北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 北京奥都百升网络科技有限公司 | 法定代表人 | 杨辉 关联12家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-科技推广和应用服务业-其他科技推广服务业 |
注册资本 | 400.0万人民币 | ||
登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2015-12-09 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91110108MA002D3G3J |
注册号 | 110108020334423 | 组织机构代码 | MA002D3G3 |
住址 | 北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼9层1-7-9 | ||
经营范围 | 技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广;软件开发;软件咨询;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);设计、制作、代理、发布广告;资产管理;投资管理;项目管理;投资咨询;财务咨询(不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料);产品设计;企业策划。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 经理,执行董事 | |
2 | 财务负责人 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄曼 共有3家公司 | 14.48% | 5.25万人民币 | 2015-08-28 | |
2 | 谭斌 共有6家公司 | 10.0% | 41.1523万人民币 | 2015-04-21 | |
3 | 林文珏 共有2家公司 | 10.0% | 17.3611万人民币 | 2014-05-04 | |
4 | 陈鹏云 共有52家公司 | 7.0% | 421.51万人民币 | 2015-07-28 | |
5 | 陶新武 共有8家公司 | 5.0% | 105.2632万人民币 | 2014-12-12 | |
6 | 李仁宝 共有1家公司 | 5.0% | 30.8642万人民币 | 2015-02-09 | |
7 | 唐贤清 共有4家公司 | 4.46% | 373.684万人民币 | 2006-08-03 | |
8 | 申晨 共有26家公司 | 4.38% | 68.95万人民币 | 2014-03-19 | |
9 | 陈涛 共有11家公司 | 4.16% | 12.2106万人民币 | 2014-04-30 | |
10 | 钱力 共有5家公司 | 4.0% | 55.5554万人民币 | 2009-11-26 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-09-30 | 法定代表人 |
张恩凤
[退出]
|
杨辉
[新增]
|
2 | 2021-09-30 | 董事(理事)、经理、监事 |
李森森
[退出]
张恩凤 [退出] |
任杰
[新增]
杨辉 [新增] |
3 | 2020-11-06 | 董事(理事)、经理、监事 |
高洪偲*,李森森
|
李森森,张恩凤*
|
4 | 2020-11-06 | 法定代表人 |
高洪偲
[退出]
|
张恩凤
[新增]
|
5 | 2020-11-06 | 董事(理事)、经理、监事 |
李森森,监事
高洪偲,执行董事 [退出] 高洪偲,经理 [退出] |
李森森,监事
张恩凤,执行董事 [新增] 张恩凤,经理 [新增] |
6 | 2020-04-29 | 投资人(股权)变更 |
北京京东尚博广益投资管理有限公司,100万,企业法人
[退出]
|
观见数字科技有限公司,400万,企业法人
[新增]
|
7 | 2020-04-29 | 投资人(股权)变更 |
企业法人
北京京东尚博广益投资管理有限公司 [退出] |
企业法人
观见数字科技有限公司 [新增] |
8 | 2020-03-27 | 董事(理事)、经理、监事 |
高洪偲,经理
张雱,执行董事 [退出] 李娅云,监事 [退出] |
高洪偲,经理
高洪偲,执行董事 [新增] 李森森,监事 [新增] |
9 | 2020-03-27 | 法定代表人 |
张雱
[退出]
|
高洪偲
[新增]
|
10 | 2020-01-14 | 住所变更 |
北京市海淀区
清河三街95号综合服务楼12层101室
|
北京市海淀区
知春路76号(写字楼)1号楼9层1-7-9
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-05-30 | 原告:北京奥都百升网络科技有限公司、被告:上海宝轮汽车贸易有限公司 | - | - | 详情 |
2 | 2018-05-30 | 原告:北京奥都百升网络科技有限公司、被告:上海宝轮汽车贸易有限公司 | - | - | 详情 |
3 | 2018-05-28 | 当事人:北京奥都百升网络科技有限公司、当事人:上海宝轮汽车贸易有限公司 | - | - | 详情 |
4 | 2018-05-26 | 当事人:北京奥都百升网络科技有限公司、当事人:上海宝轮汽车贸易有限公司 | - | - | 详情 |
5 | 2018-05-16 | 原告:北京奥都百升网络科技有限公司、被告:上海宝轮汽车贸易有限公司 | - | - | 详情 |
6 | 2018-04-25 | 原告:北京奥都百升网络科技有限公司、被告:上海宝轮汽车贸易有限公司 | - | - | 详情 |
7 | 2018-04-23 | 原告:北京奥都百升网络科技有限公司、被告:上海宝轮汽车贸易有限公司 | - | - | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-09-25 | - | - | - | - |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |