北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 金杯贸易总公司 | 法定代表人 | 冯景阳 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 金怀贸易总公司 | ||
企业类型 | 全民所有制 | 所属行业 | 批发和零售业-批发业-机械设备、五金产品及电子产品批发 |
注册资本 | 2467.0万人民币 | ||
登记机关 | 沈阳市沈河区市场监督管理局 | 经营状态 | 注销 |
成立日期 | 1993-02-15 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91210100117720386G |
注册号 | 210100000075286 | 组织机构代码 | 117720386 |
住址 | 沈阳市沈河区北京街57号 | ||
经营范围 | 许可经营项目:无;一般经营项目:自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;国内(除国家专营专控)商品经营、技术咨询服务、房地产开发服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 王成端 共有1家公司 | 100.0% | 600.0万人民币 | 1993-04-13 | |
2 | 宋启文 共有2家公司 | 100.0% | 500.0万人民币 | 1992-07-20 | |
3 | 李树波 共有1家公司 | 100.0% | 415.0万人民币 | 1992-08-14 | |
4 | 贾锦军 共有1家公司 | 100.0% | 200.0万人民币 | 1994-03-09 | |
5 | 高凤有 共有2家公司 | 100.0% | 186.7万人民币 | 1993-04-30 | |
6 | 高文廷 共有1家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 1992-12-18 | |
7 | 刘有钧 共有1家公司 | 100.0% | 68.5万人民币 | 1993-03-02 | |
8 | 焦群 共有1家公司 | 100.0% | 50.0万人民币 | 1992-08-01 | |
9 | 张庆平 共有1家公司 | 100.0% | 30.0万人民币 | 1992-09-18 | |
10 | 万宇非 共有3家公司 | 51.25% | 246.0万人民币 | 1998-09-01 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
唐有业
他有 1家公司 |
1999-12-22 | 吊销 | |
2 |
刘延文
他有 1家公司 |
1998-04-14 | 吊销,已注销 | |
3 |
孙阳
他有 1家公司 |
1997-08-05 | 吊销 | |
4 |
沈毅
他有 5家公司 |
1996-12-23 | 吊销 | |
5 |
孙阳
他有 1家公司 |
1996-10-21 | 吊销,未注销 | |
6 |
韩立柱
他有 1家公司 |
1995-07-10 | 注销 | |
7 |
陈玉林
他有 4家公司 |
1993-07-30 | 吊销 | |
8 |
徐宝令
他有 1家公司 |
1993-04-19 | 注销 | |
9 |
刘有钧
他有 1家公司 |
1993-03-02 | 注销 | |
10 |
高文廷
他有 1家公司 |
1992-12-18 | 注销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-07-16 | 负责人变更 |
佟伟
[退出]
|
冯景阳
[新增]
|
2 | 2017-04-12 | 工商登记联络员备案 |
李世福[新增]
|
|
3 | 2014-04-08 | 投资人(股权)变更 |
1沈阳汽车车桥厂
[新增]
|
|
4 | 2014-04-08 | 负责人变更 |
王义华
[退出]
|
佟伟
[新增]
|
5 | 2014-04-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
1沈阳汽车车桥厂
[新增]
|
|
6 | 2011-06-01 | 住所变更 |
沈阳市沈河区北京街57号(新增)
|
|
7 | 2011-06-01 | 驻在地址变更 |
沈阳市沈河区北京街57号(新增)
|
|
8 | 2011-06-01 | 经营范围变更 |
国内(除国家专营专控)商品经营、技术咨询服务、房地产开发服务
汽车、小轿车系列产品及零部件的出口 [退出] 金杯公司所属企业生产所需产品散件、零部件及配件、设备、辅助设备、原、燃、辅助材料及检测仪器仪表、配套微机、电脑软件的进口 [退出] |
国内(除国家专营专控)商品经营、技术咨询服务、房地产开发服务
许可经营项目:无 [新增] 一般经营项目:自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外 [新增] |
9 | 2005-02-03 | 负责人变更 |
刘鹏程
[退出]
|
王义华
[新增]
|
10 | 2002-09-13 | 负责人变更 |
邵恩瑞
[退出]
|
刘鹏程
[新增]
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1993-09-22 | JGTC及图 | 771819 | 39类-运输存储 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |