北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 上海日环科技投资有限公司 | 法定代表人 | 徐洪杰 关联4家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 上海核技术开发公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-专业技术服务业-工业与专业设计及其他专业技术服务-其他未列明专业技术服务业 |
注册资本 | 2710.0万人民币 | ||
登记机关 | 嘉定区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1990-08-15 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91310114133641012B |
注册号 | 310114000023480 | 组织机构代码 | 133641012 |
住址 | 上海市嘉定区嘉罗公路2019号 | ||
经营范围 | 核素生物制品、辐射改性新材料和辐照装置、核仪器仪表等应用科技产业的投资,核技术、核物理、核工程专业领域内开展技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事长 | |
3 | 董事 | |
4 | 监事 | |
5 | 董事 | |
6 | 董事 | |
7 | 董事 | |
8 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李春华 共有1家公司 | 100.0% | 459.5万人民币 | 1994-03-08 | |
2 | 罗毅 共有2家公司 | 90.0% | 45.0万人民币 | 2004-03-01 | |
3 | 李烨烨 共有2家公司 | 75.0% | 18.0万美元 | 1992-07-21 | |
4 | 沙振元 共有1家公司 | 69.34% | 95.0万美元 | 1994-02-22 | |
5 | 朱志远 共有1家公司 | 64.29% | 18.0万美元 | 1997-08-22 | |
6 | 张金根 共有2家公司 | 50.0% | 15.0万人民币 | 1992-11-03 | |
7 | 蔡锡明 共有1家公司 | 46.01% | 938.57万人民币 | 2001-12-17 | |
8 | 杨思亮 共有5家公司 | 42.98% | 109.22万人民币 | 1993-06-15 | |
9 | 徐洪杰 共有4家公司 | 26.9% | 5100.0万人民币 | 2018-12-06 | |
10 | 张国莲 共有3家公司 | 23.93% | 25.0万人民币 | 2008-04-03 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
邱士龙
他有 2家公司 |
1990-08-15 | 注销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020-11-04 | 董事备案 |
徐洪杰
林谷虎 [退出] 张海荣 [退出] 蔡锡明 [退出] |
徐洪杰
吴冠原 [新增] 刘卫 [新增] 房庆强 [新增] 王建强 [新增] 王津 [新增] 孙曦东 [新增] |
2 | 2020-11-04 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-08-25章程修正案
|
3 | 2020-04-23 | 法定代表人变更 |
张海荣
[退出]
|
徐洪杰
[新增]
|
4 | 2020-04-23 | 董事备案 |
蔡锡明
林谷虎 张海荣 |
张海荣
林谷虎 蔡锡明 徐洪杰 [新增] |
5 | 2015-03-30 | 法定代表人变更 |
赵振堂
[退出]
|
张海荣
[新增]
|
6 | 2015-03-30 | 董事备案 |
张海荣
蔡锡明 林谷虎 赵振堂 [退出] 赵明华 [退出] |
张海荣
林谷虎 蔡锡明 |
7 | 2015-03-30 | 监事备案 |
郭晓冬
[退出]
|
魏峰
[新增]
|
8 | 2010-07-15 | 监事备案 |
林谷虎
张海荣 蔡锡明 郭晓冬 陆晓峰 [退出] 徐洪杰 [退出] |
郭晓冬
张海荣 林谷虎 蔡锡明 赵振堂 [新增] 赵明华 [新增] |
9 | 2010-07-15 | 经营期限(营业期限)变 |
1990-08-15~20
1
0-08-1
4
|
1990-08-15~20
4
0-08-1
3
|
10 | 2010-07-15 | 法定代表人变更 |
徐洪杰
[退出]
|
赵振堂
[新增]
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |