北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 伊春市亿科物业管理有限公司 | 法定代表人 | 王波 关联4家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 所属行业 | 房地产业-房地产业-物业管理 |
注册资本 | 50.0万人民币 | ||
登记机关 | 伊春市市场监督局伊美分局 | 经营状态 | 注销 |
成立日期 | 2008-11-20 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91230700681422881D |
注册号 | 230700100043205 | 组织机构代码 | 681422881 |
住址 | 黑龙江省伊春市伊春区前进办红光社区星河湾会所 | ||
经营范围 | 物业经营与管理;停车场;房屋买卖、租赁居间代理;家政服务。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 执行董事兼总经理 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-11-28 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
10
|
长期
|
2 | 2018-11-28 | 章程备案变更 |
无
|
无
|
3 | 2012-09-24 | 负责人变更 |
姓名:刘岩
[退出]
姓名:男 [退出] 出生日期:1990-01-01 [退出] 出生日期:其他有效身份证件 [退出] 证件号码:* [退出] 证件号码:首席代表 [退出] 任职起始日期:1990-01-01 [退出] 任职截止日期:1990-01-01 [退出] 任职截止日期:任命 [退出] 法定代表人标志: [退出] 任命单位: [退出] 公务员标志: [退出] 联系电话: [退出] 邮政编码: [退出] 住所: [退出] 国别:中国 [退出] 代表证有效期自:1990-01-01 [退出] 代表证有效期至:1990-01-01 [退出] |
删除
[新增]
|
4 | 2012-09-24 | 负责人变更 |
性别:女
证件类型:中华人民共和国居民身份证 职务:执行董事兼总经理 公务员标志:否 国别:中国 代表证有效期自: 代表证有效期至: 代表证编号: 姓名:刘 岩 [退出] 出生日期:1977-01-30 [退出] 证件号码:****3 [退出] 任职起始日期:2008-11-17 [退出] 任职截止日期:2011-11-17 [退出] 职务产生方式:选举 [退出] 法定代表人标志:否 [退出] 任命单位:股东会 [退出] 联系电话: [退出] 邮政编码: [退出] 住所:伊春市南岔区 [退出] |
性别:女
证件类型:中华人民共和国居民身份证 职务:执行董事兼总经理 公务员标志:否 国别:中国 代表证有效期自: 代表证有效期至: 代表证编号: 姓名:王波 [新增] 出生日期:1980-03-16 [新增] 证件号码:****8 [新增] 任职起始日期:2012-09-24 [新增] 任职截止日期:2015-09-23 [新增] 职务产生方式:任命 [新增] 法定代表人标志:是 [新增] 任命单位:股东 [新增] 联系电话:3667169 [新增] 邮政编码:153000 [新增] 住所:伊春市伊春区旭日街 [新增] |
5 | 2012-09-24 | 负责人变更 |
证件类型:中华人民共和国居民身份证
职务:监事 法定代表人标志:否 公务员标志:否 国别:中国 代表证有效期自: 代表证有效期至: 代表证编号: 姓名:谭涛 [退出] 性别:男 [退出] 出生日期:1982-02-02 [退出] 证件号码:****1 [退出] 任职起始日期:2008-11-17 [退出] 任职截止日期:2011-11-17 [退出] 职务产生方式:选举 [退出] 任命单位:股东会 [退出] 联系电话: [退出] 邮政编码: [退出] 住所:伊春市南岔区 [退出] |
证件类型:中华人民共和国居民身份证
职务:监事 法定代表人标志:否 公务员标志:否 国别:中国 代表证有效期自: 代表证有效期至: 代表证编号: 姓名:张晓光 [新增] 性别:女 [新增] 出生日期:1966-03-12 [新增] 证件号码:****7 [新增] 任职起始日期:2012-09-24 [新增] 任职截止日期:2015-09-23 [新增] 职务产生方式:任命 [新增] 任命单位:股东 [新增] 联系电话:3667169 [新增] 邮政编码:153000 [新增] 住所:伊春市伊春区红升街 [新增] |
6 | 2012-09-24 | 负责人变更 |
证件类型:中华人民共和国居民身份证
证件号码:* 职务:监事 法定代表人标志:否 公务员标志:否 国别:中国 代表证有效期自:1900-01-01 代表证有效期至:1900-01-01 代表证编号: 姓名:谭涛 [退出] 性别:男 [退出] 出生日期:1982-02-02 [退出] 任职起始日期:2008-11-17 [退出] 任职截止日期:2011-11-17 [退出] 职务产生方式:选举 [退出] 任命单位:股东会 [退出] 联系电话: [退出] 邮政编码: [退出] 住所:伊春市南岔区 [退出] |
证件类型:中华人民共和国居民身份证
证件号码:* 职务:监事 法定代表人标志:否 公务员标志:否 国别:中国 代表证有效期自:1900-01-01 代表证有效期至:1900-01-01 代表证编号: 姓名:张晓光 [新增] 性别:女 [新增] 出生日期:1966-03-12 [新增] 任职起始日期:2012-09-24 [新增] 任职截止日期:2015-09-23 [新增] 职务产生方式:任命 [新增] 任命单位:股东 [新增] 联系电话:* [新增] 邮政编码:153000 [新增] 住所:伊春市伊春区红升街 [新增] |
7 | 2012-09-24 | 负责人变更 |
证件类型:中华人民共和国居民身份证
证件号码:* 职务:监事 法定代表人标志:否 公务员标志:否 国别:中国 代表证有效期自: 代表证有效期至: 代表证编号: 姓名:谭涛 [退出] 性别:男 [退出] 出生日期:1982-02-02 [退出] 任职起始日期:2008-11-17 [退出] 任职截止日期:2011-11-17 [退出] 职务产生方式:选举 [退出] 任命单位:股东会 [退出] 联系电话: [退出] 邮政编码: [退出] 住所:伊春市南岔区 [退出] |
证件类型:中华人民共和国居民身份证
证件号码:* 职务:监事 法定代表人标志:否 公务员标志:否 国别:中国 代表证有效期自: 代表证有效期至: 代表证编号: 姓名:张晓光 [新增] 性别:女 [新增] 出生日期:1966-03-12 [新增] 任职起始日期:2012-09-24 [新增] 任职截止日期:2015-09-23 [新增] 职务产生方式:任命 [新增] 任命单位:股东 [新增] 联系电话:* [新增] 邮政编码:153000 [新增] 住所:伊春市伊春区红升街 [新增] |
8 | 2012-09-24 | 投资人(股权)变更 |
投资人身份标识:
投资人类型:自然人股东 证件类型:中华人民共和国居民身份证 证件号码:* 国别:中国 住所: 出资额:*%币种:人民币 汇率:*%折万美元:*%出资比例: 承担责任:无限责任 出资比例:*% 投资人:刘岩 [退出] 出资方式:其他 [退出] |
投资人身份标识:
投资人类型:自然人股东 证件类型:中华人民共和国居民身份证 证件号码:* 国别:中国 住所: 出资额:*%币种:人民币 汇率:*%折万美元:*%出资比例: 承担责任:无限责任 出资比例:*% 投资人:王波 [新增] 出资方式:货币 [新增] |
9 | 2012-09-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
投资人身份标识:
投资人类型:自然人股东 证件类型:中华人民共和国居民身份证 国别:中国 住所: 出资额:50.00 币种:人民币 汇率:1.00 折万美元:50.00 出资比例: 承担责任:无限责任 出资比例:100.00% 投资人:刘岩 [退出] 证件号码:****3 [退出] 出资方式:其他 [退出] |
投资人身份标识:
投资人类型:自然人股东 证件类型:中华人民共和国居民身份证 国别:中国 住所: 出资额:50.00 币种:人民币 汇率:1.00 折万美元:50.00 出资比例: 承担责任:无限责任 出资比例:100.00% 投资人:王波 [新增] 证件号码:****8 [新增] 出资方式:货币 [新增] |
10 | 2012-09-24 | 负责人变更 |
姓名:刘岩
[退出]
姓名:男 [退出] 出生日期:1990-01-01 [退出] 出生日期:其他有效身份证件 [退出] 证件号码:666666 [退出] 证件号码:首席代表 [退出] 任职起始日期:1990-01-01 [退出] 任职截止日期:1990-01-01 [退出] 任职截止日期:任命 [退出] 法定代表人标志: [退出] 任命单位: [退出] 公务员标志: [退出] 联系电话: [退出] 邮政编码: [退出] 住所: [退出] 国别:中国 [退出] 代表证有效期自:1990-01-01 [退出] 代表证有效期至:1990-01-01 [退出] |
删除
[新增]
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-06-13 | - | - | 未发现问题 | 伊春市工商行政管理局 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |