016-07-08 | 负责人变更 |
1周绍良董事长兼总经理
[退出]
2陈庆恩监事 [退出] 3冯雪监事 [退出] 4井晓玉监事 [退出] 5谭庆林监事 [退出] 6张艳萍监事 [退出] 7王焕玉董事 [退出] 8于鲲鹏董事 [退出] |
1李国华监事
[新增]
2陈玲监事会主席 [新增] 3王焕玉董事 [新增] 4许玉杰监事 [新增] 5鲁艳乔董事长兼总经理 [新增] 6张宁监事 [新增] 7刘林芳董事 [新增] 8张梅珍监事 [新增] |
9 | 2016-07-08 | 负责人变更 |
周绍良
[退出]
|
鲁艳乔
[新增]
|
10 | 2016-06-22 | 负责人变更 |
1卢英董事
[退出]
2许利董事 [退出] 3孙蓬董事长兼总经理 [退出] 4周绍良董事长 [退出] 5于雷董事 [退出] 6陈庆恩监事 [退出] 7冯雪监事 [退出] 8井晓玉监事 [退出] 9谭庆林监事 [退出] 10张艳萍监事 [退出] |
1周绍良董事长兼总经理
[新增]
2陈庆恩监事 [新增] 3冯雪监事 [新增] 4井晓玉监事 [新增] 5谭庆林监事 [新增] 6张艳萍监事 [新增] 7王焕玉董事 [新增] 8于鲲鹏董事 [新增] |
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 黑山县庞河新区金融网点项目庭院铺装工程 | 招标方 | 2016-05-06 | 详情 |
2 | 黑山县庞河新区金融网点项目 | 中标方 | 2015-08-24 | 详情 |
3 | 黑山县庞河新区金融网点项目 | 招标方 | 2015-08-24 | 详情 |
4 | 黑山县庞河新区金融网点项目 | 招标方 | 2015-08-21 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |